Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GAMST OG LANGHOFF A/S (CVR 14035788) | TVANGSOPLØST | 28.03.1990 | 13.01.1995 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ALARM EKSPERTEN A/S (CVR 10082919) | NORMAL | 10.06.2011 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GH BLOMSTER A/S (CVR 19810704) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.09.2013 | 12.12.2013 | bestyrelse |
BK FREM A/S (CVR 21410896) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.05.2008 | 07.07.2009 | formand |
FPS A/S (CVR 26216036) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.07.2007 | 19.02.2010 | bestyrelse |
FREM HOLDING A/S (CVR 26036690) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.07.2007 | 19.02.2010 | formand |
GAMST GRUPPEN A/S (CVR 30707990) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2007 | 28.10.2009 | formand |
PATO A/S (CVR 21275034) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.05.2005 | 25.07.2014 | formand |
AD-MADE ApS (CVR 28701438) | NORMAL | 01.05.2005 | 10.11.2010 | formand |
A/S AF 21/6-2004 (CVR 27917232) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.06.2004 | 28.07.2009 | bestyrelse |
EHD FINANCIERING ApS (CVR 24223906) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1999 | 06.08.2002 | bestyrelse |
INDKØB 2000 ApS (CVR 21679240) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.04.1999 | 27.09.2002 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET KGS. NYTORV 21 ApS (CVR 21561681) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.02.1999 | 27.09.2002 | bestyrelse |
HARTMANN & KROGH PROCUREMENT ApS (CVR 21353574) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.12.1998 | 30.10.2006 | bestyrelse |
INTERSOFT MULTIMEDIA A/S (CVR 20899441) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.07.1998 | 10.01.2000 | bestyrelse |
GAMST OG LANGHOFF A/S (CVR 14035788) | TVANGSOPLØST | 28.03.1990 | 13.01.1995 | bestyrelse |
EURO PLANTS A/S (CVR 15624698) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.1989 | 03.09.1991 | bestyrelse |
HANDELSSELSKABET AF 1.2.1997 ApS (CVR 66812014) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1981 | 07.09.1998 | bestyrelse |
GARTNER GAMST A/S (CVR 89619017) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.03.1980 | 24.11.1994 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GH BLOMSTER A/S (CVR 19810704) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.09.2013 | 29.11.2013 | direktion |
BLOMSTER ENGROS KØBENHAVN ApS (CVR 33047037) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.08.2011 | 30.03.2012 | adm. dir |
BLOMSTER ENGROS KØBENHAVN ApS (CVR 33047037) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.06.2010 | 10.11.2010 | adm. dir |
AD-MADE ApS (CVR 28701438) | NORMAL | 10.06.2009 | 21.02.2013 | adm. dir |
INT. MAG. ApS (CVR 30914139) | TVANGSOPLØST | 06.09.2007 | 22.10.2010 | direktion |
GAMST INVEST ApS (CVR 29326444) | OPLØST EFTER FUSION | 24.01.2006 | 28.10.2009 | direktion |
GAMST STORKØB ApS (CVR 25342429) | OPLØST EFTER FUSION | 13.06.2000 | 13.12.2001 | direktion |
GH BLOMSTER A/S (CVR 19810704) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.10.1999 | 30.12.2010 | direktion |
HARTMANN & KROGH PROCUREMENT ApS (CVR 21353574) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.12.1998 | 01.02.2001 | direktion |
EURO PLANTS A/S (CVR 15624698) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.1989 | 03.09.1991 | direktion |
HANDELSSELSKABET AF 1.2.1997 ApS (CVR 66812014) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1981 | 10.08.1990 | direktion |
GARTNER GAMST A/S (CVR 89619017) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.03.1980 | 02.04.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Gamst | 27,27 % | 45,45 % | 50,00 % | 72,73 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erik Gamst (antal: 22) | 2 | 16 | 4 | 0 |
Pct. | 9 % | 73 % | 18 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Gamst (antal: 31) | 18 | 12 | 0 | 1 |
Pct. | 58 % | 39 % | 0 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |