Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K/S RANDERSVEJ 125, ÅRHUS (CVR 28675992) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.05.2007 | 31.07.2008 | formand |
MILLE NOVA ApS (CVR 28674007) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.05.2007 | 23.06.2008 | formand |
F.E. PROJEKT, ÅRHUS ApS (CVR 29398127) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.12.2006 | 31.07.2008 | formand |
K/S F.E. PROJEKT (CVR 29601607) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.12.2006 | 31.07.2008 | formand |
KOMPLEMENTARSELSKABET F. E. UDLEJNING ApS (CVR 28894341) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.11.2006 | 31.07.2008 | formand |
KOMPLEMENTARSELSKABET FREDENSBORG EJENDOMSUDVIKLING ApS (CVR 29216088) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.11.2006 | 31.07.2008 | formand |
K/S F. E. UDLEJNING (CVR 28900406) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.11.2006 | 31.07.2008 | formand |
K/S KANALHUSENE (CVR 29217157) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.11.2006 | 31.07.2008 | formand |
K/S FREDENSBORG EJENDOMSUDVIKLING (CVR 29242070) | SLETTET | 10.11.2006 | 31.07.2008 | formand |
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 30.8.2006ApS (CVR 29168393) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.09.2006 | 07.11.2008 | bestyrelse |
LERA ApS (CVR 29628149) | TVANGSOPLØST | 28.06.2006 | 20.06.2008 | formand |
FREDERIKSBJERG EJENDOMME ÅRHUS ApS (CVR 26434866) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.02.2005 | 31.07.2008 | formand |
K/S FREDERIKSBJERG EJENDOMME (CVR 25118863) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.06.2004 | 31.07.2008 | formand |
Kronospan ApS (CVR 11766110) | NORMAL | 26.09.2001 | 14.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
NORDALIM A/S (CVR 32242715) | NORMAL | 26.09.2001 | 07.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
EUV AF 27. MAJ 2004 A/S (CVR 25583787) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.03.2000 | 27.05.2004 | formand |
SCANDLINES DANMARK ApS (CVR 18605600) | NORMAL | 14.06.1995 | 03.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
BRØDRENE KIER A/S (CVR 35956719) | NORMAL | 23.05.1995 | 04.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 17106589) | NORMAL | 31.03.1993 | 28.04.1997 | næstformand |
KOMMUNELEASING A/S (CVR 12706103) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.01.1989 | 03.11.1997 | formand |
VILHELM KIERS FOND (CVR 11688578) | NORMAL | 10.09.1987 | 03.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) | NORMAL | 09.03.1983 | 21.09.1994 | suppleant |
EG KOMMUNEINFORMATION ApS (CVR 24256901) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.1981 | 03.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
KOMMUNERNES GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB (CVR 30698711) | SLETTET | 07.01.1971 | 04.11.1997 | suppleant |
FIH A/S (CVR 17029312) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.1958 | 10.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
GJENSIDIGES ARBEJDSSKADEFORSIKRINGA/S (CVR 12429185) | OPLØST EFTER FUSION | 06.10.2024 | 04.11.1997 | suppleant |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thorkild Simonsen | 0 % | 23,08 % | 26,92 % | 46,15 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thorkild Simonsen (antal: 26) | 7 | 12 | 5 | 2 |
Pct. | 27 % | 46 % | 19 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thorkild Simonsen (antal: 26) | 26 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |