Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ALP PANT 3 A/S (CVR 29829039) | NORMAL | 20.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
BECK & CO. ApS (CVR 18300273) | NORMAL | 15.04.2004 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HCAFINANS.DK A/S (CVR 30070100) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2006 | 24.10.2008 | bestyrelse |
DANSK BOLIG RENOVERING, SILKEBORG ApS (CVR 27577601) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.02.2004 | 17.06.2005 | bestyrelse |
ALP PANT 2 A/S (CVR 26198135) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.2001 | 10.10.2007 | bestyrelse |
NORDBJERGGAARD HOLDING ApS (CVR 25699882) | NORMAL | 25.10.2000 | 27.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
REV AF 24/1 1983 ApS (CVR 52861519) | TVANGSOPLØST | 15.08.1997 | 13.10.1999 | formand |
DANSK BOLIG FINANSIERING AF 31. OKTOBER 1981 A/S (CVR 67458710) | TVANGSOPLØST | 01.11.1996 | 01.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jysk Ejendomskreditselskab A/S (CVR 17888803) | NORMAL | 01.10.1995 | 09.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jysk Ejendomskreditselskab A/S (CVR 17888803) | NORMAL | 01.07.1994 | 27.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
K/S YDERNÆS (CVR 24251373) | SLETTET | 30.12.1991 | 27.04.2000 | næstformand |
YDERNÆS ApS (CVR 15283777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1991 | 27.04.2000 | bestyrelse |
HENTON BØRSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 13879885) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1990 | 28.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
HENTON INVEST A/S (CVR 13921679) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1990 | 27.03.1995 | bestyrelse |
FØNIKS DK A/S (CVR 12516444) | TVANGSOPLØST | 01.09.1988 | 02.05.1991 | bestyrelse |
A/S KULTORVET AF 18/1 1988 (CVR 11141838) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.1987 | 17.05.1990 | bestyrelse |
HENTON FINANS A/S (CVR 10467675) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1986 | 27.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET AF 15.7.1991 A/S (CVR 10282403) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.1986 | 14.12.1989 | bestyrelse |
AMTSSPAREKASSEN FYN'S INVESTERINGSSELSKAB AF 19.05.1994 A/S (CVR 79277517) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1985 | 20.04.1990 | bestyrelse |
Pilea Estate A/S (CVR 78518413) | NORMAL | 22.08.1985 | 28.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSSELSKABET AF 18.05.1994 A/S (CVR 75919611) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1984 | 20.04.1990 | bestyrelse |
ASX 11.761 A/S (CVR 71337316) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.06.1984 | 06.02.1997 | bestyrelse |
MASENTIA A/S (CVR 71298116) | NORMAL | 12.08.1983 | 25.10.1988 | bestyrelsesmedlem |
SALAMANDER INVEST A/S (CVR 83245115) | TVANGSOPLØST | 01.04.1980 | 30.12.1987 | bestyrelse |
KYPA INVEST A/S (CVR 24207110) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.1977 | 17.05.1990 | bestyrelse |
Jensens Bøfhus Holding A/S (CVR 81684316) | NORMAL | 11.10.1976 | 17.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BP INVEST AF 1. JANUAR 2002 ApS (CVR 10077362) | NORMAL | 03.12.2001 | direktør |
BECK & CO. ApS (CVR 18300273) | NORMAL | 01.01.1995 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ALP PANT 3 A/S (CVR 29829039) | NORMAL | 20.12.2006 | 31.03.2015 | direktør |
ASX 9264 ApS (CVR 78764112) | NORMAL | 27.04.2006 | 11.06.2021 | direktør |
ALP PANT 2 A/S (CVR 26198135) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.2001 | 10.10.2007 | direktion |
NORDBJERGGAARD HOLDING ApS (CVR 25699882) | NORMAL | 25.10.2000 | 27.10.2004 | direktør |
ALP PANT 1 A/S (CVR 25300971) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2000 | 10.10.2007 | direktion |
DANSK BOLIG FINANSIERING AF 31. OKTOBER 1981 A/S (CVR 67458710) | TVANGSOPLØST | 01.11.1996 | 01.09.2010 | direktør |
Jysk Ejendomskreditselskab A/S (CVR 17888803) | NORMAL | 01.10.1995 | 11.03.2015 | direktør |
KLOSTERVEJ 3. ODENSE ApS (CVR 17996398) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.08.1994 | 15.11.2004 | direktion |
YDERNÆS ApS (CVR 15283777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1991 | 30.04.2002 | direktion |
HENTON INVEST A/S (CVR 13921679) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1990 | 28.12.1995 | direktion |
LEDA A/S (CVR 13237603) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.1989 | 06.11.1995 | direktion |
KASTOR INVEST A/S (CVR 12826176) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1989 | 06.11.1995 | direktion |
FØNIKS DK A/S (CVR 12516444) | TVANGSOPLØST | 01.09.1988 | 02.05.1991 | direktion |
HØJME RYTTERLAUG ApS (CVR 12067836) | TVANGSOPLØST | 01.04.1988 | 07.09.1990 | direktion |
HENTON FINANS A/S (CVR 10467675) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1986 | 28.12.1995 | direktør |
HENTON INVEST A/S (CVR 10395674) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.1986 | 16.08.1993 | direktion |
LUSSAC KREDIT ApS (CVR 10138191) | TVANGSOPLØST | 01.02.1986 | 04.06.1991 | direktion |
AMTSSPAREKASSEN FYN'S INVESTERINGSSELSKAB AF 19.05.1994 A/S (CVR 79277517) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1985 | 20.04.1990 | direktion |
INVESTERINGSSELSKABET AF 18.05.1994 A/S (CVR 75919611) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1984 | 20.04.1990 | direktion |
ASX 11.761 A/S (CVR 71337316) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.06.1984 | 06.02.1997 | direktion |
KEVIMA INVESTMENT A/S (CVR 70688611) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.1982 | 06.11.1995 | direktion |
K. POULSEN FORMUEFORVALTNING A/S (CVR 56229019) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.09.1980 | 06.02.1997 | direktion |
ANPARTSSELSKABET P. BECK & CO (CVR 87279510) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.04.1979 | 03.10.1989 | direktion |
DK LÅN ApS (CVR 37252913) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.06.1976 | 20.09.1989 | direktør |
C & K EJENDOMME XVI ApS (CVR 46356314) | OPLØST EFTER FUSION | 05.12.1975 | 13.06.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Palle Hess Beck | 10,00 % | 12,50 % | 12,50 % | 27,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Palle Hess Beck (antal: 40) | 9 | 11 | 18 | 2 |
Pct. | 23 % | 28 % | 45 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Palle Hess Beck (antal: 58) | 27 | 27 | 3 | 1 |
Pct. | 47 % | 47 % | 5 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |