Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 30. MAJ 1991 (CVR 15035943) | TVANGSOPLØST | 18.04.1991 | 14.07.1995 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SHAPE HOUSE A/S (CVR 35874704) | NORMAL | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Mose Alle 17 A/S (CVR 39726165) | NORMAL | 15.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
W. JOHANSEN VVS ApS (CVR 10933889) | NORMAL | 21.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (CVR 10012058) | NORMAL | 10.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
H O EJENDOMME A/S (CVR 26769620) | NORMAL | 11.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Estate Ørestad A/S (CVR 37658391) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.05.2016 | 03.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
SHAPE HOUSE A/S (CVR 35874704) | NORMAL | 16.01.2015 | 23.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
HC SERVICE ApS (CVR 11140688) | NORMAL | 01.06.1987 | 01.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
RESTAURATIONSSELSKABET "MEXICO" ApS (CVR 10316545) | TVANGSOPLØST | 01.07.1986 | 16.10.1990 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET JM AF 15/11-1983 ApS (CVR 87239519) | TVANGSOPLØST | 21.02.1979 | 12.10.1994 | bestyrelse |
CENTRUM EJENDOMSSERVICE AF 4/1 1985 ApS (CVR 64931415) | TVANGSOPLØST | 19.11.1975 | 15.10.1990 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SHAPE HOUSE A/S (CVR 35874704) | NORMAL | 04.09.2018 | direktør |
Ejendomsselskabet Mose Alle 17 A/S (CVR 39726165) | NORMAL | 15.07.2018 | direktør |
HAUGAARD & OMEGNENS VVS A/S (CVR 10012058) | NORMAL | 02.12.1999 | direktør |
OMEGNENS VVS HOLDING ApS (CVR 78762519) | NORMAL | 24.06.1985 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BEN-CO ENTREPRISE ApS (CVR 18768704) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.07.1995 | 03.04.1998 | direktion |
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 30. MAJ 1991 (CVR 15035943) | TVANGSOPLØST | 18.04.1991 | 14.07.1995 | direktion |
HC SERVICE ApS (CVR 11140688) | NORMAL | 01.06.1987 | 01.05.1998 | direktør |
RESTAURATIONSSELSKABET "MEXICO" ApS (CVR 10316545) | TVANGSOPLØST | 01.07.1986 | 16.10.1990 | direktion |
CENTRUM EJENDOMSSERVICE AF 4/1 1985 ApS (CVR 64931415) | TVANGSOPLØST | 19.11.1975 | 15.10.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Jensen | 38,46 % | 38,46 % | 38,46 % | 38,46 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erik Jensen (antal: 13) | 7 | 5 | 1 | 0 |
Pct. | 54 % | 38 % | 8 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Jensen (antal: 25) | 11 | 9 | 4 | 1 |
Pct. | 44 % | 36 % | 16 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |