Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SFH AF 14/10 1994 ApS (CVR 18135434) | OPLØST EFTER SPALTNING | 14.10.1994 | 26.04.2010 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SFH AF 14/10 1994 ApS (CVR 18135434) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.01.2000 | 26.04.2010 | formand |
NMM EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 15737409) | NORMAL | 01.05.1992 | 19.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
LÆDERCENTRET RANDERS A/S (CVR 13912890) | NORMAL | 01.01.1990 | 29.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
SAMFUNDSANALYSEINSTITUTTET ApS (CVR 12523270) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.1988 | 22.01.1991 | bestyrelse |
HANSEN MØBLER ApS (CVR 11887430) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1987 | 14.09.2009 | formand |
H.F. CHRISTENSEN ERHVERVSKONSULENTER ApS (CVR 10667577) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1987 | 28.06.1991 | bestyrelse |
A/S PSE 10 NR. 1179 (CVR 10613795) | TVANGSOPLØST | 01.01.1987 | 27.02.1989 | bestyrelse |
DANSK LETTISK COMPAGNI A/S (CVR 10285283) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 31.10.1991 | bestyrelse |
SPORTS INVEST RANDERS A/S (CVR 10122872) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.01.1986 | 19.05.1988 | bestyrelse |
SØSKRÆNTEN ApS (CVR 79438510) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.11.1985 | 18.01.1990 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. APRIL 1985 A/S (CVR 77552715) | TVANGSOPLØST | 01.04.1985 | 09.05.1997 | bestyrelse |
ApS PSE NR. 1282 (CVR 77182314) | NORMAL | 15.02.1985 | 13.11.1990 | formand |
JØRGEN HEDEGAARD HANSEN FINANSIERING A/S (CVR 46693116) | OPLØST EFTER FUSION | 16.07.1981 | 20.03.1998 | formand |
RANDERS FC A/S (CVR 83940816) | NORMAL | 31.03.1978 | 04.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Alti ApS (CVR 39825147) | NORMAL | 27.08.2018 | direktør |
HEDEGAARD HOLDING RANDERS ApS (CVR 32888100) | NORMAL | 26.04.2010 | direktør |
DJÆRNIS HOLDING ApS (CVR 32888089) | NORMAL | 26.04.2010 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SFH AF 14/10 1994 ApS (CVR 18135434) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.01.2000 | 27.01.2000 | direktion |
SAMFUNDSANALYSEINSTITUTTET ApS (CVR 12523270) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.1988 | 22.01.1991 | direktion |
HANSEN MØBLER ApS (CVR 11887430) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1987 | 11.11.1998 | direktion |
A/S PSE 10 NR. 1179 (CVR 10613795) | TVANGSOPLØST | 01.01.1987 | 27.02.1989 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. APRIL 1985 A/S (CVR 77552715) | TVANGSOPLØST | 01.04.1985 | 09.05.1997 | direktion |
JØRGEN HEDEGAARD HANSEN FINANSIERING A/S (CVR 46693116) | OPLØST EFTER FUSION | 16.07.1981 | 26.10.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Hedegaard Hansen | 5,56 % | 11,11 % | 16,67 % | 38,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørgen Hedegaard Hansen (antal: 18) | 7 | 7 | 4 | 0 |
Pct. | 39 % | 39 % | 22 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Hedegaard Hansen (antal: 27) | 14 | 9 | 3 | 1 |
Pct. | 52 % | 33 % | 11 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |