Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CODAN EJENDOMME IV A/S (CVR 12246005) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.1988 | 06.08.2004 |
HADERSLEV CENTRUM A/S (CVR 12049684) | OPLØST EFTER FUSION | 24.03.1988 | 27.11.2001 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FORENINGEN FOR ALDERDOMSFRIBOLIGER (CVR 15434112) | NORMAL | 01.10.1990 | 24.04.2009 | bestyrelse |
INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AMAK 3 (CVR 13898073) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.02.1990 | 04.09.1992 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET 27. NOVEMBER 1990 A/S (CVR 13496331) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 13.07.1992 | bestyrelse |
HOTEL BEL AIR, HOLSTEBRO A/S (CVR 13496293) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 13.07.1992 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET FRANKRIG (CVR 13258406) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 13.07.1992 | bestyrelse |
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 12504039) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1988 | 13.07.1992 | bestyrelse |
EXXIT 59 A/S (CVR 12378505) | NORMAL | 01.08.1988 | 08.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
CODAN EJENDOMME IV A/S (CVR 12246005) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.1988 | 26.08.1992 | formand |
HADERSLEV CENTRUM A/S (CVR 12049684) | OPLØST EFTER FUSION | 24.03.1988 | 26.08.1992 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET TYSKLAND (CVR 11156177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1987 | 27.06.1991 | bestyrelse |
HAFNIA EJENDOMME A/S (CVR 10902479) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 13.07.1992 | bestyrelse |
A/S LANGELINIE (CVR 73554128) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.02.1984 | 21.08.1990 | formand |
DANSKE SPIL A/S (CVR 64011715) | NORMAL | 21.07.1948 | 13.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 15. APRIL 1980 (CVR 45473414) | OPLØST EFTER FUSION | 03.06.1929 | 01.07.1991 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET HOLMENS KANAL A/S (CVR 29435510) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.1917 | 13.07.1992 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OAK PROPERTY INVEST ApS (CVR 14289976) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.10.1989 | 10.10.1990 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET 27. NOVEMBER 1990 A/S (CVR 13496331) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1989 | 13.07.1992 | direktion |
EJENDOMSAKTIESELSKABET FRANKRIG (CVR 13258406) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1989 | 13.07.1992 | direktion |
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 12504039) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1988 | 13.07.1992 | direktion |
EJENDOMSAKTIESELSKABET TYSKLAND (CVR 11156177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.1987 | 17.07.1992 | direktion |
HAFNIA EJENDOMME A/S (CVR 10902479) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 13.07.1992 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 15. APRIL 1980 (CVR 45473414) | OPLØST EFTER FUSION | 03.06.1929 | 01.07.1991 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET HOLMENS KANAL A/S (CVR 29435510) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.1917 | 13.07.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mogens Heinrich Løppenthien | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mogens Heinrich Løppenthien (antal: 16) | 3 | 1 | 12 | 0 |
Pct. | 19 % | 6 % | 75 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mogens Heinrich Løppenthien (antal: 25) | 15 | 8 | 0 | 2 |
Pct. | 60 % | 32 % | 0 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |