Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SRH ApS (CVR 28719248) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.06.2005 | 14.12.2005 |
SRHPBH ApS (CVR 26997135) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.12.2003 | 22.10.2004 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sirena International A/S (CVR 41614145) | NORMAL | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
SIRENA GROUP A/S (CVR 67341619) | NORMAL | 19.04.2018 | formand |
SIRENA COLDSTORES A/S (CVR 80994419) | NORMAL | 24.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
SIRENA A/S (CVR 16993573) | NORMAL | 01.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MULTI BIOPSY INSTRUMENTS ApS (CVR 33392079) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.05.2013 | 10.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
AQUABRANDS A/S (CVR 30820428) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.12.2008 | 09.06.2011 | bestyrelse |
SIRENA SEAFOOD SUPPLY A/S (CVR 28964404) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.08.2005 | 17.08.2015 | bestyrelse |
SIRENA INTERNATIONAL A/S (CVR 14729208) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2002 | 29.07.2009 | bestyrelse |
EKKO FISK AF 2002 A/S (CVR 26540569) | NORMAL | 04.04.2002 | 17.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
SilverRed Seafood A/S (CVR 15706872) | NORMAL | 01.03.1992 | 01.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
OPTIMA DENMARK ApS (CVR 12500092) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1988 | 10.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
SIRENA GROUP A/S (CVR 67341619) | NORMAL | 07.10.1981 | 18.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SRH HOLDING ApS (CVR 29211434) | NORMAL | 14.12.2005 | direktør |
STEEN RIBER HOLDING ApS (CVR 15388641) | NORMAL | 01.08.1991 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AQUABRANDS A/S (CVR 30820428) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.12.2008 | 09.06.2011 | direktion |
SRH ApS (CVR 28719248) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.06.2005 | 14.12.2005 | direktion |
SIRENA SALMON CO. HOLDING ApS (CVR 28111274) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.08.2004 | 29.08.2005 | direktion |
SRHPBH ApS (CVR 26997135) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.12.2003 | 22.10.2004 | direktion |
SIRENA COLDSTORES A/S (CVR 80994419) | NORMAL | 24.04.2002 | 18.11.2002 | direktør |
THUNNUS SOUTH PACIFIC ApS (CVR 18316196) | TVANGSOPLØST | 02.05.1995 | 21.10.1997 | direktion |
SIRENA A/S (CVR 16993573) | NORMAL | 01.04.1993 | 01.05.2013 | direktør |
SIRENA INTERNATIONAL A/S (CVR 14729208) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1990 | 29.07.2009 | direktion |
OPTIMA DENMARK ApS (CVR 12500092) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1988 | 01.05.2013 | direktør |
SIRENA GROUP A/S (CVR 67341619) | NORMAL | 07.10.1981 | 01.05.2013 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Riber | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Steen Riber (antal: 18) | 8 | 1 | 8 | 1 |
Pct. | 44 % | 6 % | 44 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Riber (antal: 34) | 12 | 12 | 8 | 2 |
Pct. | 35 % | 35 % | 24 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |