Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
EDC EJENDOMSMÆGLERCENTRET SVENDBORG A/S (CVR 20437901) | OPLØST EFTER SPALTNING | 21.04.1997 | 07.08.2003 |
EDC MÆGLERNE LANGELAND ApS (CVR 18608839) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1995 | 15.08.2003 |
Investeringsselskabet af 01.11.1989 A/S (CVR 17969048) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.06.1994 | 23.05.2024 |
MORTEN IVERSEN A/S (CVR 13191875) | TVANGSOPLØST | 30.05.1989 | 22.05.1997 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EDC EJENDOMSMÆGLERCENTRET SVENDBORG A/S (CVR 20437901) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.05.2003 | 07.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 22. JANUAR 1982 (CVR 89879728) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2002 | 19.11.2009 | bestyrelse |
Investeringsselskabet af 01.11.1989 A/S (CVR 17969048) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.04.1997 | 21.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
SUN-DAYS A/S (CVR 10156300) | OPLØST EFTER FUSION | 29.03.1996 | 05.04.2002 | bestyrelse |
EDC-GRUPPEN A/S (CVR 11167780) | NORMAL | 29.03.1996 | 05.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
EDC-HOLDING A/S (CVR 11172040) | NORMAL | 29.03.1996 | 05.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
EDC-FONDEN (CVR 18665670) | NORMAL | 14.12.1995 | 05.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
EDC MÆGLERNE LANGELAND ApS (CVR 18608839) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1995 | 15.08.2003 | bestyrelse |
MORTEN IVERSEN A/S (CVR 13191875) | TVANGSOPLØST | 30.05.1989 | 01.07.1993 | bestyrelse |
SVENDBORG SPAREKASSE (CVR 64607413) | OPLØST EFTER FUSION | 07.10.2024 | 09.10.1997 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Anpartsselskabet af 1. august 2012 (CVR 34609713) | NORMAL | 05.07.2012 | direktør |
HOLDINGSELSKABET AF 22.10.55 ApS (CVR 27320724) | NORMAL | 07.08.2003 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET AF 01.11.1989 ApS (CVR 34090076) | OPLØST EFTER FUSION | 20.02.2012 | 25.09.2015 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ØSTERPORT 2, RUDKØBING ApS (CVR 29690022) | OPLØST EFTER FUSION | 12.07.2006 | 14.02.2012 | direktion |
EDC EJENDOMSMÆGLERCENTRET SVENDBORG A/S (CVR 20437901) | OPLØST EFTER SPALTNING | 21.04.1997 | 07.08.2003 | direktør |
EDC MÆGLERNE LANGELAND ApS (CVR 18608839) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1995 | 01.04.1999 | direktion |
Investeringsselskabet af 01.11.1989 A/S (CVR 17969048) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.06.1994 | 21.02.2024 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Holm Andersson | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Per Holm Andersson (antal: 14) | 5 | 1 | 8 | 0 |
Pct. | 36 % | 7 % | 57 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Holm Andersson (antal: 26) | 10 | 7 | 4 | 5 |
Pct. | 38 % | 27 % | 15 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
Investeringsselskabet af 01.11.1989 A/S (CVR 17969048) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-02-21 | 2024-05-23 | likvidator |