Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JAN GODTFRED CHRISTIANSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 27618987) | NORMAL | 01.03.2004 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 32326706) | NORMAL | 07.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (CVR 33948794) | NORMAL | 31.03.2014 | 30.12.2015 | formand |
ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 32326706) | NORMAL | 29.11.2013 | 30.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
KRESTON DANMARK F.M.B.A (CVR 14696490) | NORMAL | 30.08.2007 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JC Ejendomme Middelfart ApS (CVR 36708441) | NORMAL | 10.04.2015 | direktør |
JAN GODTFRED CHRISTIANSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 27618987) | NORMAL | 01.03.2004 | direktør |
KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 27619096) | NORMAL | 01.03.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KRESTON DENMARK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 33581130) | NORMAL | 24.03.2011 | 05.09.2024 | direktør |
N.P.O. BYG ApS (CVR 21441791) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.1999 | 20.08.1999 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Godtfred Christiansen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jan Godtfred Christiansen (antal: 8) | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 88 % | 0 % | 13 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Godtfred Christiansen (antal: 14) | 5 | 5 | 3 | 1 |
Pct. | 36 % | 36 % | 21 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |