Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SØREN ULSTRUP HOLDING II ApS (CVR 36023287) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.06.2014 | 27.06.2014 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SP MOULDING A/S (CVR 63450715) | NORMAL | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
NEPTUN PLAST A/S (CVR 27616852) | NORMAL | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
ATLANTIC FLOATS DENMARK A/S (CVR 28510691) | NORMAL | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
SP INTERNATIONAL A/S (CVR 25459458) | NORMAL | 01.09.2024 | formand |
SP Moulding Denmark A/S (CVR 28851464) | NORMAL | 01.09.2024 | formand |
SP R&D A/S (CVR 39052822) | NORMAL | 01.09.2024 | næstformand |
BactiQuant A/S (CVR 24231712) | NORMAL | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
MEDITEC PLASTSTØBNING A/S (CVR 89388813) | NORMAL | 03.10.2022 | formand |
Ulstrup Invest ApS (CVR 10631882) | NORMAL | 27.12.2020 | formand |
ROLL-O-MATIC A/S (CVR 17835890) | NORMAL | 31.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
LBT Ejendomme ApS (CVR 39062151) | NORMAL | 24.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
LYNGE-UGGELØSE BRUGSFORENING (CVR 12937814) | NORMAL | 28.02.2017 | suppleant |
Ad Client A/S (CVR 36706090) | NORMAL | 08.04.2015 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SP R&D A/S (CVR 39052822) | NORMAL | 14.04.2023 | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
BOVIL ApS (CVR 26373689) | NORMAL | 09.03.2022 | 01.09.2024 | formand |
DAVINCI 3D A/S (CVR 39068818) | NORMAL | 04.02.2022 | 07.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
NEPTUN PLAST A/S (CVR 27616852) | NORMAL | 14.07.2021 | 31.03.2023 | formand |
ATLANTIC FLOATS DENMARK A/S (CVR 28510691) | NORMAL | 14.07.2021 | 31.03.2023 | formand |
SP INTERNATIONAL A/S (CVR 25459458) | NORMAL | 23.04.2020 | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
FOM TECHNOLOGIES A/S (CVR 34715726) | NORMAL | 28.02.2020 | 07.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
SP Moulding Denmark A/S (CVR 28851464) | NORMAL | 27.02.2018 | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
LYNGE-UGGELØSE BRUGSFORENING (CVR 12937814) | NORMAL | 24.04.2014 | 27.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
LYNGE-UGGELØSE BRUGSFORENING (CVR 12937814) | NORMAL | 04.04.2013 | 24.04.2014 | suppleant |
W. SVANEMOSE A/S (CVR 12814089) | OPLØST EFTER FUSION | 03.12.2001 | 09.09.2002 | formand |
ULSTRUP PLAST A/S (CVR 10030358) | NORMAL | 23.06.2000 | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
ANPARTSSELSKABET AF 4. JUNI 2005 (CVR 19388719) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.01.2000 | 23.06.2000 | bestyrelse |
ASX 12999 ApS (CVR 11888747) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1988 | 27.01.1995 | bestyrelse |
Ulstrup Invest ApS (CVR 10631882) | NORMAL | 23.12.1986 | 19.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NEPTUN PLAST A/S (CVR 27616852) | NORMAL | 31.03.2023 | direktør |
ATLANTIC FLOATS DENMARK A/S (CVR 28510691) | NORMAL | 31.03.2023 | direktør |
SP GROUP A/S (CVR 15701315) | NORMAL | 01.05.2020 | direktør |
SP MOULDING A/S (CVR 63450715) | NORMAL | 24.05.2019 | adm. dir |
SØREN ULSTRUP INVEST ApS (CVR 36039191) | NORMAL | 27.06.2014 | direktør |
ULSTRUP PLAST A/S (CVR 10030358) | NORMAL | 23.06.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ulstrup Invest ApS (CVR 10631882) | NORMAL | 18.11.2017 | 27.12.2020 | adm. dir |
SP MOULDING A/S (CVR 63450715) | NORMAL | 01.08.2017 | 23.05.2019 | direktør |
MARIE ULSTRUP INVEST ApS (CVR 36039159) | NORMAL | 27.06.2014 | 23.03.2020 | direktør |
RASMUS ULSTRUP INVEST ApS (CVR 36039167) | NORMAL | 27.06.2014 | 23.03.2020 | direktør |
SØREN ULSTRUP HOLDING II ApS (CVR 36023287) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.06.2014 | 27.06.2014 | direktion |
W. SVANEMOSE A/S (CVR 12814089) | OPLØST EFTER FUSION | 03.12.2001 | 09.09.2002 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 4. JUNI 2005 (CVR 19388719) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.01.2000 | 23.06.2000 | direktion |
ASX 12999 ApS (CVR 11888747) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1988 | 27.01.1995 | direktion |
Ulstrup Invest ApS (CVR 10631882) | NORMAL | 23.12.1986 | 17.11.2017 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Ulstrup | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Ulstrup (antal: 35) | 25 | 0 | 4 | 6 |
Pct. | 71 % | 0 % | 11 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Ulstrup (antal: 56) | 28 | 15 | 12 | 1 |
Pct. | 50 % | 27 % | 21 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |