Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CEMMILJØ A/S (CVR 20589299) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2007 | 21.07.2010 | formand |
SKANCON A/S (CVR 28870140) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.04.2006 | 31.12.2006 | bestyrelse |
CRONE & KOCH. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (CVR 17475908) | OPLØST EFTER FUSION | 17.09.1998 | 10.11.1999 | bestyrelse |
FLS ENERGY II A/S (CVR 10803535) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 24.05.1995 | bestyrelse |
HOTEL LIMFJORDEN ApS (CVR 10524237) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.11.1986 | 22.03.1989 | bestyrelse |
DANSK MUSLINGEAVL, MARIAGER FJORD ApS (CVR 38816853) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.11.1982 | 04.12.1990 | bestyrelse |
FORVALTNINGSAKTIESELSKABET AF 19. APRIL 1989 (CVR 40060359) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.02.1980 | 24.05.1995 | bestyrelse |
UNICON A/S (CVR 16064939) | NORMAL | 20.12.1960 | 23.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXIX ApS (CVR 12460740) | TVANGSOPLØST | 29.09.1988 | 19.02.1990 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXX ApS (CVR 12460791) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.09.1988 | 19.02.1990 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXVIII ApS (CVR 12460775) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.09.1988 | 16.02.1990 | direktion |
FLS ENERGY II A/S (CVR 10803535) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1987 | 24.05.1995 | direktion |
STRUER HOTEL INVEST ApS (CVR 10650097) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.03.1987 | 22.06.1993 | direktion |
HOTEL LIMFJORDEN ApS (CVR 10524237) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.11.1986 | 22.03.1989 | direktion |
FORVALTNINGSAKTIESELSKABET AF 19. APRIL 1989 (CVR 40060359) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.02.1980 | 24.05.1995 | direktion |
UNICON A/S (CVR 16064939) | NORMAL | 20.12.1960 | 24.05.1995 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frands Ivar Grex | 21,43 % | 21,43 % | 21,43 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Frands Ivar Grex (antal: 14) | 1 | 7 | 5 | 1 |
Pct. | 7 % | 50 % | 36 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frands Ivar Grex (antal: 18) | 8 | 8 | 1 | 1 |
Pct. | 44 % | 44 % | 6 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |