Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
B&P AF 17.2.12 A/S (CVR 25797124) | NORMAL | 19.12.2000 |
BUSINESS.DK ApS (CVR 20592044) | NORMAL | 07.01.1998 |
INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S (CVR 32656986) | NORMAL | 18.12.2009 |
SP Moulding Denmark A/S (CVR 28851464) | NORMAL | 23.06.2005 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BECK & PARTNERE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 31189209) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.01.2008 | 28.03.2008 |
BECKLAW II ApS (CVR 20545305) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1998 | 26.09.2014 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Advokat Martin Beck (CVR 34401632) | 01.01.2012 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K/S Horsens, Vejlevej-Erhvervsbyvej (CVR 44375494) | NORMAL | 12.03.2024 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PANBO HUSE A/S (CVR 24285618) | NORMAL | 04.04.2022 | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
PANBO A/S (CVR 30364805) | NORMAL | 04.04.2022 | 24.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Recapital Ejendomskreditselskab A/S (CVR 36398302) | OPLØST EFTER FUSION | 05.09.2019 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
TVC ADVOKATFIRMA P/S (CVR 34227004) | NORMAL | 10.09.2012 | 02.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN, VEJLE ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 34074550) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.12.2011 | 28.09.2012 | bestyrelse |
AARHUS II A/S (CVR 33264992) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.11.2010 | 05.11.2014 | bestyrelse |
INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S (CVR 32656986) | NORMAL | 18.12.2009 | 09.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
B&P AF 17.2.12 A/S (CVR 25797124) | NORMAL | 27.09.2006 | 30.05.2012 | formand |
TICAN FOODS SCANDINAVIA A/S (CVR 28309473) | OPLØST EFTER FUSION | 02.12.2005 | 03.01.2008 | bestyrelse |
STRUNGE & HARTVIGSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER VEJLE A/S (CVR 28851995) | OPLØST EFTER FUSION | 11.08.2005 | 03.04.2008 | bestyrelse |
MARINA CITY A/S (CVR 28685343) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2005 | 30.05.2008 | bestyrelse |
THOMSEN FOOD LINE A/S (CVR 28114001) | NORMAL | 23.09.2004 | 04.11.2005 | formand |
SHI AF 16. SEPTEMBER 2005 A/S (CVR 15453095) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.06.2004 | 05.10.2005 | formand |
SHRI A/S (CVR 19736288) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.2004 | 30.06.2010 | formand |
OK FORM A/S (CVR 27091474) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.04.2003 | 03.11.2003 | formand |
NLS HOLDING ApS (CVR 20211881) | NORMAL | 27.03.2002 | 31.01.2013 | formand |
BILLESCHOU A/S (CVR 41326611) | NORMAL | 27.03.2002 | 01.05.2002 | formand |
TINBY A/S (CVR 21771597) | OPLØST EFTER FUSION | 07.03.2000 | 23.08.2001 | bestyrelse |
CAMELOT COMPANY A/S (CVR 25190904) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.02.2000 | 14.11.2000 | bestyrelse |
GROSSERER JENS LINDE'S FAMILIEFOND (CVR 11629806) | NORMAL | 26.02.1999 | 15.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
JL EJENDOMME ApS (CVR 51571916) | OPLØST EFTER FUSION | 26.02.1999 | 06.05.2004 | bestyrelse |
JENS LINDE A/S (CVR 16648981) | UNDER KONKURS | 26.02.1999 | 05.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
BUSINESS.DK ApS (CVR 20592044) | NORMAL | 07.01.1998 | 12.05.2009 | formand |
BECKLAW II ApS (CVR 20545305) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1998 | 12.05.2009 | bestyrelse |
PER MOESGAARD A/S (CVR 19374440) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1996 | 01.06.1997 | formand |
BYGGESELSKABET AF 23/11-95 A/S (CVR 12813201) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.11.1995 | 01.06.1997 | formand |
H.C.F. LAMPEN EXPORT A/S (CVR 11800734) | TVANGSOPLØST | 01.12.1987 | 09.11.1992 | formand |
MEDICAL INFORMATIC A/S (CVR 10299381) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 18.05.1999 | bestyrelse |
SIGNATURE A/S (CVR 48792928) | OPLØST EFTER FUSION | 31.10.1974 | 29.06.1989 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Horsens, Vejlevej-Erhvervsbyvej Komplementar ApS (CVR 44375192) | NORMAL | 12.03.2024 | direktør |
Det Gode Haveliv ApS (CVR 40995161) | NORMAL | 10.12.2019 | direktør |
BUSINESS.DK ApS (CVR 20592044) | NORMAL | 12.05.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PANBO GRØNLAND ApS (CVR 12376863) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.04.2022 | 07.12.2022 | direktør |
PANBO HUSE A/S (CVR 24285618) | NORMAL | 04.04.2022 | 24.04.2024 | direktør |
PANBO A/S (CVR 30364805) | NORMAL | 04.04.2022 | 24.04.2024 | direktør |
ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN, VEJLE ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 34074550) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.12.2011 | 28.09.2012 | direktion |
AARHUS II A/S (CVR 33264992) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.11.2010 | 05.11.2014 | direktion |
INVESTERINGSSELSKABET DAMHAVEN A/S (CVR 32656986) | NORMAL | 18.12.2009 | 09.06.2017 | direktør |
MARTIN BECK HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 31365341) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.03.2008 | 01.01.2014 | direktion |
BECK & PARTNERE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 31189209) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.01.2008 | 28.03.2008 | direktion |
G.T. SEESTVEJ 5 ApS (CVR 29143374) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.08.2007 | 30.09.2013 | direktion |
SP Moulding Denmark A/S (CVR 28851464) | NORMAL | 23.06.2005 | 24.06.2005 | direktør |
BØFA ApS (CVR 81627916) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.02.2005 | 22.09.2005 | direktion |
B&P AF 17.2.12 A/S (CVR 25797124) | NORMAL | 19.12.2000 | 27.09.2006 | direktør |
BECKLAW II ApS (CVR 20545305) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1998 | 26.09.2014 | direktion |
FIRST INTERNATIONAL FACTORING ApS (CVR 14105409) | TVANGSOPLØST | 01.05.1990 | 08.10.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Beck | 19,70 % | 19,70 % | 21,21 % | 27,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Martin Beck (antal: 66) | 16 | 18 | 30 | 2 |
Pct. | 24 % | 27 % | 45 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Beck (antal: 86) | 30 | 17 | 4 | 35 |
Pct. | 35 % | 20 % | 5 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
WEST JUTLAND FURNITURE GROUP A/S (CVR 40810617) | TVANGSOPLØST | 1988-05-27 | likvidator | |
KARL RØNHOFF HANDELSAKTIESELSKAB (CVR 26057116) | OPLØST EFTER KONKURS | 1989-07-04 | likvidator | |
G.T. ØSTERVANG II ApS (CVR 29146195) | TVANGSOPLØST | 2007-08-20 | 2008-05-26 | likvidator |
G.T. SEESTVEJ 5 ApS (CVR 29143374) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-09-30 | 2014-02-21 | likvidator |
DAK A/S (CVR 12515707) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1988-10-01 | 1996-12-10 | likvidator |
SHRI A/S (CVR 19736288) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-06-30 | 2010-10-04 | likvidator |
A/S A.B. NØRGAARD (CVR 28380712) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1969-01-25 | 1988-03-15 | likvidator |
SLAGTERISELSKABET ROYAL DANE - QUALITY A/S (CVR 14490183) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1940-01-31 | 1997-05-07 | likvidator |
DANSKE LANDBRUGERES KREATURSALGSFORENING A.M.B.A. ÅRHUS (CVR 39125315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-11-29 | 2014-05-14 | likvidator |
PP CONSULT ApS (CVR 28862105) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-10-22 | 2015-03-16 | likvidator |
FREDERIKSDAL HOLDING A/S (CVR 79254916) | TVANGSOPLØST | 2020-05-05 | 2020-11-18 | likvidator |
FREDERIKSDAL HOLDING A/S (CVR 79254916) | TVANGSOPLØST | 2019-11-12 | 2019-11-26 | likvidator |
HJN II ApS (CVR 51633717) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-03-17 | 1990-12-21 | likvidator |
AARHUS II A/S (CVR 33264992) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-11-05 | 2015-02-26 | likvidator |
KREATURSLAGTERIET VEST A/S HOLSTEBRO OFFENTLIGE SLAGTEHUS (CVR 22034618) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1968-08-29 | 1989-01-18 | likvidator |
LARS ØSTERGAARD HOLDING GESTEN ApS (CVR 28987307) | OPLØST EFTER KONKURS | 2007-10-09 | 2009-02-06 | likvidator |
FOODANE A/S (CVR 75452314) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1984-09-19 | 1994-03-01 | likvidator |
ANPARTSSELSKABET S.F.C. STRUER FINANSIERINGS-COMPAGNI (CVR 73705711) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1984-04-15 | 1992-07-21 | likvidator |
SHI AF 16. SEPTEMBER 2005 A/S (CVR 15453095) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-10-05 | 2006-03-31 | likvidator |
ANDELSSHIPPINGSELSKABET TUDANE A.M.B.A. (CVR 18591243) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-01-12 | 2001-01-25 | likvidator |
WESTRACO SELECTION - MØBELFABRIKANTERS AFREGNINGS- KONSORTIUM ApS (CVR 87654028) | OPLØST EFTER KONKURS | 1978-02-02 | 1987-10-16 | likvidator |
CELEBRITY FOOD TRADING A/S (CVR 24321428) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1947-04-01 | 1988-03-30 | likvidator |
AK. INDUSTRISERVICE ApS (CVR 31184118) | OPLØST EFTER KONKURS | 2016-02-03 | 2016-04-13 | likvidator |
SENIOR BYG HOLDING ApS (CVR 28991347) | TVANGSOPLØST | 2007-08-28 | 2008-02-18 | likvidator |
G.T. VESTRE STATIONSVEJ 2 ApS (CVR 29167907) | TVANGSOPLØST | 2007-10-09 | 2009-09-21 | likvidator |
STOP AND GO ApS (CVR 30605276) | OPLØST EFTER KONKURS | 2015-09-15 | 2015-10-08 | likvidator |
CARE HOLDING RANDERS ApS (CVR 29695148) | OPLØST EFTER KONKURS | 2016-02-16 | 2016-05-20 | likvidator |
HUDESELSKABET AF 1. OKTOBER 1994 A/S (CVR 15151188) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-10-01 | 1997-01-24 | likvidator |
MARTIN BECK HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 31365341) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-01-01 | 2014-04-30 | likvidator |