Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CasusGrill Holding ApS (CVR 36724587) | NORMAL | 23.04.2015 |
Novo Futura Holding ApS (CVR 42538817) | NORMAL | 30.06.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CasusGrill Holding ApS (CVR 36724587) | NORMAL | 04.02.2019 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Novo Futura ApS (CVR 36734361) | NORMAL | 05.05.2015 | 13.01.2019 | suppleant |
CasusGrill Holding ApS (CVR 36724587) | NORMAL | 23.04.2015 | 03.02.2019 | næstformand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Novo Futura Holding ApS (CVR 42538817) | NORMAL | 30.06.2021 | direktør |
Casus Distribution ApS (CVR 40796533) | NORMAL | 18.09.2019 | direktør |
Novo Futura ApS (CVR 36734361) | NORMAL | 14.01.2019 | direktør |
Casus International ApS (CVR 40159797) | NORMAL | 11.01.2019 | direktør |
Casus Production ApS (CVR 40152970) | NORMAL | 07.01.2019 | direktør |
CasusGrill ApS (CVR 37964263) | NORMAL | 29.08.2016 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Gemini af 2018-09-11 IVS (CVR 39850001) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.09.2018 | 11.04.2019 | direktør |
CasusGrill International ApS (CVR 38762532) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.07.2017 | 12.05.2021 | direktør |
Novo Futura ApS (CVR 36734361) | NORMAL | 05.05.2015 | 13.01.2019 | suppleant |
CasusGrill Holding ApS (CVR 36724587) | NORMAL | 23.04.2015 | 04.02.2019 | direktør |
HERLUF TROLLE II ApS (CVR 31496853) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.06.2008 | 17.05.2010 | direktion |
GEMINI FINANS ApS (CVR 28654081) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.10.2006 | 30.09.2009 | direktion |
BOCONCEPT STORKØBENHAVN ApS (CVR 28665695) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.06.2006 | 11.10.2010 | direktion |
PIGERNES PENSIONSSELSKAB ApS (CVR 28888791) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.08.2005 | 30.09.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Susanne Nygaard Brøgger | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Susanne Nygaard Brøgger (antal: 14) | 7 | 1 | 5 | 1 |
Pct. | 50 % | 7 % | 36 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Susanne Nygaard Brøgger (antal: 28) | 3 | 13 | 10 | 2 |
Pct. | 11 % | 46 % | 36 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |