Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BURDEN-HANSEN ApS (CVR 42247537) | NORMAL | 24.03.2021 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MUNDA HOLDING ApS (CVR 35408312) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.07.2013 | 04.08.2020 |
RESTAURANT VEJLEGAARDEN ApS (CVR 35232478) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.04.2013 | 20.07.2016 |
SAH Clothing IVS (CVR 37881899) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.2016 | 18.06.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
H5 Ramløse ApS (CVR 45070174) | NORMAL | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Enorra Mobility ApS (CVR 19394476) | NORMAL | 25.07.2024 | næstformand |
Enorra Capital ApS (CVR 40259473) | NORMAL | 11.06.2024 | næstformand |
Enorra Technologies ApS (CVR 44545748) | NORMAL | 11.06.2024 | næstformand |
Enorra Group ApS (CVR 43988875) | NORMAL | 02.05.2024 | næstformand |
M10 Capital A/S (CVR 41742771) | NORMAL | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Medley Capital A/S (CVR 41794429) | NORMAL | 22.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
B:A:M Universe A/S (CVR 44232782) | NORMAL | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
B:A:M IP ApS (CVR 44232944) | NORMAL | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
H5 Broløkke Herregård - Bryggeri og Destilleri A/S (CVR 43129813) | NORMAL | 05.04.2023 | formand |
1893 Invest ApS (CVR 39569779) | NORMAL | 02.12.2022 | formand |
Stable Alpha A/S (CVR 43395564) | NORMAL | 14.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
B93 KONTRAKT FODBOLD ApS (CVR 27957161) | NORMAL | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hero´z ApS (CVR 39712822) | NORMAL | 04.05.2022 | formand |
H5 Collection A/S (CVR 42736171) | NORMAL | 06.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Multisig Capital A/S (CVR 42309052) | NORMAL | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
B:A:M Holding ApS (CVR 41856564) | NORMAL | 23.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
H5 Housing A/S (CVR 29320462) | NORMAL | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
H5 Invest A/S (CVR 39014297) | NORMAL | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
H5 Holding A/S (CVR 40629262) | NORMAL | 30.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
H5 Bøge Alle ApS (CVR 40623302) | NORMAL | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
H5 Capital A/S (CVR 37454893) | NORMAL | 09.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Enorra Capital ApS (CVR 40259473) | NORMAL | 08.02.2024 | 10.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
H5 Broløkke Herregård - Bryggeri og Destilleri A/S (CVR 43129813) | NORMAL | 17.03.2022 | 04.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
H5 Broløkke Herregård A/S (CVR 40867325) | NORMAL | 04.01.2021 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
1893 Invest ApS (CVR 39569779) | NORMAL | 29.04.2020 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
H5 Baldersbækvej A/S (CVR 21192597) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.03.2020 | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
H5 Transitvej A/S (CVR 31230128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.03.2020 | 10.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Catena HKN A/S (CVR 12377347) | NORMAL | 09.03.2020 | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Catena Bavnevej A/S (CVR 11483690) | NORMAL | 09.03.2020 | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Catena Kokmose A/S (CVR 31264596) | NORMAL | 09.03.2020 | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
M10 Capital A/S (CVR 41742771) | NORMAL | 10.04.2024 | direktør |
Stable Alpha A/S (CVR 43395564) | NORMAL | 14.07.2022 | direktør |
Multisig Capital A/S (CVR 42309052) | NORMAL | 27.10.2021 | direktør |
BURDEN-HANSEN ApS (CVR 42247537) | NORMAL | 24.03.2021 | direktør |
N. Burden-Hansen ApS (CVR 41261439) | NORMAL | 25.03.2020 | direktør |
H5 Capital A/S (CVR 37454893) | NORMAL | 09.03.2020 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
1893 Invest ApS (CVR 39569779) | NORMAL | 29.04.2020 | 02.12.2022 | direktør |
SAH Clothing IVS (CVR 37881899) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.2016 | 22.08.2018 | direktør |
VHJ SOFTWARE ApS (CVR 35408339) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.07.2013 | 27.08.2018 | direktion |
MUNDA HOLDING ApS (CVR 35408312) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.07.2013 | 21.08.2018 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Alexander Burden-Hansen | 8,11 % | 8,11 % | 8,11 % | 8,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Alexander Burden-Hansen (antal: 38) | 28 | 4 | 3 | 3 |
Pct. | 74 % | 11 % | 8 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Alexander Burden-Hansen (antal: 53) | 31 | 10 | 8 | 4 |
Pct. | 58 % | 19 % | 15 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |