Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GL. PAKHUS ApS (CVR 18826070) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.08.1995 | 31.01.2002 |
HANDELSSELSKABET IMSM AF 2/1-1995 A/S (CVR 16997730) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1993 | 30.12.1995 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MEDIA-INVEST DANMARK A/S (CVR 20253681) | NORMAL | 24.03.1998 | 09.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
BEGRAVELSE DANMARK A/S (CVR 16276480) | NORMAL | 31.01.1996 | 28.05.1999 | formand |
BRICKS EJENDOMME A/S (CVR 16276642) | NORMAL | 31.01.1996 | 28.05.1999 | formand |
HANDELSSELSKABET IMSM AF 2/1-1995 A/S (CVR 16997730) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1993 | 01.09.1995 | bestyrelse |
HAK MALERHOLDING ApS (CVR 10084504) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.11.1985 | 25.04.1991 | bestyrelse |
ApS LINOTOL (CVR 63439428) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.12.1969 | 16.04.1993 | bestyrelse |
KRAL A/S (CVR 24213781) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.1946 | 29.09.1998 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BEGRAVELSE DANMARK A/S (CVR 16276480) | NORMAL | 19.04.1999 | 28.05.1999 | direktør |
BRICKS EJENDOMME A/S (CVR 16276642) | NORMAL | 19.04.1999 | 28.05.1999 | direktør |
GL. PAKHUS ApS (CVR 18826070) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.08.1995 | 31.01.2002 | direktion |
HANDELSSELSKABET IMSM AF 2/1-1995 A/S (CVR 16997730) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1993 | 10.10.1994 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Kofod | 0 % | 0 % | 0 % | 18,18 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mads Kofod (antal: 11) | 3 | 3 | 4 | 1 |
Pct. | 27 % | 27 % | 36 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Kofod (antal: 17) | 7 | 4 | 1 | 5 |
Pct. | 41 % | 24 % | 6 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
TANDLÆGE GEORG STABERG ApS (CVR 73534712) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1983-12-31 | 1993-05-17 | likvidator |
HANDELSSELSKABET IMSM AF 2/1-1995 A/S (CVR 16997730) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1993-05-01 | 1995-12-30 | likvidator |
DATA-SERVICE A. FREDLUND PEDERSEN ApS (CVR 86508311) | TVANGSOPLØST | 1988-11-22 | 1993-01-12 | likvidator |