Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ADVOKATFIRMAET PREBEN SCHMIDT. ANPARTSSELSKAB (CVR 17458590) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.1993 | 08.02.2007 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K.A.T. INVEST ApS, ESBJERG (CVR 12601336) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.07.1995 | 01.10.1996 | direktion |
VELLING INVEST ApS (CVR 14772499) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.01.1994 | 01.08.1994 | adm. dir |
ADVOKATFIRMAET PREBEN SCHMIDT. ANPARTSSELSKAB (CVR 17458590) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.1993 | 26.05.2003 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Preben Schmidt | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Preben Schmidt (antal: 21) | 0 | 16 | 4 | 1 |
Pct. | 0 % | 76 % | 19 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Preben Schmidt (antal: 24) | 0 | 3 | 1 | 20 |
Pct. | 0 % | 13 % | 4 % | 83 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
GALLERI HEINZ 57 ApS (CVR 18753235) | OPLØST EFTER KONKURS | 1997-06-09 | 2001-06-07 | likvidator |
ApS AF 3. JUNI 1996. FANØ (CVR 56062017) | OPLØST EFTER KONKURS | 1992-11-17 | 1993-06-16 | likvidator |
FANØ SUPERCENTER ApS (CVR 46168615) | TVANGSOPLØST | 1990-02-08 | 1991-02-13 | likvidator |
S.S. CONSULT, ESBJERG ApS (CVR 78184116) | OPLØST EFTER KONKURS | 1985-05-30 | 1992-01-07 | likvidator |
T.A.KONTOR LEASING ApS (CVR 76226113) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1984-11-06 | 1992-11-02 | likvidator |
FRANK ALEXANDERSEN HANDELSELSKAB ApS (CVR 10638542) | TVANGSOPLØST | 1993-11-15 | 1995-01-12 | likvidator |
TEAM BLAST ApS (CVR 10851300) | OPLØST EFTER KONKURS | 1993-01-15 | 1993-03-22 | likvidator |
O.L. INVEST ESBJERG ApS (CVR 78466413) | TVANGSOPLØST | 1989-09-27 | 1991-02-26 | likvidator |
EGSGAARD - TRADING ApS (CVR 77996311) | TVANGSOPLØST | 1992-02-12 | 1993-03-25 | likvidator |
TÆPPEFORUM ApS (CVR 37133817) | OPLØST EFTER KONKURS | 1986-01-31 | 1991-11-26 | likvidator |
EUROPEAN WINE IMPORTERS ApS (CVR 10043808) | OPLØST EFTER KONKURS | 1993-06-29 | 1993-11-29 | likvidator |
ÅÆØ 166 ApS (CVR 10984432) | OPLØST EFTER KONKURS | 1991-04-29 | 1991-09-09 | likvidator |
K.A.T. INVEST ApS, ESBJERG (CVR 12601336) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-10-01 | 1997-01-15 | likvidator |
FANØ MEJERI ApS (CVR 13899479) | OPLØST EFTER KONKURS | 1996-06-12 | 1997-07-10 | likvidator |
A/S AF 1. APRIL 1994, FANØ (CVR 10984408) | OPLØST EFTER KONKURS | 1996-11-28 | 1998-12-10 | likvidator |
VELLING INVEST ApS (CVR 14772499) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1994-01-31 | 1994-11-15 | likvidator |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30.04.1993 ESBJERG 3 ApS I LIKVIDATION (CVR 33500017) | OPLØST EFTER KONKURS | 1993-12-10 | 1994-03-24 | likvidator |
FANØ HANDELSHUS ApS (CVR 17354795) | TVANGSOPLØST | 1997-03-14 | 1999-06-28 | likvidator |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30.04.1993, ESBJERG ApS (CVR 89330815) | OPLØST EFTER KONKURS | 1993-12-10 | 1994-08-03 | likvidator |