Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anpartsselskabet Nordahl Madsen (CVR 36949449) | UNDER KONKURS | 30.06.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Imbro Zero2 - Battery Storage Næstved K/S (CVR 44947889) | NORMAL | 19.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
IMBRO ZERO2 - BATTERY STORAGE 1 A/S (CVR 45022935) | NORMAL | 19.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
IMBRO - ZERO2 BATTERY STORAGE 1 P/S (CVR 45022943) | NORMAL | 19.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
IMBRO - ZERO2 ENERGY HUB II P/S (CVR 44436531) | NORMAL | 26.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Imbro Zero2 Energy Hub II A/S (CVR 44978563) | NORMAL | 24.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Imbro REIT A/S (CVR 40828389) | NORMAL | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
DK2 Battery Park K/S (CVR 44901374) | NORMAL | 17.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsadministration af 19/2 2019 A/S (CVR 40286861) | NORMAL | 18.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Imbro A/S (CVR 38395793) | NORMAL | 07.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Imbro - Vækst Espergærde II A/S (CVR 42019615) | NORMAL | 20.09.2023 | 04.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Imbro Vækst - Espergærde II P/S (CVR 44316285) | NORMAL | 20.09.2023 | 04.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Imbro Udbytte - Pollenvænget Aarhus A/S (CVR 42152889) | NORMAL | 18.02.2021 | 25.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Imbro - Højbjerg I A/S (CVR 39197812) | NORMAL | 29.12.2017 | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Imbro - Langfredparken III A/S (CVR 39004038) | NORMAL | 08.11.2017 | 21.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Imbro Langfredparken P/S (CVR 38858432) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.11.2017 | 17.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Anpartsselskabet Nordahl Madsen (CVR 36949449) | UNDER KONKURS | 30.06.2015 | 15.08.2023 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Nordahl Madsen | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Nordahl Madsen (antal: 17) | 14 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 82 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Nordahl Madsen (antal: 19) | 15 | 1 | 2 | 1 |
Pct. | 79 % | 5 % | 11 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |