Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jerico ApS (CVR 44176041) | NORMAL | 04.07.2023 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
JERICO IVS (CVR 38757237) | TVANGSOPLØST | 30.06.2017 | 11.05.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Cargo Captains A/S (CVR 34083975) | NORMAL | 21.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Thorco Projects ApS (CVR 37745324) | NORMAL | 31.05.2023 | 06.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET THOR SHIP II (CVR 30532724) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.2018 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET THOR SHIP III ApS (CVR 33059531) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.2018 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
THORCO AFRICA HOLDING ApS (CVR 36474807) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.2018 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
THOR SHIP II K/S (CVR 30532732) | SLETTET | 21.12.2018 | 26.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
THOR SHIP III K/S (CVR 33059590) | SLETTET | 21.12.2018 | 26.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET THORCO SAPPHIRE ApS (CVR 31864895) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2018 | 25.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET THORCO ATTRACTION ApS (CVR 36018682) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2018 | 25.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
THORCO SAPPHIRE K/S (CVR 35843493) | SLETTET | 21.12.2018 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
THORCO ATTRACTION K/S (CVR 36042052) | SLETTET | 21.12.2018 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
THORCO ISABELLA ApS (CVR 36400331) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2018 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
THORCO ISADORA ApS (CVR 36400366) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2018 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thorco Projects ApS (CVR 37745324) | NORMAL | 15.06.2018 | 12.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thorco Management A/S (CVR 37463760) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2018 | 05.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET THOR SHIPINVEST V (CVR 31491738) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.04.2017 | 17.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Jerico ApS (CVR 44176041) | NORMAL | 04.07.2023 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Thorco Projects ApS (CVR 37745324) | NORMAL | 01.07.2023 | 06.09.2023 | adm. dir |
JERICO IVS (CVR 38757237) | TVANGSOPLØST | 30.06.2017 | 01.01.2020 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Malik Møller Ringsholm | 5,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jesper Malik Møller Ringsholm (antal: 20) | 3 | 6 | 6 | 5 |
Pct. | 15 % | 30 % | 30 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Malik Møller Ringsholm (antal: 30) | 16 | 3 | 4 | 7 |
Pct. | 53 % | 10 % | 13 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET THOR SHIP II (CVR 30532724) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-09-30 | 2023-06-20 | likvidator |
THORCO AFRICA HOLDING ApS (CVR 36474807) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-09-30 | 2023-06-20 | likvidator |
KOMPLEMENTARSELSKABET THOR SHIP III ApS (CVR 33059531) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-09-30 | 2023-06-20 | likvidator |
Thorco Galaxy ApS (CVR 37923737) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-09-30 | 2023-06-20 | likvidator |
Thorco Svendborg ApS (CVR 37877441) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-09-30 | 2023-06-20 | likvidator |