Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
UTZON CENTER A/S (CVR 30279441) | NORMAL | 16.01.2008 | 30.10.2008 | formand |
HOTEL- OG RESTAURANTSERHVERVETS LÆREMIDDELFOND ApS (CVR 26631262) | NORMAL | 09.11.2005 | 18.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
VISIT AALBORG A/S (CVR 17677349) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.04.2003 | 17.12.2009 | bestyrelse |
TURISTEKSPORTGRUPPEN NORDJYLLAND A/S (CVR 10182573) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.2002 | 27.04.2007 | bestyrelse |
TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND (CVR 24245950) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.11.1999 | 01.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
FORENINGEN FISKEBRANCHEN F.M.B.A. (CVR 19142892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.03.1998 | 16.12.1999 | bestyrelse |
SUPERBOWLING ÅRHUS AF 26.MAJ 1994 A/S (CVR 17873180) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.1996 | 14.11.2003 | bestyrelse |
FIKO ApS (CVR 13735395) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.1996 | 17.11.1997 | bestyrelse |
AALBORG BST-CENTER ApS (CVR 89603714) | OPLØST EFTER FUSION | 21.03.1995 | 19.04.1996 | personlig_suppleant |
TEAM SØHØJLANDET ApS (CVR 17910833) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.1994 | 28.06.1995 | personlig_suppleant |
K/S ÅRHUS BOWLING CENTER (CVR 36521325) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.05.1994 | 09.11.1998 | bestyrelse |
EURO CENTER AARHUS A/S (CVR 13879702) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1990 | 16.05.1997 | bestyrelse |
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS (CVR 12044178) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.03.1988 | 27.09.1991 | næstformand |
GL. SKOVRIDERGAARD A/S (CVR 79155713) | NORMAL | 20.09.1985 | 25.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN ÅRHUS SYD ApS (CVR 89030315) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.1980 | 05.01.1994 | personlig_suppleant |
AALBORG BST-CENTER ApS (CVR 89603714) | OPLØST EFTER FUSION | 13.02.1980 | 17.03.1998 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
UTZON CENTER A/S (CVR 30279441) | NORMAL | 30.10.2008 | 15.12.2009 | adm. dir |
A/S HKKF AF 15. OKTOBER 2007 (CVR 73428416) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.01.2007 | 08.12.2007 | direktion |
GL. SKOVRIDERGAARD A/S (CVR 79155713) | NORMAL | 20.09.1985 | 13.02.1995 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karen Marie Melson | 21,05 % | 21,05 % | 21,05 % | 21,05 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Karen Marie Melson (antal: 19) | 3 | 4 | 8 | 4 |
Pct. | 16 % | 21 % | 42 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karen Marie Melson (antal: 23) | 16 | 3 | 3 | 1 |
Pct. | 70 % | 13 % | 13 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
FORENINGEN FISKEBRANCHEN F.M.B.A. (CVR 19142892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-12-07 | 2001-02-06 | likvidator |