Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Samala Living ApS (CVR 39686325) | NORMAL | 29.06.2018 |
Samala Living Holding ApS (CVR 39741660) | NORMAL | 23.07.2018 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Anpartsselskabet af 29. oktober 2019 (CVR 32093906) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.04.2009 | 07.07.2020 |
Zomno ApS (CVR 37307408) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.12.2015 | 27.05.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Samala Bo- og Opholdssted ApS (CVR 40022929) | NORMAL | 24.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Samala Care ApS (CVR 38493027) | NORMAL | 24.02.2022 | formand |
Samala Kollegierne ApS (CVR 41962429) | NORMAL | 24.02.2022 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Samala Bo- og Opholdssted ApS (CVR 40022929) | NORMAL | 13.11.2018 | 05.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Strandlyst ApS (CVR 37002674) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.08.2015 | 01.01.2016 | formand |
Anpartsselskabet af 29. oktober 2019 (CVR 32093906) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.02.2015 | 01.01.2016 | formand |
VEDSKØLLE ApS (CVR 33778058) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.2013 | 16.05.2013 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Reball United ApS (CVR 44728435) | NORMAL | 25.03.2024 | direktør |
PIACA ApS (CVR 42377759) | NORMAL | 11.05.2021 | direktør |
Øresundsvej 21a ApS (CVR 42288268) | NORMAL | 09.04.2021 | direktør |
Lollandsvej 11 ApS (CVR 41737204) | NORMAL | 24.09.2020 | direktør |
Horseager ApS (CVR 39415321) | NORMAL | 04.02.2020 | direktør |
Vibevej 8 ApS (CVR 40534458) | NORMAL | 08.05.2019 | direktør |
Samala Living Holding ApS (CVR 39741660) | NORMAL | 23.07.2018 | direktør |
Samala Living ApS (CVR 39686325) | NORMAL | 29.06.2018 | direktør |
Samala Holding ApS (CVR 32778151) | NORMAL | 28.12.2015 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Samala Care ApS (CVR 38493027) | NORMAL | 04.10.2021 | 24.02.2022 | direktør |
Lollandsvej 11 Holding ApS (CVR 41736984) | OPLØST EFTER FUSION | 24.09.2020 | 20.04.2023 | direktør |
Horseager Holding ApS (CVR 39415178) | OPLØST EFTER FUSION | 04.02.2020 | 20.04.2023 | direktør |
Vibevej 8 Holding ApS (CVR 40487212) | OPLØST EFTER FUSION | 26.04.2019 | 26.06.2024 | direktør |
SML Byg ApS (CVR 38952838) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.09.2017 | 18.09.2018 | direktør |
Samala Care ApS (CVR 38493027) | NORMAL | 13.03.2017 | 04.02.2020 | direktør |
Zomno ApS (CVR 37307408) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.12.2015 | 22.09.2017 | direktør |
NATURE CROSSFIT ApS (CVR 33061048) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.2013 | 04.09.2013 | direktion |
Samala Holding ApS (CVR 32778151) | NORMAL | 22.12.2011 | 22.06.2015 | adm. dir |
VEDSKØLLE ApS (CVR 33778058) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.2011 | 31.12.2014 | direktion |
Anpartsselskabet af 29. oktober 2019 (CVR 32093906) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.04.2009 | 31.12.2014 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Dennis Bryde Perk Christensen | 4,17 % | 8,33 % | 8,33 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Dennis Bryde Perk Christensen (antal: 24) | 13 | 6 | 3 | 2 |
Pct. | 54 % | 25 % | 13 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Dennis Bryde Perk Christensen (antal: 54) | 7 | 20 | 23 | 4 |
Pct. | 13 % | 37 % | 43 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |