Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CHRISTIAN MØLLER LEE HOLDING ApS (CVR 31613310) | NORMAL | 23.07.2008 |
KASPER MØLLER LEE HOLDING ApS (CVR 31613264) | NORMAL | 23.07.2008 |
MLT EJENDOMME ApS (CVR 19796574) | NORMAL | 12.12.1996 |
RASMUS MØLLER LEE HOLDING ApS (CVR 31613256) | NORMAL | 23.07.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MLT HOLDING, HJØRRING ApS (CVR 31614252) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.07.2008 | 11.02.2009 |
MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 25666194) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.10.2000 | 19.07.2004 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Jørgen Møller Lee (CVR 30425901) | 01.04.2007 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SPEJDERSKOVEN FJELSTED ApS (CVR 34458227) | NORMAL | 05.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
MLT EJENDOMME ApS (CVR 19796574) | NORMAL | 13.02.2006 | formand |
JØRGEN MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 27978886) | NORMAL | 28.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS (CVR 35466223) | NORMAL | 27.08.2013 | 31.10.2022 | formand |
JØRGEN MØLLER LEE HOLDING II ApS (CVR 29816069) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.02.2009 | 26.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
MLT HOLDING, HJØRRING ApS (CVR 31614252) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.07.2008 | 11.02.2009 | formand |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS (CVR 27418872) | NORMAL | 13.02.2006 | 31.10.2022 | formand |
MLT A/S (CVR 22397915) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2003 | 01.09.2005 | formand |
MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 25666194) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.02.2003 | 19.07.2004 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RASMUS MØLLER LEE HOLDING ApS (CVR 31613256) | NORMAL | 23.07.2008 | direktør |
CHRISTIAN MØLLER LEE HOLDING ApS (CVR 31613310) | NORMAL | 23.07.2008 | direktør |
KASPER MØLLER LEE HOLDING ApS (CVR 31613264) | NORMAL | 23.07.2008 | direktør |
JØRGEN MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 27978886) | NORMAL | 28.07.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JØRGEN MØLLER LEE HOLDING II ApS (CVR 29816069) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.02.2009 | 26.02.2024 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS (CVR 27418872) | NORMAL | 13.02.2006 | 13.02.2006 | direktør |
MØLLER LEE HOLDING A/S (CVR 25666194) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.02.2003 | 28.02.2003 | direktion |
MLT EJENDOMME ApS (CVR 19796574) | NORMAL | 12.12.1996 | 13.02.2006 | direktør |
MLT A/S (CVR 22397915) | OPLØST EFTER FUSION | 06.09.1957 | 28.02.2003 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Møller Lee | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørgen Møller Lee (antal: 13) | 8 | 0 | 4 | 1 |
Pct. | 62 % | 0 % | 31 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Møller Lee (antal: 29) | 9 | 9 | 5 | 6 |
Pct. | 31 % | 31 % | 17 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |