Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
J.P. HOLDING AF 2009 ApS (CVR 32092772) | NORMAL | 05.04.2009 |
JET INVEST ApS (CVR 32093132) | NORMAL | 06.04.2009 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Skajen 12 A/S (CVR 41198583) | NORMAL | 27.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GD WIND ZEHNTE KOMPLEMENTAR ApS (CVR 29192839) | NORMAL | 11.11.2021 | 04.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HLP SOHNGAARDSHOLM ApS (CVR 36067152) | NORMAL | 11.11.2021 | 04.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HLP Ejendomsservice ApS (CVR 36940913) | NORMAL | 11.11.2021 | 04.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Huusly Granbo ApS (CVR 10328608) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Huusly Egebo ApS (CVR 12118198) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Huusly Lyngbyg ApS (CVR 55542910) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Huusly Ejendomme ApS (CVR 36940883) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JET INVEST ApS (CVR 32093132) | NORMAL | 06.04.2009 | direktør |
J.P. HOLDING AF 2009 ApS (CVR 32092772) | NORMAL | 05.04.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HLP Gabels Torv ApS (CVR 44846071) | NORMAL | 22.05.2024 | 04.09.2024 | direktør |
HLP - Marshalls Alle ApS (CVR 44788659) | NORMAL | 24.04.2024 | 04.09.2024 | direktør |
Broagervej ApS (CVR 44782464) | NORMAL | 22.04.2024 | 04.09.2024 | direktør |
GD WIND ZEHNTE KOMPLEMENTAR ApS (CVR 29192839) | NORMAL | 11.11.2021 | 04.09.2024 | direktør |
HLP SOHNGAARDSHOLM ApS (CVR 36067152) | NORMAL | 11.11.2021 | 04.09.2024 | direktør |
HLP Ejendomsservice ApS (CVR 36940913) | NORMAL | 11.11.2021 | 04.09.2024 | direktør |
Huusly Granbo ApS (CVR 10328608) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | direktør |
Huusly Egebo ApS (CVR 12118198) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | direktør |
Huusly Lyngbyg ApS (CVR 55542910) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | direktør |
Huusly Ejendomme ApS (CVR 36940883) | NORMAL | 11.11.2021 | 07.06.2024 | direktør |
Byg1234 ApS (CVR 36054093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.07.2014 | 13.03.2018 | adm. dir |
SMYKKER1234 ApS (CVR 33254938) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.10.2010 | 18.03.2019 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Elstrøm Toldbod | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jacob Elstrøm Toldbod (antal: 16) | 13 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 81 % | 0 % | 13 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Elstrøm Toldbod (antal: 32) | 8 | 14 | 6 | 4 |
Pct. | 25 % | 44 % | 19 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
SMYKKER1234 ApS (CVR 33254938) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2019-03-18 | 2019-09-26 | likvidator |
Byg1234 ApS (CVR 36054093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-03-13 | 2018-09-15 | likvidator |