Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
LEHNSKOV GODS ApS (CVR 17182137) | NORMAL | 10.08.1993 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SCANTRAMP REDERI A/S (CVR 29832226) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.12.2006 | 22.04.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Probus Fjordsgade ApS (CVR 33354444) | NORMAL | 08.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Probus Fjordsgade Holding ApS (CVR 39081024) | NORMAL | 08.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Probus Godthåbsvej ApS (CVR 37375683) | NORMAL | 12.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Probus Godthåbsvej Holding ApS (CVR 37205613) | NORMAL | 14.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
PROBUS Grævlingeløkken ApS (CVR 36724560) | NORMAL | 14.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Probus Kastanjehaven ApS (CVR 32354734) | NORMAL | 22.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Probus Tronnealle ApS (CVR 35814779) | NORMAL | 19.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Probus Bøgeparken ApS (CVR 32341411) | NORMAL | 06.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
LEHNSKOV GODS ApS (CVR 17182137) | NORMAL | 06.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CANCER MARKER A/S (CVR 29322708) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2009 | 16.05.2012 | formand |
RABO TRICYCLES A/S (CVR 30707982) | NORMAL | 07.05.2008 | 16.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
SCANTRAMP REDERI A/S (CVR 29832226) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.12.2006 | 31.12.2013 | bestyrelse |
KRISTENSEN FUND & ASSET MANAGEMENT A/S (CVR 21153680) | NORMAL | 07.09.2000 | 29.10.2002 | formand |
KRISTENSEN PROPERTIES A/S (CVR 20438401) | NORMAL | 07.09.2000 | 29.10.2002 | formand |
KOMPAN DANMARK A/S (CVR 67094913) | OPLØST EFTER FUSION | 17.10.1984 | 27.06.1996 | bestyrelse |
KOMPAN A/S (CVR 40559817) | NORMAL | 07.06.1984 | 28.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
KOMPAN SALG-SERVICE A/S (CVR 66689115) | OPLØST EFTER FUSION | 04.12.1980 | 01.07.1996 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FENRIKS ApS (CVR 10155568) | NORMAL | 22.12.2003 | direktør |
LEHNSKOV GODS ApS (CVR 17182137) | NORMAL | 06.12.2000 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Mogens Fenne-Frederiksen | 5,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Mogens Fenne-Frederiksen (antal: 20) | 14 | 2 | 2 | 2 |
Pct. | 70 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Mogens Fenne-Frederiksen (antal: 26) | 17 | 2 | 5 | 2 |
Pct. | 65 % | 8 % | 19 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |