Virk/Person | Dato |
---|---|
HR-Lab v/Rikke Horup Sørensen (CVR 28822774) | 01.08.2005 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GRANHØJEN A/S (CVR 28312865) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
GRANHØJENS BOTILBUD A/S (CVR 28317239) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
TJØRNEPARKENS BOTILBUD ApS (CVR 35388761) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Granhøjen Midtsjælland ApS (CVR 36497696) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Skovhus Krisecenter ApS (CVR 38699172) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Granhøjens Skæve boliger §107 og §108 ApS (CVR 39260131) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Granhøjens Særlige Tilbud ApS (CVR 39779005) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Skovhus Herberg og Forsorgshjem ApS (CVR 40089020) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling ApS (CVR 43165151) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Skovhus Ungeherberg ApS (CVR 44011220) | NORMAL | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Skovhus Ungeherberg ApS (CVR 44011220) | NORMAL | 25.04.2023 | 22.05.2024 | næstformand |
Skovhus Krisecenter ApS (CVR 38699172) | NORMAL | 01.01.2023 | 22.05.2024 | næstformand |
Skovhus Herberg og Forsorgshjem ApS (CVR 40089020) | NORMAL | 01.01.2023 | 22.05.2024 | næstformand |
Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling ApS (CVR 43165151) | NORMAL | 01.01.2023 | 22.05.2024 | næstformand |
GRANHØJEN A/S (CVR 28312865) | NORMAL | 27.05.2021 | 22.05.2024 | næstformand |
GRANHØJENS BOTILBUD A/S (CVR 28317239) | NORMAL | 27.05.2021 | 22.05.2024 | næstformand |
TJØRNEPARKENS BOTILBUD ApS (CVR 35388761) | NORMAL | 27.05.2021 | 22.05.2024 | næstformand |
Granhøjen Midtsjælland ApS (CVR 36497696) | NORMAL | 27.05.2021 | 22.05.2024 | næstformand |
Granhøjens Skæve boliger §107 og §108 ApS (CVR 39260131) | NORMAL | 27.05.2021 | 22.05.2024 | næstformand |
Granhøjens Særlige Tilbud ApS (CVR 39779005) | NORMAL | 27.05.2021 | 22.05.2024 | næstformand |
Bofællesskaberne §108 ApS (CVR 28317433) | OPLØST EFTER FUSION | 27.05.2021 | 29.09.2023 | næstformand |
Løvdalen ApS (CVR 25705912) | NORMAL | 27.05.2021 | 31.12.2022 | næstformand |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rikke Horup Sørensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rikke Horup Sørensen (antal: 13) | 11 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 85 % | 0 % | 8 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rikke Horup Sørensen (antal: 23) | 22 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 96 % | 0 % | 4 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |