Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bachmann / Partners Advokatpartnerselskab (CVR 39552590) | NORMAL | 08.05.2018 |
Europaplads Holding ApS (CVR 38656430) | NORMAL | 17.05.2017 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Bachmann/Ejendomme (CVR 38102265) | 04.07.2023 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Tjek A/S (CVR 32157785) | NORMAL | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bachmann / Partners Advokatpartnerselskab (CVR 39552590) | NORMAL | 08.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
AARHUS BRYGHUS A/S (CVR 28697236) | NORMAL | 18.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Bachmann/Consulting ApS (CVR 39397161) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.05.2018 | 29.06.2018 | formand |
DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 33364695) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 25.06.2015 | bestyrelse |
DLC DRIFTSMIDLER ApS (CVR 29213682) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 25.06.2015 | bestyrelse |
DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 33365365) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 29.05.2015 | bestyrelse |
WHPE EVENT ApS (CVR 32769837) | OPLØST EFTER FUSION | 11.02.2010 | 11.02.2011 | bestyrelse |
FREDERIKSHØJ ApS (CVR 26789745) | NORMAL | 30.06.2009 | 11.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
IBSEN & PARTNERS A/S (CVR 28654189) | NORMAL | 22.06.2009 | 25.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bachmann / Partners Komplementar ApS (CVR 39552094) | NORMAL | 08.05.2018 | direktør |
Bachmann / Partners Advokatpartnerselskab (CVR 39552590) | NORMAL | 08.05.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Speciallægeinvest ApS (CVR 41698624) | NORMAL | 22.09.2020 | 27.06.2022 | direktør |
Bachmann/Consulting ApS (CVR 39397161) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.06.2018 | 29.06.2023 | direktør |
Bachmann/Consulting ApS (CVR 39397161) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.03.2018 | 09.05.2018 | direktør |
BTB Partners I/S (CVR 39205378) | SLETTET | 29.12.2017 | 21.06.2021 | direktør |
B/C 2019 ApS (CVR 38657283) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.05.2017 | 12.02.2020 | direktør |
Europaplads Holding ApS (CVR 38656430) | NORMAL | 17.05.2017 | 03.01.2023 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Bachmann | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Bachmann (antal: 30) | 9 | 1 | 13 | 7 |
Pct. | 30 % | 3 % | 43 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Bachmann (antal: 41) | 10 | 8 | 14 | 9 |
Pct. | 24 % | 20 % | 34 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
SCHRAMM HOLDING II ApS (CVR 37792950) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-09-29 | 2023-02-27 | likvidator |
FSF - DANMARK ApS (CVR 26734401) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-04-02 | 2003-12-01 | likvidator |
ApS AAGE WIINBERG EJENDOMSSELSKAB (CVR 71267512) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-07-01 | 2008-11-28 | likvidator |
OTIUM INVEST ApS (CVR 87509613) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1978-05-18 | 1994-06-30 | likvidator |
YAPON DANMARK A/S (CVR 14416838) | TVANGSOPLØST | 2002-06-27 | 2004-02-16 | likvidator |
Hasseris Enge 2015 ApS (CVR 36920726) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-04-09 | 2021-11-02 | likvidator |
KOMPLEMENTARSELSKABET CITY 1 VIBORG ApS (CVR 24232034) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2009-02-25 | 2009-11-20 | likvidator |