Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ESG + ApS (CVR 44461013) | NORMAL | 10.11.2023 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FIRMCARE ApS (CVR 29197482) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.12.2005 | 14.06.2013 |
KRYTH HOLDING ApS (CVR 31634342) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.2008 | 30.10.2013 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Konsulentfirmaet KRYTH (CVR 27403239) | 01.02.2023 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JA Profil ApS (CVR 44157756) | NORMAL | 01.07.2023 | formand |
RIBE-ESBJERG HH A/S (CVR 29604576) | NORMAL | 05.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Skiltefabrikken.nu ApS (CVR 41449020) | NORMAL | 18.06.2020 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BBI Totalrengøring ApS (CVR 40724303) | NORMAL | 16.04.2024 | 25.07.2024 | formand |
ESG + ApS (CVR 44461013) | NORMAL | 10.11.2023 | 31.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
GRØN ART K/S (CVR 25652053) | SLETTET | 01.12.2013 | 01.07.2015 | formand |
KOMPLEMENTARSELSKABET GRØN ART ApS (CVR 25433386) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.2013 | 01.07.2015 | formand |
Anpartsselskabet af 7.10.2020 (CVR 31177707) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2013 | 30.03.2015 | formand |
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SYDDANMARK (CVR 30089448) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.2012 | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 8.10.2019 ApS (CVR 33501307) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.10.2011 | 01.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
FIRMCARE ApS (CVR 29197482) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2011 | 15.06.2012 | formand |
BLACKJACK DENMARK ApS (CVR 33353154) | NORMAL | 24.11.2010 | 02.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
KONSTRUKTØREN A/S (CVR 21822930) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.10.2010 | 31.03.2014 | bestyrelse |
ART SERVICE A/S (CVR 31757177) | NORMAL | 10.09.2008 | 07.05.2015 | formand |
BURGAARD SØRENSEN A/S (CVR 19407330) | NORMAL | 21.11.2007 | 25.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
IN2CARE - VISUELT PARTNERSKAB ApS (CVR 29940665) | TVANGSOPLØST | 10.10.2006 | 13.02.2008 | formand |
ESBJERGMONTAGE ApS (CVR 27738834) | TVANGSOPLØST | 27.02.2006 | 21.02.2007 | næstformand |
Drive4you A/S (CVR 29224374) | NORMAL | 01.01.2006 | 01.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ESG + ApS (CVR 44461013) | NORMAL | 10.11.2023 | 31.03.2024 | direktør |
KRYTH HOLDING ApS (CVR 31634342) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.2008 | 15.06.2012 | direktion |
IN2CARE - VISUELT PARTNERSKAB ApS (CVR 29940665) | TVANGSOPLØST | 05.03.2007 | 23.06.2008 | adm. dir |
FIRMCARE ApS (CVR 29197482) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.12.2005 | 15.06.2012 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Kryth | 10,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 35,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carsten Kryth (antal: 20) | 9 | 7 | 2 | 2 |
Pct. | 45 % | 35 % | 10 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Kryth (antal: 31) | 18 | 4 | 6 | 3 |
Pct. | 58 % | 13 % | 19 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |