Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 18.09.2001 A/S (CVR 26257921) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.2001 | 14.08.2015 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Alexia Invest ApS (CVR 30502574) | NORMAL | 30.12.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dansk Olieselskab Holding ApS (CVR 37911291) | NORMAL | 02.05.2017 | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dansk Olieselskab Holding ApS (CVR 37911291) | NORMAL | 26.01.2017 | 01.05.2017 | formand |
Dansk Olieselskab Holding ApS (CVR 37911291) | NORMAL | 14.09.2016 | 25.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
TRONHOLMEN 3 ApS (CVR 29804915) | NORMAL | 01.07.2014 | 22.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Alexia Invest ApS (CVR 30502574) | NORMAL | 01.07.2014 | 22.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
E-ENERGY A/S (CVR 32078060) | TVANGSOPLØST | 13.06.2013 | 23.06.2015 | formand |
BLUE CAPITAL A/S (CVR 33254490) | NORMAL | 27.10.2010 | 21.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
AFW Invest ApS (CVR 31190126) | NORMAL | 08.10.2010 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
K/S IRMTRAUT PLEJEHJEM (CVR 31186455) | SLETTET | 28.09.2010 | 11.06.2012 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET SØBYEN A/S (CVR 33066791) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.07.2010 | 24.03.2011 | formand |
EF 01.03 2011 A/S (CVR 32560482) | TVANGSOPLØST | 04.11.2009 | 10.03.2011 | bestyrelse |
PETO OIL A/S (CVR 32653197) | TVANGSOPLØST | 03.07.2009 | 10.06.2013 | formand |
E-ENERGY A/S (CVR 32078060) | TVANGSOPLØST | 16.03.2009 | 10.06.2013 | formand |
NORDICA IV ApS (CVR 30488547) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.03.2009 | 14.06.2012 | bestyrelse |
NORDICA I ApS (CVR 29774811) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.03.2009 | 14.06.2012 | bestyrelse |
TRONHOLMEN 3 ApS (CVR 29804915) | NORMAL | 01.12.2008 | 17.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
RANDERS FC HOLDING A/S (CVR 30904079) | NORMAL | 17.11.2008 | 15.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
LAP AN DEVELOPMENT COMPANY ApS (CVR 30812441) | OPLØST EFTER FUSION | 02.09.2008 | 14.06.2012 | bestyrelse |
CAPITAL SQUARE ApS (CVR 31430399) | OPLØST EFTER FUSION | 16.05.2008 | 14.06.2012 | bestyrelse |
BERLIN PROPERTIES INVEST A/S (CVR 31268362) | TVANGSOPLØST | 13.02.2008 | 15.05.2008 | formand |
NRE VIETNAM ApS (CVR 31252180) | OPLØST EFTER FUSION | 23.01.2008 | 14.06.2012 | bestyrelse |
RANDERS HK HOLDING A/S (CVR 28962444) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2007 | 20.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
K/S WOLFHAGEN PLEJEHJEM (CVR 31188806) | SLETTET | 15.11.2007 | 15.10.2010 | bestyrelse |
K/S IRMTRAUT PLEJEHJEM (CVR 31186455) | SLETTET | 15.11.2007 | 01.12.2008 | bestyrelse |
JYDSK MØBELVÆRK A/S (CVR 30718402) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.07.2007 | 01.10.2007 | formand |
Alexia Invest ApS (CVR 30502574) | NORMAL | 16.04.2007 | 17.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsinvest ÅGADE ApS (CVR 30611586) | NORMAL | 02.04.2007 | 31.01.2012 | formand |
K/S KÖLN PLEJEHJEM (CVR 28671377) | SLETTET | 15.11.2006 | 01.12.2008 | formand |
EXCEL PROPERTIES A/S (CVR 30244044) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.10.2006 | 24.10.2008 | bestyrelse |
KINESISK EJENDOMSINVEST A/S (CVR 30242696) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.10.2006 | 05.05.2010 | formand |
Ejendomsinvest TYSKLAND ApS (CVR 29971862) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.09.2006 | 28.11.2016 | formand |
NORDICA I ApS (CVR 29774811) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.07.2006 | 18.08.2006 | bestyrelse |
NORDICA III ApS (CVR 29218331) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.05.2006 | 14.06.2012 | bestyrelse |
NLE A/S (CVR 27616356) | NORMAL | 05.05.2006 | 14.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
NORDICA II ApS (CVR 29218366) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.05.2006 | 12.06.2012 | bestyrelse |
NETZABERG ApS (CVR 29218382) | NORMAL | 05.05.2006 | 22.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
K/S HOWITZVEJ 49-51 (CVR 29446482) | SLETTET | 08.03.2006 | 01.07.2007 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET TYRKIET A/S (CVR 29402388) | NORMAL | 30.01.2006 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
GROSS WELLE - 2005 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (CVR 28689047) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.12.2005 | 17.04.2009 | næstformand |
K/S GROSS WELLE - 2005 (CVR 28689993) | SLETTET | 14.12.2005 | 17.04.2009 | næstformand |
Ejendomsinvest Jernbanegade ApS (CVR 29221375) | NORMAL | 15.10.2005 | 28.11.2016 | formand |
K/S EISDORFER STRASSE, TYSKLAND (CVR 28994184) | SLETTET | 21.09.2005 | 07.12.2006 | formand |
K/S BROMMA, SVERIGE (CVR 28706146) | SLETTET | 29.08.2005 | 27.12.2006 | formand |
LINDBERGH A/S (CVR 27978576) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.07.2005 | 18.12.2007 | bestyrelse |
UELITZ - 2005 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (CVR 28521057) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2005 | 17.04.2009 | næstformand |
K/S UELITZ - 2005 (CVR 28689969) | SLETTET | 01.07.2005 | 17.04.2009 | næstformand |
BROGAARD INVEST A/S (CVR 19641406) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.05.2005 | 13.02.2015 | formand |
TF MØLLE-INVEST ApS (CVR 26359953) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.05.2005 | 10.06.2013 | formand |
HOLDINGSELSKABET AF 18.09.2001 A/S (CVR 26257921) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.05.2005 | 09.02.2011 | formand |
K/S KURT-SCHUMACHER-DAMM, BERLIN (CVR 28698984) | NORMAL | 03.05.2005 | 22.05.2006 | formand |
K/S NORDICA, TÄBY-BESMANET (CVR 26886279) | SLETTET | 31.03.2005 | 20.03.2007 | bestyrelse |
K/S NORDICA, TÄBY-VATTENPASSET (CVR 28477686) | SLETTET | 31.03.2005 | 20.03.2007 | bestyrelse |
CALENTEGAARDEN ApS (CVR 27390994) | NORMAL | 24.11.2003 | 07.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
RANDERS FC JOBAKADEMI ApS (CVR 27436692) | NORMAL | 14.11.2003 | 17.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET NB GADE ApS (CVR 27475809) | NORMAL | 12.11.2003 | 13.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
RANDERS FC A/S (CVR 83940816) | NORMAL | 28.05.2003 | 17.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
ØSTJYSK BOGBINDERI ApS (CVR 27118879) | OPLØST EFTER FUSION | 25.03.2003 | 26.02.2004 | bestyrelse |
061746M A/S (CVR 24226417) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.1999 | 03.10.2011 | formand |
INVESTERINGSSELSKABET AF 31/10 1992 A/S (CVR 10690676) | TVANGSOPLØST | 01.01.1987 | 10.06.1996 | bestyrelse |
INKA INVEST ApS (CVR 84311715) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.01.1978 | 06.02.2008 | bestyrelse |
KAIN INVEST ApS (CVR 52617219) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.05.1975 | 06.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Alexia Invest ApS (CVR 30502574) | NORMAL | 30.12.2021 | adm. dir |
BAHIA CAPITAL ApS (CVR 33859139) | NORMAL | 14.04.2021 | direktør |
DK Energy Holding ApS (CVR 37442720) | NORMAL | 14.04.2021 | direktør |
DK Energy ApS (CVR 37807206) | NORMAL | 14.04.2021 | direktør |
DK Energy Capital ApS (CVR 37911267) | NORMAL | 14.04.2021 | direktør |
Dansk Olieselskab Holding ApS (CVR 37911291) | NORMAL | 14.04.2021 | direktør |
Nord Oil ApS (CVR 38049178) | NORMAL | 14.04.2021 | direktør |
Nord Gas ApS (CVR 38510320) | NORMAL | 14.04.2021 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Nord Oil ApS (CVR 38049178) | NORMAL | 05.06.2018 | 15.02.2019 | adm. dir |
Dansk Olieselskab Holding ApS (CVR 37911291) | NORMAL | 02.05.2017 | 15.02.2019 | adm. dir |
Nord Gas ApS (CVR 38510320) | NORMAL | 22.03.2017 | 15.02.2019 | adm. dir |
Nord Oil ApS (CVR 38049178) | NORMAL | 29.09.2016 | 27.02.2018 | direktør |
DK Energy Capital ApS (CVR 37911267) | NORMAL | 04.08.2016 | 15.02.2019 | direktør |
Dansk Olieselskab Holding ApS (CVR 37911291) | NORMAL | 04.08.2016 | 14.09.2016 | direktør |
DK Energy ApS (CVR 37807206) | NORMAL | 20.06.2016 | 03.08.2018 | direktør |
DK Energy Holding ApS (CVR 37442720) | NORMAL | 11.02.2016 | 15.02.2019 | direktør |
K/S WINDPARK NOWY TOMYSL (CVR 36397284) | SLETTET | 25.09.2014 | 15.02.2019 | direktør |
TRONHOLMEN 3 ApS (CVR 29804915) | NORMAL | 01.07.2014 | 22.02.2019 | direktør |
Alexia Invest ApS (CVR 30502574) | NORMAL | 01.07.2014 | 22.02.2019 | direktør |
BAHIA CAPITAL ApS (CVR 33859139) | NORMAL | 01.07.2014 | 15.02.2019 | direktør |
KUSLIN INVEST A/S (CVR 35248080) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.05.2013 | 15.02.2019 | direktør |
K/S IRMTRAUT PLEJEHJEM (CVR 31186455) | SLETTET | 28.09.2010 | 11.06.2012 | direktion |
TRONHOLMEN 6 ApS (CVR 32287948) | NORMAL | 31.08.2009 | 28.02.2011 | direktør |
CAPITAL SQUARE ApS (CVR 31430399) | OPLØST EFTER FUSION | 16.05.2008 | 05.03.2009 | direktion |
NRE VIETNAM ApS (CVR 31252180) | OPLØST EFTER FUSION | 23.01.2008 | 05.03.2009 | direktion |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET PORVOO, FINLAND (CVR 28966555) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.05.2007 | 08.05.2007 | direktion |
Alexia Invest ApS (CVR 30502574) | NORMAL | 16.04.2007 | 17.04.2012 | direktør |
NORDICA IV ApS (CVR 30488547) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2007 | 05.03.2009 | direktion |
NORDICA I ApS (CVR 29774811) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.07.2006 | 05.03.2009 | adm. dir |
NLE A/S (CVR 27616356) | NORMAL | 05.05.2006 | 01.09.2008 | adm. dir |
KOMPLEMENTARSELSKABET HOWITZVEJ 49-51 ApS (CVR 29426635) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.03.2006 | 01.07.2007 | direktion |
NORDICA II ApS (CVR 29218366) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.12.2005 | 05.03.2009 | direktion |
NORDICA III ApS (CVR 29218331) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.12.2005 | 05.03.2009 | direktion |
NETZABERG ApS (CVR 29218382) | NORMAL | 19.12.2005 | 05.03.2009 | direktør |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET EISDORFER STRASSE, TYSKLAND (CVR 28993951) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.09.2005 | 07.12.2006 | direktion |
K/S EISDORFER STRASSE, TYSKLAND (CVR 28994184) | SLETTET | 21.09.2005 | 07.12.2006 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET BROMMA, SVERIGE ApS (CVR 28689241) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.08.2005 | 23.05.2007 | direktion |
K/S KURT-SCHUMACHER-DAMM, BERLIN (CVR 28698984) | NORMAL | 03.05.2005 | 22.05.2006 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET KURT-SCHUMACHER-DAMM, BERLIN ApS (CVR 28697678) | NORMAL | 03.05.2005 | 29.03.2006 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDICA, TÄBY-VATTENPASSET ApS (CVR 28334532) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.03.2005 | 21.02.2007 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDICA, TÄBY-BESMANET ApS (CVR 26836514) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.03.2005 | 16.02.2007 | direktion |
TK RANDERS ApS (CVR 28493983) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.02.2005 | 02.05.2008 | direktion |
HOLDINGSELSKABET AF 18.09.2001 A/S (CVR 26257921) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.02.2004 | 30.05.2005 | direktion |
CALENTEGAARDEN ApS (CVR 27390994) | NORMAL | 24.11.2003 | 07.02.2007 | direktør |
HOLDINGSELSKABET AF 18.09.2001 A/S (CVR 26257921) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.2001 | 23.06.2003 | direktion |
061746M A/S (CVR 24226417) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.11.1999 | 02.02.2001 | direktion |
INVESTERINGSSELSKABET AF 31/10 1992 A/S (CVR 10690676) | TVANGSOPLØST | 01.01.1987 | 10.06.1996 | direktion |
HANDELSHUSET AF 1/7 1986 ApS (CVR 10316871) | TVANGSOPLØST | 01.07.1986 | 18.05.1992 | direktion |
MAR-CO EXPORT ApS (CVR 10281644) | TVANGSOPLØST | 10.05.1986 | 01.07.1994 | direktion |
FH FURNITURE - DANISH DESIGN ApS (CVR 79398217) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.10.1985 | 16.08.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tommy Frank | 8,43 % | 14,46 % | 14,46 % | 20,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Tommy Frank (antal: 83) | 24 | 17 | 25 | 17 |
Pct. | 29 % | 20 % | 30 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tommy Frank (antal: 119) | 62 | 50 | 6 | 1 |
Pct. | 52 % | 42 % | 5 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |