Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S (CVR 26595738) | NORMAL | 21.04.2002 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
JENS NORUP HOLDING ApS (CVR 27022197) | TVANGSOPLØST | 14.02.2003 | 17.09.2004 |
NORUP & NORUP MARKETING A/S (CVR 16997587) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.05.1993 | 24.10.2007 |
NORUP & PARTNERS OFFSET A/S (CVR 12684436) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.01.1989 | 26.09.2007 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S (CVR 26595738) | NORMAL | 21.04.2002 | 27.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
NORUP & PARTNERS OFFSET A/S (CVR 12684436) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.09.2000 | 26.09.2007 | bestyrelse |
NORUP & NORUP OFFSET A/S (CVR 20450282) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.1997 | 24.10.2007 | bestyrelse |
CARD MAP INTERNATIONAL A/S (CVR 18465396) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.01.1995 | 27.02.1998 | bestyrelse |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30. SEPTEMBER 1997 A/S (CVR 17374532) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.1993 | 19.12.1994 | bestyrelse |
NORUP & NORUP MARKETING A/S (CVR 16997587) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.05.1993 | 24.10.2007 | bestyrelse |
NORUP & PARTNERS OFFSET A/S (CVR 12684436) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.01.1989 | 23.12.1992 | bestyrelse |
RECATO GRAFIK A/S (CVR 79202916) | OPLØST EFTER FUSION | 10.10.1985 | 26.04.1988 | bestyrelse |
NB GRAFIK A/S (CVR 56077456) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.11.1984 | 26.04.1988 | bestyrelse |
FÆLLESBOGBINDERIET AF 1971 A/S (CVR 89551528) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.11.1979 | 26.04.1988 | bestyrelse |
PQRS NR. 1 A/S (CVR 47836913) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.10.1973 | 26.04.1980 | bestyrelse |
RECATO OFFSET A/S (CVR 38043013) | OPLØST EFTER FUSION | 23.02.1972 | 26.04.1988 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JENS NORUP HOLDING ApS (CVR 27022197) | TVANGSOPLØST | 14.02.2003 | 17.09.2004 | direktion |
NORUP & PARTNERS OFFSET A/S (CVR 12684436) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.09.2000 | 26.09.2007 | direktion |
NORUP & NORUP OFFSET A/S (CVR 20450282) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.1997 | 24.10.2007 | direktion |
NORUP & NORUP MARKETING A/S (CVR 16997587) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.05.1993 | 24.10.2007 | direktion |
RECATO GRAFIK A/S (CVR 79202916) | OPLØST EFTER FUSION | 10.10.1985 | 31.08.1988 | direktion |
NB GRAFIK A/S (CVR 56077456) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.11.1984 | 17.06.1988 | direktion |
FÆLLESBOGBINDERIET AF 1971 A/S (CVR 89551528) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.11.1979 | 17.06.1988 | direktion |
PQRS NR. 1 A/S (CVR 47836913) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.10.1973 | 17.06.1988 | direktion |
RECATO OFFSET A/S (CVR 38043013) | OPLØST EFTER FUSION | 23.02.1972 | 31.08.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Aage Norup | 38,46 % | 38,46 % | 38,46 % | 46,15 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Aage Norup (antal: 13) | 1 | 6 | 5 | 1 |
Pct. | 8 % | 46 % | 38 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Aage Norup (antal: 26) | 12 | 9 | 1 | 4 |
Pct. | 46 % | 35 % | 4 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |