Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DAN BOGRAD HOLDING ApS (CVR 29821712) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.07.2009 | 03.07.2012 |
ELITEBILIST ApS (CVR 40432396) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.04.2019 | 24.02.2023 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Dan Bograd (CVR 26227364) | 14.03.2024 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HOTEL SKANDERBORGHUS A/S (CVR 28312806) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.2009 | 25.11.2011 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORGHUS A/S (CVR 45027228) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2009 | 11.11.2009 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (CVR 52297818) | NORMAL | 31.12.2005 | 31.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2005 A/S (CVR 29245789) | NORMAL | 31.12.2005 | 31.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
HOLDINGSELSKABET AF 1.7.77 A/S (CVR 30677315) | OPLØST EFTER SPALTNING | 19.05.2003 | 31.12.2005 | bestyrelse |
BA INVEST ApS (CVR 26786797) | NORMAL | 09.01.2003 | 29.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
H.P. NIELSEN & KLOSTERGAARD A/S (CVR 76386714) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1984 | 26.06.1995 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET AF 1.7.77 A/S (CVR 30677315) | OPLØST EFTER SPALTNING | 17.05.1976 | 14.08.1995 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (CVR 52297818) | NORMAL | 30.04.1976 | 17.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ELITEBILIST ApS (CVR 40432396) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.04.2019 | 08.08.2022 | direktør |
HOTEL SKANDERBORGHUS A/S (CVR 28312806) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.2009 | 25.11.2011 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORGHUS A/S (CVR 45027228) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2009 | 11.11.2009 | direktion |
DAN BOGRAD HOLDING ApS (CVR 29821712) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.07.2009 | 03.07.2012 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ØSTERVOLD A/S (CVR 52297818) | NORMAL | 01.05.2006 | 31.08.2007 | direktør |
HOLDINGSELSKABET AF 1.1.2005 A/S (CVR 29245789) | NORMAL | 01.05.2006 | 31.08.2007 | direktør |
BA INVEST ApS (CVR 26786797) | NORMAL | 09.01.2003 | 29.12.2004 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET FLYBO ApS (CVR 78709014) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.1985 | 12.11.1992 | direktion |
H.P. NIELSEN & KLOSTERGAARD A/S (CVR 76386714) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1984 | 03.07.1992 | direktion |
EL-DANIA A/S (CVR 71340317) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.1982 | 20.10.1994 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Dan Bograd | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Dan Bograd (antal: 12) | 3 | 3 | 5 | 1 |
Pct. | 25 % | 25 % | 42 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Dan Bograd (antal: 25) | 9 | 10 | 4 | 2 |
Pct. | 36 % | 40 % | 16 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |