Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Lyngsbæk Holding ApS (CVR 39802171) | NORMAL | 22.08.2018 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
LYNGSBÆK & PARTNERS ApS (CVR 26995965) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2003 | 12.11.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Lyngsbæk Holding ApS (CVR 39802171) | NORMAL | 22.08.2018 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Senior-vikar IVS (CVR 39657066) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.03.2020 | 08.06.2021 | formand |
Stabil-IT ApS (CVR 37797162) | NORMAL | 12.10.2018 | 21.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Senior-vikar IVS (CVR 39657066) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.06.2018 | 29.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Future Invest Holding IVS (CVR 38253107) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.2016 | 19.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
House of Mentors IVS (CVR 37992062) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.09.2016 | 19.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
SENIORVIKAR Ry-Silkeborg IVS (CVR 36688548) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.02.2015 | 15.09.2016 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ida Publishing ApS (CVR 38836706) | NORMAL | 12.11.2020 | adm. dir |
Lyngsbæk Holding ApS (CVR 39802171) | NORMAL | 22.08.2018 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Senior-vikar IVS (CVR 39657066) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.06.2018 | 08.06.2021 | adm. dir |
Ida Publishing ApS (CVR 38836706) | NORMAL | 07.08.2017 | 30.01.2020 | adm. dir |
Future Invest Holding IVS (CVR 38253107) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.2016 | 19.11.2020 | adm. dir |
House of Mentors IVS (CVR 37992062) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.09.2016 | 19.10.2020 | adm. dir |
SENIORVIKAR Ry-Silkeborg IVS (CVR 36688548) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.06.2015 | 15.09.2016 | direktør |
SENIORVIKAR ApS (CVR 34595623) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.06.2012 | 06.11.2017 | direktion |
LYNGSBÆK & PARTNERS ApS (CVR 26995965) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2003 | 29.08.2018 | direktion |
DANSK TELECOM CENTER ApS (CVR 27178731) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.07.2003 | 21.11.2006 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Maria Mølgaard Nielsen | 16,67 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Maria Mølgaard Nielsen (antal: 12) | 3 | 3 | 4 | 2 |
Pct. | 25 % | 25 % | 33 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Maria Mølgaard Nielsen (antal: 29) | 7 | 10 | 10 | 2 |
Pct. | 24 % | 34 % | 34 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |