Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HOVEDSTOL HOLDING APS (CVR 37380563) | NORMAL | 19.01.2016 |
INVEST 2016 ApS (CVR 37385379) | NORMAL | 20.01.2016 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
EJD.SELSKABET 11/10 2007 ApS (CVR 27914640) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2004 | 26.08.2011 |
ENOTARIUS EUROPE ApS (CVR 26643791) | TVANGSOPLØST | 03.06.2002 | 09.02.2015 |
NEWLAND HOLDING ApS (CVR 33375700) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.12.2010 | 20.03.2014 |
WITH SØRENSEN HOLDING ApS (CVR 27910815) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2004 | 15.10.2010 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Kildeskov (CVR 25654692) | 01.10.2000 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET ST. KONGENSGADE 88 A/S (CVR 10031885) | NORMAL | 17.01.2024 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BALANCAIR ApS (CVR 32562205) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2018 | 22.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
17. juni 2015 A/S (CVR 30558979) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.09.2011 | 28.01.2013 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 24. AUGUST 2011 (CVR 26708893) | TVANGSOPLØST | 21.02.2005 | 28.01.2006 | bestyrelse |
ENGEN GILLELEJE ApS (CVR 27644333) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.08.2004 | 01.09.2005 | bestyrelse |
HANDELSAKTIESELSKABET AF 7. NOVEMBER 2005 (CVR 13924244) | TVANGSOPLØST | 01.06.2004 | 01.08.2009 | bestyrelse |
ENOTARIUS EUROPE ApS (CVR 26643791) | TVANGSOPLØST | 03.06.2002 | 14.02.2003 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Studentervogne ApS (CVR 38115871) | NORMAL | 01.04.2020 | adm. dir |
INVEST 2016 ApS (CVR 37385379) | NORMAL | 20.01.2016 | direktør |
HOVEDSTOL HOLDING APS (CVR 37380563) | NORMAL | 19.01.2016 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Green Shift Group ApS (CVR 43828959) | NORMAL | 26.01.2023 | 24.04.2024 | adm. dir |
Arce Holding ApS (CVR 39421232) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.03.2018 | 11.10.2023 | direktør |
Leaseclub APS (CVR 39421623) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.03.2018 | 18.09.2023 | direktør |
Castle Group ApS (CVR 39042185) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.10.2017 | 01.05.2019 | direktør |
NEWLAND HOLDING ApS (CVR 33375700) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.12.2010 | 25.02.2011 | direktion |
NEWLAND ApS (CVR 33375727) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.12.2010 | 25.02.2011 | direktion |
KILDESKOV NORD ApS (CVR 30345142) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2007 | 04.02.2009 | direktion |
KILDESKOV ApS (CVR 30176618) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.02.2007 | 27.03.2009 | direktion |
ORDRUPVEJ 126 ApS (CVR 29424136) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.03.2006 | 07.04.2009 | direktion |
WITH SØRENSEN ApS (CVR 28886683) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.07.2005 | 07.04.2009 | direktion |
EJD.SELSKABET 11/10 2007 ApS (CVR 27914640) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.2005 | 07.10.2009 | direktion |
ENGEN GILLELEJE ApS (CVR 27644333) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.2005 | 01.05.2008 | direktion |
ENGEN GILLELEJE ApS (CVR 27644333) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.08.2004 | 19.04.2005 | direktion |
WITH SØRENSEN HOLDING ApS (CVR 27910815) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2004 | 07.04.2009 | direktion |
EJD.SELSKABET 11/10 2007 ApS (CVR 27914640) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2004 | 19.04.2005 | direktion |
DANWARE CURSUM ApS (CVR 10073766) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.2002 | 01.06.2002 | adm. dir |
DROP IN DRONNINGLUND ApS (CVR 18462796) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1995 | 20.07.1998 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ulrik With Sørensen | 4,00 % | 24,00 % | 36,00 % | 60,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ulrik With Sørensen (antal: 25) | 5 | 15 | 4 | 1 |
Pct. | 20 % | 60 % | 16 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ulrik With Sørensen (antal: 41) | 7 | 20 | 8 | 6 |
Pct. | 17 % | 49 % | 20 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |