Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
NØRHOLM HOLDING ApS (CVR 25376382) | NORMAL | 18.05.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CLAUSØ HOLDING A/S (CVR 21800139) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.06.1999 | 25.04.2023 |
INVESTERINGSSELSKABET NØRHOLM ApS (CVR 28334680) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.01.2005 | 29.08.2014 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Udlejer Claus Kristen Nielsen (CVR 25628365) | 01.06.2000 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KØBMANDSSELSKABET VEJGAARD ApS (CVR 31430356) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.05.2008 | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
SKALBORG KIOSK ApS (CVR 30500369) | NORMAL | 13.04.2007 | 09.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
KØBMANDSSELSKABET KORNBLOMSTVEJ ApS (CVR 10033764) | NORMAL | 08.11.2006 | 12.01.2023 | formand |
KØBMANDSSELSKABET NR. TRANDERSVEJ A/S (CVR 26538890) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.03.2002 | 11.06.2015 | formand |
KØBMANDSSELSKABET KORNBLOMSTVEJ ApS (CVR 10033764) | NORMAL | 06.10.2000 | 11.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
CLAUSØ HOLDING A/S (CVR 21800139) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.06.1999 | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NØRHOLM HOLDING ApS (CVR 25376382) | NORMAL | 18.05.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Købmandsselskabet Vestbjerg ApS (CVR 38818341) | NORMAL | 10.10.2019 | 15.08.2021 | direktør |
KØBMANDSSELSKABET VEJGAARD ApS (CVR 31430356) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.05.2008 | 23.07.2024 | direktør |
INVESTERINGSSELSKABET NØRHOLM ApS (CVR 28334680) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.01.2005 | 29.08.2014 | direktion |
KØBMANDSSELSKABET KORNBLOMSTVEJ ApS (CVR 10033764) | NORMAL | 11.12.2002 | 08.11.2006 | direktør |
CLAUSØ HOLDING A/S (CVR 21800139) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.06.1999 | 25.04.2023 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Kristen Nielsen | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Claus Kristen Nielsen (antal: 9) | 4 | 1 | 3 | 1 |
Pct. | 44 % | 11 % | 33 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Kristen Nielsen (antal: 21) | 6 | 6 | 6 | 3 |
Pct. | 29 % | 29 % | 29 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |