Virk/Person | Dato |
---|---|
Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S (CVR 64952811) | 01.08.2023 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Broinstitut II A/S (CVR 39853388) | NORMAL | 11.09.2018 | 13.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
ADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/S (CVR 14894942) | NORMAL | 23.02.2000 | 14.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
VPFR ApS (CVR 76946515) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.01.1985 | 20.12.1996 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Broinstitut II A/S (CVR 39853388) | NORMAL | 11.09.2018 | 13.09.2018 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Prohaska Rasmussen | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kim Prohaska Rasmussen (antal: 18) | 2 | 1 | 12 | 3 |
Pct. | 11 % | 6 % | 67 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Prohaska Rasmussen (antal: 19) | 3 | 1 | 3 | 12 |
Pct. | 16 % | 5 % | 16 % | 63 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
COMSHARE SCANDINAVIA ApS (CVR 14709703) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-09-01 | 1995-03-31 | likvidator |
THE COPENHAGEN CHANNEL ApS I LIKVIDATION (CVR 20285699) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-06-13 | 2001-11-12 | likvidator |
RIMAS-HEDEN FINANS ApS (CVR 15769777) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-12-31 | 2002-06-26 | likvidator |
KA Finans A/S (CVR 39183749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2018-09-19 | 2020-05-18 | likvidator |
DANSK VAGTSKIBSSELSKAB ApS (CVR 14895175) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-12-27 | 1995-02-23 | likvidator |
HANDELSSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 1997 A/S (CVR 11174817) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-12-31 | 2002-06-26 | likvidator |
BYG'90 A/S (CVR 14346333) | TVANGSOPLØST | 2008-09-30 | 2008-11-13 | likvidator |
NOORDHOEK-SUC DIVING AND ROV SERVICES ApS (CVR 19318370) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-11-12 | 1998-10-15 | likvidator |
IU III INVEST 2 ApS (CVR 33044402) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2015-12-17 | 2016-04-26 | likvidator |
INDUSTRI UDVIKLING I A/S (CVR 18188848) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2014-09-19 | 2014-12-29 | likvidator |
FS EJENDOMSSELSKAB IV A/S (CVR 12062575) | OPLØST EFTER FUSION | 2012-12-03 | 2013-03-25 | likvidator |
HANDELSSELSKABET AF 19. SEPTEMBER 1997 A/S (CVR 19202747) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-12-31 | 2002-06-26 | likvidator |