Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FORLAGET MUSE ApS (CVR 40429859) | NORMAL | 08.04.2019 |
Trianglen Transport TT ApS (CVR 44508761) | NORMAL | 19.12.2023 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Trautner Holding af 2016 ApS (CVR 37904147) | TVANGSOPLØST | 01.08.2016 | 02.03.2018 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Taxa Syd Kørselskontor A/S (CVR 25539028) | NORMAL | 08.12.2015 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
OT-FINANS A/S (CVR 26435595) | NORMAL | 08.12.2015 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
CABITAL A/S (CVR 26757444) | NORMAL | 08.12.2015 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
TAXA SYD BUSSER A/S (CVR 35669604) | NORMAL | 08.12.2015 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
TAXA SYD AMBA (CVR 75711115) | NORMAL | 11.05.2015 | 27.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
TAXA SYD AMBA (CVR 75711115) | NORMAL | 30.09.2014 | 10.05.2015 | suppleant |
Taxa Syd Kørselskontor A/S (CVR 25539028) | NORMAL | 30.09.2003 | 16.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
TAXA SYD AMBA (CVR 75711115) | NORMAL | 23.09.2003 | 23.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Trianglen Transport TT ApS (CVR 44508761) | NORMAL | 19.12.2023 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FORLAGET MUSE ApS (CVR 40429859) | NORMAL | 08.04.2019 | 11.12.2023 | direktør |
Trautner Holding af 2016 ApS (CVR 37904147) | TVANGSOPLØST | 01.08.2016 | 10.01.2018 | direktør |
Trianglen Transport Holding ApS (CVR 37909467) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2016 | 01.11.2017 | direktør |
TRIANGLEN TRANSPORT ApS (CVR 37919098) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2016 | 01.11.2017 | direktør |
THOMAS´S TRAFIKUNDERVISNING S.M.B.A (CVR 33392419) | TVANGSOPLØST | 01.01.2011 | 13.10.2015 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas David Trautner | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 21,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas David Trautner (antal: 14) | 7 | 3 | 1 | 3 |
Pct. | 50 % | 21 % | 7 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas David Trautner (antal: 22) | 8 | 6 | 5 | 3 |
Pct. | 36 % | 27 % | 23 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |