Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BIG BEN OLD ENGLISH PUB ApS (CVR 17787403) | NORMAL | 15.04.1994 |
HENNE GOLFBANE A/S (CVR 14147586) | NORMAL | 05.10.1989 |
INTERSURF A/S (CVR 11743536) | NORMAL | 26.11.1987 |
Lingerihuset af 2018 ApS (CVR 39884798) | NORMAL | 24.09.2018 |
WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS (CVR 20261145) | NORMAL | 30.08.1997 |
WW Holding, Hammeren 16 ApS (CVR 39164604) | NORMAL | 15.12.2017 |
Westwind Holding ApS (CVR 38031082) | NORMAL | 14.09.2016 |
Westwind Vejers ApS (CVR 17871579) | NORMAL | 23.06.1994 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BORK HAVN INVEST ApS (CVR 10615445) | OPLØST EFTER FUSION | 11.02.1987 | 16.09.1998 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
UDLEJNING JENS A MADSEN (CVR 31176115) | 15.04.1971 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Westwind Holding ApS (CVR 38031082) | NORMAL | 14.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
DAMGOODPEOPLE ApS (CVR 36439424) | NORMAL | 06.11.2014 | formand |
WESTWIND SYD 2014 ApS (CVR 34224323) | NORMAL | 10.04.2014 | formand |
WESTWIND BORK HAVN 2010 ApS (CVR 32782515) | NORMAL | 01.03.2010 | formand |
HAWBLINK 4 A/S (CVR 32555896) | NORMAL | 20.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
WESTWIND KLITMØLLER ApS (CVR 30527119) | NORMAL | 28.06.2007 | formand |
BORK HAVN INVEST 2010 ApS (CVR 25372662) | NORMAL | 24.03.2000 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
WW Holding, Hammeren 16 ApS (CVR 39164604) | NORMAL | 15.12.2017 | 31.05.2019 | formand |
Westwind Vejers ApS (CVR 17871579) | NORMAL | 18.05.2016 | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
INTERSPORT PARTNER SERVICE A/S (CVR 15733306) | NORMAL | 28.05.2015 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
WESTWIND, MARIELYST ApS (CVR 31420393) | NORMAL | 23.09.2014 | 01.03.2024 | formand |
WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS (CVR 20261145) | NORMAL | 27.03.2014 | 01.04.2021 | formand |
WEST WIND KIDS BLÅVAND ApS (CVR 25296249) | OPLØST EFTER FUSION | 26.02.2013 | 05.03.2016 | formand |
INTERSPORT VARDE ApS (CVR 28655312) | NORMAL | 19.12.2012 | 14.03.2024 | formand |
WESTWIND SPORTSWEAR ApS (CVR 34211337) | OPLØST EFTER FUSION | 16.01.2012 | 18.05.2016 | formand |
WESTWIND VORUPØR ApS (CVR 32783546) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.2010 | 18.05.2016 | formand |
WESTWIND NORD AF 2007 ApS (CVR 30344286) | NORMAL | 01.03.2007 | 07.10.2020 | formand |
INTERSURF A/S (CVR 11743536) | NORMAL | 04.04.2006 | 17.04.2012 | formand |
Andelsselskabet af 5. november (CVR 38476114) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.04.2003 | 27.04.2006 | personlig_suppleant |
Andelsselskabet af 5. november (CVR 38476114) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.04.2003 | 08.04.2003 | bestyrelse |
VESTBANEN A/S (CVR 35606319) | NORMAL | 28.05.2002 | 29.05.2007 | formand |
VESTBUS A/S (CVR 19742407) | OPLØST EFTER FUSION | 28.05.2002 | 29.09.2002 | formand |
Junker Marked ApS (CVR 26247861) | NORMAL | 12.09.2001 | 02.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Norlys Holding A/S (CVR 25482190) | NORMAL | 30.06.2000 | 16.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
VARDE EJENDOMSINVEST A/S (CVR 25221575) | NORMAL | 22.12.1999 | 29.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
N1 A/S (CVR 25154150) | NORMAL | 09.12.1999 | 30.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
KARLSGÅRDE VANDKRAFT A/S (CVR 25130405) | NORMAL | 09.12.1999 | 30.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Norlys Energi A/S (CVR 25118359) | NORMAL | 09.12.1999 | 30.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
SYDVEST ENERGI SALG A/S (CVR 21642444) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.1999 | 30.06.2000 | bestyrelse |
SE SERVICE A/S (CVR 20705833) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.1999 | 30.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
JUNKER & FRUERGAARD INVEST ApS (CVR 21349445) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.12.1998 | 21.01.2009 | bestyrelse |
HHJ HOLDING ApS (CVR 20947403) | NORMAL | 29.04.1998 | 28.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
MEER ApS (CVR 20738073) | NORMAL | 09.03.1998 | 03.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
HHJ INVEST CITY A/S (CVR 18778394) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.1998 | 23.04.2008 | bestyrelse |
VARDE ERHVERVSINVEST 4 A/S (CVR 20634278) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.12.1997 | 01.12.2008 | bestyrelse |
VESTBANEN A/S (CVR 35606319) | NORMAL | 28.05.1996 | 28.05.1996 | suppleant |
BORK HAVN SURFCENTER A/S (CVR 17252933) | NORMAL | 08.12.1993 | 17.11.1997 | formand |
HENNE GOLFBANE A/S (CVR 14147586) | NORMAL | 05.10.1989 | 25.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
ANPARTSSELSKABET AF 31. MARTS 1993 (CVR 11525709) | TVANGSOPLØST | 01.11.1987 | 24.10.1990 | bestyrelse |
BORK HAVN INVEST ApS (CVR 10615445) | OPLØST EFTER FUSION | 11.02.1987 | 16.09.1998 | bestyrelse |
A/S AF 1/6 1994 VARDE (CVR 83838515) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.10.1982 | 05.01.1996 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HAWBLINK 4 A/S (CVR 32555896) | NORMAL | 20.10.2009 | adm. dir |
JM VARDE ApS (CVR 89763819) | NORMAL | 01.08.1979 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Lingerihuset af 2018 ApS (CVR 39884798) | NORMAL | 24.09.2018 | 02.12.2021 | adm. dir |
WEST WIND, BLÅVAND ApS (CVR 19268098) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.1998 | 18.05.2016 | direktion |
WestWind Ejendomme ApS (CVR 20100176) | NORMAL | 01.10.1997 | 22.08.2022 | direktør |
WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS (CVR 20261145) | NORMAL | 30.08.1997 | 15.04.2009 | direktør |
WESTWIND SYD ApS AF 1997 (CVR 20081198) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.04.1997 | 15.07.1999 | direktion |
HHJ HANDEL ApS (CVR 18841681) | OPLØST EFTER FUSION | 08.09.1995 | 29.11.2002 | direktion |
Westwind Vejers ApS (CVR 17871579) | NORMAL | 23.06.1994 | 18.05.2016 | direktør |
ASTRUP DESIGN ApS (CVR 16463205) | NORMAL | 21.10.1992 | 21.04.2005 | direktør |
HENNE GOLFBANE A/S (CVR 14147586) | NORMAL | 05.10.1989 | 25.03.2003 | direktør |
INTERSURF A/S (CVR 11743536) | NORMAL | 26.11.1987 | 23.06.1995 | direktør |
BORK HAVN INVEST ApS (CVR 10615445) | OPLØST EFTER FUSION | 11.02.1987 | 16.09.1998 | direktion |
A.M. FINANS. TISTRUP ApS (CVR 78654511) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.05.1985 | 13.11.1990 | direktion |
BN BUSINESS ApS (CVR 76481628) | NORMAL | 01.12.1984 | 29.01.1991 | direktør |
HHJ ApS (CVR 69994628) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.1982 | 29.11.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Astrup Madsen | 0 % | 0 % | 0 % | 1,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Astrup Madsen (antal: 54) | 32 | 1 | 17 | 4 |
Pct. | 59 % | 2 % | 31 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Astrup Madsen (antal: 73) | 41 | 16 | 7 | 9 |
Pct. | 56 % | 22 % | 10 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |