Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
DANSK BOLIGBYG A/S (CVR 20625430) | UNDER KONKURS | 15.01.1998 |
Rosenberg Malerfirma A/S (CVR 21681393) | NORMAL | 07.05.1999 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CKG MIDLERTIDIG HOLDING ApS (CVR 32259634) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.06.2009 | 13.08.2009 |
KJG HOLDING A/S (CVR 20461497) | OPLØST EFTER SPALTNING | 17.11.1997 | 23.08.2006 |
KRISTEN LAURSEN HOLDING ApS (CVR 25940792) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.03.2001 | 31.03.2009 |
KRISTEN LAURSEN HOLDING II ApS (CVR 36450533) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.11.2014 | 03.12.2014 |
Villas A/S (CVR 18258684) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.01.1995 | 15.08.2024 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Bastian (CVR 26532612) | 01.11.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (CVR 31621100) | NORMAL | 07.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
BASE ERHVERV MEDARBEJDERSELSKAB ApS (CVR 29824541) | NORMAL | 30.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
VARMESMEDEN HENRIK ROSENBERG ApS (CVR 26935733) | NORMAL | 30.06.2017 | formand |
3KO Ejendomsudvikling A/S (CVR 37453749) | NORMAL | 03.03.2017 | formand |
VANGSOE GRUPPEN ApS (CVR 32095879) | NORMAL | 16.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
BASTIAN GRUPPEN ApS (CVR 32449050) | NORMAL | 09.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET ALRØVEJ 7-9 ApS (CVR 18868636) | NORMAL | 03.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET NIELS FINSENSVEJ 18 ApS (CVR 29824886) | NORMAL | 15.11.2006 | formand |
EJENDOMSSELSKABET SAMSØGADE ApS (CVR 29824851) | NORMAL | 15.11.2006 | formand |
EJENDOMSSELSKABET H P HANSSENS GADE 21 ApS (CVR 29799237) | NORMAL | 13.11.2006 | formand |
BASE HOLDING A/S (CVR 29784418) | NORMAL | 30.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
BASTIAN A/S (CVR 29200262) | NORMAL | 09.12.2005 | formand |
KAMTJATKA A/S (CVR 29200203) | NORMAL | 09.12.2005 | formand |
BASE EJENDOMME A/S (CVR 28869673) | NORMAL | 01.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (CVR 26623138) | NORMAL | 03.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Rosenberg Malerfirma A/S (CVR 21681393) | NORMAL | 07.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsudvikling Danmark ApS (CVR 37655090) | NORMAL | 07.12.2023 | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
DBV 2024 A/S (CVR 44005468) | UNDER KONKURS | 18.04.2023 | 01.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dansk Boligbyg Øst A/S (CVR 44005328) | UNDER KONKURS | 18.04.2023 | 26.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
FACT Leasing A/S (CVR 43156993) | NORMAL | 02.01.2023 | 04.07.2023 | formand |
Dansk Boligbyg Medarbejderselskab II Aps (CVR 40654372) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.07.2019 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
CAMPAYA ApS (CVR 35399399) | NORMAL | 10.07.2019 | 16.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
DANSK BOLIGBYG A/S (CVR 20625430) | UNDER KONKURS | 30.05.2018 | 26.02.2024 | næstformand |
Bækkelunden Horsens Aps (CVR 39158272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.12.2017 | 02.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
ERHVERVSBYVEJ 11 ApS (CVR 29528802) | NORMAL | 18.05.2016 | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
ERHVERVSBYVEJ 14 ApS (CVR 29422958) | NORMAL | 18.05.2016 | 09.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
ERHVERVSBYVEJ 4 ApS (CVR 29824290) | NORMAL | 18.05.2016 | 09.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsudvikling Danmark ApS (CVR 37655090) | NORMAL | 28.04.2016 | 26.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 13. november 2006 (CVR 29824436) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.01.2016 | 03.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
CKG MIDLERTIDIG HOLDING ApS (CVR 32259634) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.06.2009 | 13.08.2009 | bestyrelse |
CKG HOLDING 1 ApS (CVR 32096255) | OPLØST EFTER FUSION | 31.03.2009 | 08.06.2021 | bestyrelse |
CKG HOLDING 2 ApS (CVR 32096298) | OPLØST EFTER FUSION | 31.03.2009 | 08.06.2021 | bestyrelse |
CHULUMENDA A/S (CVR 31878152) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.12.2008 | 26.05.2011 | bestyrelse |
CAFF A/S (CVR 31778875) | TVANGSOPLØST | 29.10.2008 | 23.03.2011 | bestyrelse |
ANPARTSSELSKABET AF 24/3 2011 (CVR 31278562) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.08.2008 | 05.02.2009 | bestyrelse |
ANPARTSSELSKABET AF 24/3 2011 (CVR 31278562) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.08.2008 | 20.11.2008 | bestyrelse |
CKG 5 ApS (CVR 31328888) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.03.2008 | 15.02.2016 | formand |
CKG 4 ApS (CVR 31328861) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.03.2008 | 15.02.2016 | formand |
Holst Bygherrerådgivning ApS (CVR 31328942) | NORMAL | 13.03.2008 | 30.11.2010 | formand |
SOMO INVEST ApS (CVR 29623139) | NORMAL | 23.01.2008 | 21.01.2009 | formand |
Zambia Invest af 2003 A/S (CVR 27009476) | TVANGSOPLØST | 18.12.2007 | 29.06.2015 | bestyrelse |
Denbia Aps (CVR 27547486) | NORMAL | 27.09.2007 | 02.11.2010 | formand |
FREDERIKSDAL ApS (CVR 30708679) | OPLØST EFTER FUSION | 06.07.2007 | 19.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
AKTIV SELSKABSFINANSIERING ApS (CVR 30586085) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.05.2007 | 05.03.2018 | bestyrelse |
CKG 2 ApS (CVR 29787824) | OPLØST EFTER FUSION | 13.11.2006 | 16.12.2022 | formand |
EJENDOMSSELSKABET AALEVEJ 50 ApS (CVR 29799334) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.11.2006 | 15.03.2016 | formand |
CKG 3 ApS (CVR 29787891) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.11.2006 | 15.02.2016 | formand |
VG Services ApS (CVR 29147000) | NORMAL | 07.03.2006 | 09.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
MATERIELGÅRDEN ApS (CVR 29208387) | NORMAL | 16.12.2005 | 30.04.2007 | formand |
BASE ERHVERV A/S (CVR 10126711) | NORMAL | 20.01.2003 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
VARMESMEDEN HENRIK ROSENBERG ApS (CVR 26935733) | NORMAL | 17.12.2002 | 29.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
HHL HOLDING ApS (CVR 25686764) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.05.2002 | 07.06.2013 | formand |
HALSKOV A/S (CVR 25697529) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.05.2002 | 07.06.2013 | formand |
ESSEX BERINGSHAVE ApS (CVR 25767101) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2000 | 03.01.2006 | formand |
ALP PANT 1 A/S (CVR 25300971) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2000 | 10.10.2007 | formand |
DANSK BOLIGBYG A/S (CVR 20625430) | UNDER KONKURS | 15.01.1998 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
KJG HOLDING A/S (CVR 20461497) | OPLØST EFTER SPALTNING | 17.11.1997 | 23.08.2006 | bestyrelse |
Villas A/S (CVR 18258684) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.01.1995 | 23.03.2022 | formand |
DK SPÆR A/S (CVR 13637431) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1989 | 06.06.2007 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsudvikling Danmark ApS (CVR 37655090) | NORMAL | 07.12.2023 | adm. dir |
Erhvervsbyvej 2 ApS (CVR 43391941) | NORMAL | 08.07.2022 | direktør |
Bjerrevej III ApS (CVR 40840141) | NORMAL | 04.10.2019 | direktør |
Bjerrevej 138 Aps (CVR 19471098) | NORMAL | 21.05.2019 | direktør |
Blumersgade 5 ApS (CVR 38428632) | NORMAL | 19.12.2017 | direktør |
Blumersgade 3 ApS (CVR 38428659) | NORMAL | 19.12.2017 | direktør |
K2 Invest ApS (CVR 39103583) | NORMAL | 15.11.2017 | direktør |
DBE Holding Aps (CVR 32895077) | NORMAL | 25.08.2017 | direktør |
VG Services ApS (CVR 29147000) | NORMAL | 03.07.2017 | adm. dir |
ERHVERVSBYVEJ 14 ApS (CVR 29422958) | NORMAL | 03.07.2017 | adm. dir |
ERHVERVSBYVEJ 11 ApS (CVR 29528802) | NORMAL | 03.07.2017 | adm. dir |
BASE EJENDOMME A/S (CVR 28869673) | NORMAL | 03.07.2017 | direktør |
K.LAURSEN INVEST ApS (CVR 35872183) | NORMAL | 03.12.2014 | direktør |
Denbia Aps (CVR 27547486) | NORMAL | 02.11.2010 | direktør |
VANGSOE GRUPPEN ApS (CVR 32095879) | NORMAL | 31.03.2009 | direktør |
BASE HOLDING A/S (CVR 29784418) | NORMAL | 30.09.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FACT Leasing A/S (CVR 43156993) | NORMAL | 28.03.2022 | 02.01.2023 | adm. dir |
Bækkelunden Horsens Aps (CVR 39158272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.12.2017 | 20.04.2022 | direktør |
Bjerrevej II ApS (CVR 38430440) | OPLØST EFTER FUSION | 24.08.2017 | 30.09.2022 | direktør |
Gnisten A/S (CVR 38320394) | NORMAL | 24.08.2017 | 30.01.2019 | direktør |
ERHVERVSBYVEJ 4 ApS (CVR 29824290) | NORMAL | 03.07.2017 | 22.11.2022 | adm. dir |
Ejendomsudvikling Danmark ApS (CVR 37655090) | NORMAL | 28.04.2016 | 31.08.2016 | adm. dir |
3KO Ejendomsudvikling A/S (CVR 37453749) | NORMAL | 16.02.2016 | 03.03.2017 | direktør |
Vækstfabrikken Bastian ivs (CVR 36507373) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.01.2015 | 06.09.2016 | direktion |
KRISTEN LAURSEN HOLDING II ApS (CVR 36450533) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.11.2014 | 03.12.2014 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 24/3 2011 (CVR 31278562) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.11.2014 | 22.05.2017 | adm. dir |
BASE EJENDOMME A/S (CVR 28869673) | NORMAL | 19.11.2013 | 30.06.2017 | direktør |
VG Services ApS (CVR 29147000) | NORMAL | 19.11.2013 | 30.06.2017 | direktør |
Zambia Invest af 2003 A/S (CVR 27009476) | TVANGSOPLØST | 20.06.2011 | 29.06.2015 | direktion |
CHULUMENDA A/S (CVR 31878152) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.08.2010 | 26.05.2011 | direktion |
RACE EVENT ApS (CVR 29415137) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.10.2008 | 08.11.2017 | direktion |
BASE ERHVERV MEDARBEJDERSELSKAB ApS (CVR 29824541) | NORMAL | 19.12.2007 | 31.03.2017 | direktør |
ERHVERVSBYVEJ 14 ApS (CVR 29422958) | NORMAL | 19.11.2007 | 30.06.2017 | direktør |
ERHVERVSBYVEJ 11 ApS (CVR 29528802) | NORMAL | 19.11.2007 | 30.06.2017 | direktør |
ERHVERVSBYVEJ 4 ApS (CVR 29824290) | NORMAL | 19.11.2007 | 30.06.2017 | direktør |
FREDERIKSDAL ApS (CVR 30708679) | OPLØST EFTER FUSION | 19.11.2007 | 31.03.2016 | direktør |
LILLE HEJMDAL ApS (CVR 29824525) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.11.2007 | 11.02.2011 | direktion |
BREGNHOLM HOLDING ApS (CVR 29824355) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.11.2007 | 16.12.2010 | direktion |
Aktieselskabet af 13. november 2006 (CVR 29824436) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.11.2007 | 16.12.2010 | direktion |
ELLEHAMMERSVEJ 2 ApS (CVR 30825721) | NORMAL | 05.10.2007 | 04.07.2019 | direktør |
AKTIV SELSKABSFINANSIERING ApS (CVR 30586085) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.05.2007 | 05.03.2018 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KLGP ApS (CVR 29799156) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.11.2006 | 21.03.2012 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET HØEGH GULDBERGS GADE 11 ApS (CVR 29799180) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.11.2006 | 22.11.2007 | direktion |
DK ERHVERVSUDLEJNING ApS (CVR 26623138) | NORMAL | 03.07.2002 | 15.10.2010 | direktør |
KRISTEN LAURSEN HOLDING ApS (CVR 25940792) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.03.2001 | 31.03.2009 | direktion |
DANSK BOLIGBYG A/S (CVR 20625430) | UNDER KONKURS | 15.01.1998 | 04.07.2008 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristen Vangsø Laursen | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 9,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kristen Vangsø Laursen (antal: 85) | 45 | 8 | 29 | 3 |
Pct. | 53 % | 9 % | 34 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristen Vangsø Laursen (antal: 163) | 59 | 46 | 49 | 9 |
Pct. | 36 % | 28 % | 30 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
Vækstfabrikken Bastian ivs (CVR 36507373) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2016-09-06 | 2017-05-29 | likvidator |
Bækkelunden Horsens Aps (CVR 39158272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-04-20 | 2022-09-08 | likvidator |