Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BODILSENS SKOVSELSKAB ApS (CVR 35384049) | NORMAL | 25.06.2013 |
E. BODILSEN EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 13312001) | NORMAL | 01.08.1989 |
HALKHOVED HOLDING ApS (CVR 36067497) | NORMAL | 19.08.2014 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SPALTNINGSSELSKABET AF 11/11 2014 ApS (CVR 36457295) | OPLØST EFTER SPALTNING | 05.12.2014 | 12.12.2014 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HALKHOVED HOLDING ApS (CVR 36067497) | NORMAL | 11.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K/S SCE SOLAR BORNA 2007 (CVR 31050170) | NORMAL | 04.07.2014 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
SCE SOLAR BORNA 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (CVR 31049601) | NORMAL | 14.05.2014 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
CENTERHUSET GLYNGØRE Aps (CVR 14808787) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2006 | 16.06.2020 | bestyrelse |
GREEN WIND ENERGY A/S (CVR 43059211) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.04.2006 | 25.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
BODILSEN INTERNATIONAL A/S (CVR 18253186) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.1995 | 15.05.1996 | bestyrelse |
BODILSEN DL A/S (CVR 17551035) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1993 | 15.05.1996 | bestyrelse |
E. BODILSEN EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 13312001) | NORMAL | 01.08.1989 | 16.12.1991 | bestyrelsesmedlem |
BODILSEN TRADING A/S (CVR 10504082) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1986 | 13.06.2000 | bestyrelse |
BODILSEN INVEST ApS (CVR 75092512) | OPLØST EFTER FUSION | 05.06.1984 | 11.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
BODILSEN TOTALBYG A/S (CVR 72114612) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.05.1983 | 16.12.1991 | bestyrelse |
BODILSEN COMPONENT A/S (CVR 16630373) | OPLØST EFTER FUSION | 09.09.1980 | 15.05.1996 | bestyrelse |
BODILSEN DANFOLD A/S (CVR 83121610) | OPLØST EFTER FUSION | 21.03.1978 | 11.05.1999 | bestyrelse |
BODILSEN SYSTEM A/S (CVR 49427417) | OPLØST EFTER FUSION | 14.08.1974 | 26.06.2002 | bestyrelse |
GREEN WIND ENERGY A/S (CVR 43059211) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.11.1972 | 19.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
BODILSEN LIMTRÆ A/S (CVR 16630578) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1972 | 15.05.1996 | bestyrelse |
BODILSEN LIMTRÆ A/S (CVR 16630578) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1972 | 22.08.1990 | bestyrelse |
BODILSEN A/S (CVR 41368918) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.11.1961 | 01.12.2006 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RUTH OG HENNING BODILSEN HOLDING ApS (CVR 36462566) | NORMAL | 12.12.2014 | direktør |
HALKHOVED HOLDING ApS (CVR 36067497) | NORMAL | 19.08.2014 | direktør |
BODILSENS SKOVSELSKAB ApS (CVR 35384049) | NORMAL | 25.06.2013 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Dalgas Plantage ApS (CVR 40508414) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.2019 | 21.06.2024 | direktør |
Langvad Bjerge Plantage ApS (CVR 40508406) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.2019 | 20.06.2019 | direktør |
SPALTNINGSSELSKABET AF 11/11 2014 ApS (CVR 36457295) | OPLØST EFTER SPALTNING | 05.12.2014 | 12.12.2014 | direktion |
GREEN WIND ENERGY A/S (CVR 43059211) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.11.2006 | 25.06.2008 | direktør |
BODILSEN INVEST ApS (CVR 75092512) | OPLØST EFTER FUSION | 18.10.1984 | 20.06.2024 | direktør |
GREEN WIND ENERGY A/S (CVR 43059211) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.11.1972 | 02.01.2006 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ruth Foged Bodilsen | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ruth Foged Bodilsen (antal: 24) | 6 | 3 | 12 | 3 |
Pct. | 25 % | 13 % | 50 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ruth Foged Bodilsen (antal: 41) | 18 | 9 | 10 | 4 |
Pct. | 44 % | 22 % | 24 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |