Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ADVOKATFIRMAET ISAKSEN & NOMANNI, ODDER ApS (CVR 17000004) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.05.1993 | 01.07.2024 |
NUB INVEST ApS (CVR 36462531) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.12.2014 | 06.02.2019 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DRACHMANN ApS (CVR 32765378) | NORMAL | 11.12.2011 | 30.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
ODDER SPILDEVAND A/S (CVR 33036604) | NORMAL | 15.06.2010 | 14.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
DET DANSKE MADHUS ODDER A/S (CVR 29222754) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.12.2005 | 17.03.2010 | bestyrelse |
ADVOKATFIRMAET ISAKSEN & NOMANNI, ODDER ApS (CVR 17000004) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.04.2004 | 30.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
DRIFTSSELSKABET AF 07.01.1993 A/S (CVR 16700991) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.01.1993 | 31.05.2006 | bestyrelse |
EJENDOMSINVEST AF 7. NOVEMBER 1991 A/S (CVR 15696036) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.11.1991 | 31.05.2006 | bestyrelse |
TREKANTOMRÅDETS KONFERENCE HOTEL A/S (CVR 15648104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.11.1991 | 31.05.2006 | bestyrelse |
GREEN CARE PRODUCTION A/S (CVR 14859047) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.10.1990 | 03.07.1992 | bestyrelse |
JYDSK HOTEL MANAGEMENT ApS (CVR 14044337) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1990 | 23.08.1999 | bestyrelse |
DAN GREEN FINANS ApS (CVR 13295301) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.08.1989 | 11.02.1991 | bestyrelse |
PRODUKTIONSSELSKABET AF 13 JUNI 1989 A/S (CVR 13183031) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.06.1989 | 25.02.1993 | bestyrelse |
VICH 1133 ApS (CVR 12806477) | TVANGSOPLØST | 01.01.1989 | 12.08.1993 | bestyrelse |
ANPARTSSELSKABET AF 6. JULI 1987 (CVR 24258092) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.07.1987 | 14.10.1992 | bestyrelse |
BN 2017 ApS (CVR 10616808) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.03.1987 | 30.11.2005 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AF 25. JANUAR 1987 A/S (CVR 10628385) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.1987 | 23.06.1997 | bestyrelse |
ABXYZ 25 A/S (CVR 10438101) | TVANGSOPLØST | 25.09.1986 | 23.02.1990 | bestyrelse |
CARRIER REFRIGERATION DENMARK ApS (CVR 83693711) | NORMAL | 18.11.1985 | 14.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL INVEST AF 2. JANUAR 1985 A/S (CVR 76149410) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.01.1985 | 24.05.2000 | bestyrelse |
ApS MOTELGAARDEN I ODDER (CVR 23974614) | TVANGSOPLØST | 05.12.1984 | 31.03.1992 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. MARTS 1995 A/S (CVR 21118435) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.08.1984 | 07.12.2004 | bestyrelse |
SORØ KONFERENCE CENTER ApS (CVR 75270119) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.08.1984 | 22.11.1999 | bestyrelse |
HOTEL INVEST AF 1. APRIL 1990 A/S (CVR 73543614) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.03.1984 | 15.06.2001 | bestyrelse |
SCANWAY HOTEL MANAGEMENT A/S (CVR 73300517) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.08.1983 | 31.05.2006 | bestyrelse |
MALTESEJE ApS (CVR 47956250) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.01.1978 | 04.07.1988 | bestyrelse |
FAMILY TEXTIL A/S (CVR 83416017) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.12.1977 | 28.02.1994 | bestyrelse |
DAHLIN A/S (CVR 46249518) | NORMAL | 11.10.1960 | 02.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NUB INVEST ApS (CVR 36462531) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.12.2014 | 06.02.2019 | direktion |
DRACHMANN ApS (CVR 32765378) | NORMAL | 11.12.2011 | 15.01.2013 | direktør |
ADVOKATFIRMAET ISAKSEN & NOMANNI, ODDER ApS (CVR 17000004) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.05.1993 | 30.12.2005 | direktør |
DRIFTSSELSKABET AF 07.01.1993 A/S (CVR 16700991) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.01.1993 | 31.05.1990 | direktion |
TREKANTOMRÅDETS KONFERENCE HOTEL A/S (CVR 15648104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.11.1991 | 31.05.1999 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels-Ulrik Bugge | 12,82 % | 12,82 % | 15,38 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Niels-Ulrik Bugge (antal: 39) | 4 | 13 | 21 | 1 |
Pct. | 10 % | 33 % | 54 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels-Ulrik Bugge (antal: 52) | 26 | 5 | 2 | 19 |
Pct. | 50 % | 10 % | 4 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
JANN WORM PEDERSEN HOLDING ApS (CVR 26383749) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-03-12 | 2004-07-07 | likvidator |
OLE PRESS HOLDING ApS (CVR 26383722) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-03-12 | 2004-07-07 | likvidator |
JYDSK HOTEL MANAGEMENT ApS (CVR 14044337) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-08-23 | 1999-12-10 | likvidator |
LG 2020 A/S (CVR 14790489) | OPLØST EFTER KONKURS | 1991-01-02 | 1999-11-11 | likvidator |
GERT JANSEN ApS (CVR 36964111) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-08-09 | 2002-04-19 | likvidator |
SORØ KONFERENCE CENTER ApS (CVR 75270119) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-11-22 | 2000-04-25 | likvidator |
HOTEL INVEST AF 1. APRIL 1990 A/S (CVR 73543614) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-06-15 | 2001-11-23 | likvidator |
HOTEL INVEST AF 2. JANUAR 1985 A/S (CVR 76149410) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-05-24 | 2000-10-03 | likvidator |
KH BYGGESELSKAB ApS (CVR 25217683) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-01-31 | 2003-05-27 | likvidator |
MC TRADING ApS (CVR 25807464) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-09-27 | 2004-12-31 | likvidator |
SIVA SNEYB ApS (CVR 26427177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-03-12 | 2004-07-07 | likvidator |
A/S BYGGESELSKABET AF 5. MAJ 1969 ODDER (CVR 23983516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1969-05-05 | 1987-07-01 | likvidator |
ApS AF 24.11.1977 (CVR 82451218) | OPLØST EFTER KONKURS | 1977-11-24 | 1990-03-22 | likvidator |
MALTESEJE ApS (CVR 47956250) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1978-01-17 | 1989-06-30 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET AF 25. JANUAR 1987 A/S (CVR 10628385) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1987-01-25 | 1998-12-15 | likvidator |
ERITAN BYG OG HANDEL ApS (CVR 13279594) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1989-07-01 | 1998-12-31 | likvidator |
ODDER PHARMA ApS (CVR 14642641) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-12-02 | 1997-05-12 | likvidator |