Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CASPER KJØLLER HOLDING ApS (CVR 34481695) | NORMAL | 25.04.2012 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
P/S Marshalls Alle (CVR 38203533) | NORMAL | 30.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Blæsborgvej A/S (CVR 37320463) | NORMAL | 20.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Velkommen A/S (CVR 37960705) | NORMAL | 12.07.2023 | formand |
Kjøller A/S (CVR 31575907) | NORMAL | 17.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
CM Estate A/S (CVR 38672894) | NORMAL | 26.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
XYO Ejendomme A/S (CVR 38611348) | NORMAL | 30.04.2017 | formand |
GOP ApS (CVR 36438231) | NORMAL | 18.11.2014 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
P/S Marshalls Alle (CVR 38203533) | NORMAL | 14.02.2020 | 29.10.2023 | formand |
Blæsborgvej A/S (CVR 37320463) | NORMAL | 14.02.2020 | 19.10.2023 | formand |
Kjøller Ejendomme A/S (CVR 36950145) | NORMAL | 14.02.2020 | 18.09.2023 | formand |
Blæsborgvej A/S (CVR 37320463) | NORMAL | 03.10.2017 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kjøller Ejendomme A/S (CVR 36950145) | NORMAL | 01.07.2015 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
A+P EJENDOMME A/S (CVR 33954719) | NORMAL | 01.10.2014 | 29.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
POINTBLOG A/S (CVR 32356753) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.09.2011 | 30.09.2014 | formand |
POINTTRADE A/S (CVR 33870000) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.08.2011 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
CM NETWORK A/S (CVR 33497431) | NORMAL | 01.02.2011 | 06.09.2017 | formand |
Bornholms Energi A/S (CVR 25794206) | NORMAL | 10.06.2009 | 14.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
POINTSHOP A/S (CVR 31576318) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.06.2008 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Markedsbakken ApS (CVR 43194771) | NORMAL | 01.05.2024 | direktør |
FUGLEBAKKEN 3 HOLDING ApS (CVR 27775209) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
SØREN MØLLERS GADE 40 HOLDING ApS (CVR 30083245) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
VESTER ALLE 6, HOLDING ApS (CVR 31373697) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
FABERSVEJ HOLDING ApS (CVR 32766978) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
HOBROVEJ 22 HOLDING ApS (CVR 32322336) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
HOBROVEJ 108-110 ApS (CVR 34081093) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
FUGLEBAKKEN 3 ApS (CVR 27777406) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
VESTER ALLÉ 4 OG DANMARKSGADE 9 ApS (CVR 28701950) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
FREDENSGADE 16 ApS (CVR 28701969) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
SØREN MØLLERS GADE 21 ApS (CVR 28701993) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
DRONNINGENSGADE 8 ApS (CVR 28702175) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
FREDENSGADE 19 ApS (CVR 28702000) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
SØREN MØLLERS GADE 40 ApS (CVR 30083547) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
VESTER ALLE 6 ApS (CVR 31373867) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
SQM Ejendomme ApS (CVR 32084001) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
FABERSVEJ 46 ApS (CVR 32766994) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
HOBROVEJ 22 ApS (CVR 32322352) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
HOBROVEJ 108-110 HOLDING ApS (CVR 34081174) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
GL. HOBROVEJ 4A OG 4B HOLDING ApS (CVR 36532556) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
GL. HOBROVEJ 4A OG 4B ApS (CVR 36532599) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
TØJHUSHAVEVEJ 6 HOLDING ApS (CVR 36532734) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
TØJHUSHAVEVEJ 6 ApS (CVR 36532777) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
Kjøller Ejendomme Randers ApS (CVR 44496844) | NORMAL | 28.03.2024 | direktør |
Malle 3 ApS (CVR 36041994) | NORMAL | 30.10.2023 | direktør |
P/S Marshalls Alle (CVR 38203533) | NORMAL | 30.10.2023 | direktør |
Blæsborgvej A/S (CVR 37320463) | NORMAL | 20.10.2023 | direktør |
KAYERØDSGADE 2 ApS (CVR 35872779) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
MALLE9 ApS (CVR 36550694) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Kjøller Ejendomme A/S (CVR 36950145) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Hasserislund 11 ApS (CVR 37318566) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Hasserislund 4 ApS (CVR 37318639) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Komplementaranpartsselskabet Marshalls Alle Aalborg (CVR 38165178) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Elektravej 5 ApS (CVR 38417479) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Jernaldervej ApS (CVR 38420682) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
MALLE7 ApS (CVR 38451863) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
MALLE8 ApS (CVR 38451944) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Malle6A ApS (CVR 40933948) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Malle6B ApS (CVR 40933921) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Fenris Allé 9230 ApS (CVR 43094378) | NORMAL | 18.09.2023 | direktør |
Lejerservice.nu ApS (CVR 42283762) | NORMAL | 07.04.2021 | direktør |
Reddit SPV ApS (CVR 41794356) | NORMAL | 27.10.2020 | direktør |
Kjøller A/S (CVR 31575907) | NORMAL | 29.06.2017 | direktør |
CM Estate A/S (CVR 38672894) | NORMAL | 26.05.2017 | adm. dir |
SAMENERGI ApS (CVR 32469469) | NORMAL | 25.04.2012 | direktør |
CASPER KJØLLER HOLDING ApS (CVR 34481695) | NORMAL | 25.04.2012 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Kjøller A/S (CVR 31575907) | NORMAL | 16.05.2017 | 27.06.2017 | adm. dir |
Kjøller A/S (CVR 31575907) | NORMAL | 24.09.2015 | 11.05.2017 | adm. dir |
Kjøller A/S (CVR 31575907) | NORMAL | 04.06.2015 | 15.09.2015 | direktør |
HASSERISGADE ApS (CVR 35855807) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.05.2015 | 01.05.2016 | direktør |
Ejendomsselskabet Kastetvej 74 og Willemoesgade 2 ApS (CVR 36728604) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2015 | 01.05.2016 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET VALDEMARSGADE 1 OG SVENDSGADE 9 ApS (CVR 35894896) | OPLØST EFTER FUSION | 05.11.2014 | 01.05.2016 | direktion |
MAGNUS KJØLLER VINE ApS (CVR 36032758) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.2014 | 03.03.2020 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET HERLUF TROLLES GADE 34 ApS (CVR 34726213) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 82 AALBORG ApS (CVR 34878935) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 69 AALBORG ApS (CVR 34878951) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KASTETVEJ 88 OG SUENSONSGADE 2 AALBORG ApS (CVR 34878994) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ISLANDSGADE 6 AALBORG ApS (CVR 34879001) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET URBANSGADE 23 AALBORG ApS (CVR 35257853) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET HASSERISGADE 7 AALBORG ApS (CVR 35250069) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktion |
A+P EJENDOMME A/S (CVR 33954719) | NORMAL | 01.10.2014 | 01.05.2016 | direktør |
Kjøller A/S (CVR 31575907) | NORMAL | 01.10.2014 | 26.05.2015 | direktør |
JOHN F KENNEDYS PLADS 2A ApS (CVR 35893903) | OPLØST EFTER FUSION | 19.09.2014 | 01.05.2016 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Casper Borgen Kjøller | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Casper Borgen Kjøller (antal: 68) | 52 | 0 | 12 | 4 |
Pct. | 76 % | 0 % | 18 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Casper Borgen Kjøller (antal: 90) | 18 | 63 | 8 | 1 |
Pct. | 20 % | 70 % | 9 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |