Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
CE Invest 2018 ApS (CVR 39607360) | NORMAL | 30.05.2018 |
JAKOB INVEST 1 ApS (CVR 31585732) | NORMAL | 26.06.2008 |
JENS INVEST ApS (CVR 31585619) | NORMAL | 26.06.2008 |
KRISTIAN INVEST ApS (CVR 31585651) | NORMAL | 26.06.2008 |
KRISTINE INVEST ApS (CVR 31585392) | NORMAL | 26.06.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CE 2009 HOLDING ApS (CVR 32565476) | OPLØST EFTER FUSION | 09.11.2009 | 30.10.2020 |
CHOE 2018 Holding ApS (CVR 39212242) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.01.2018 | 31.12.2019 |
SØNDERBORG KORN HOLDING A/S (CVR 25019881) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.10.1999 | 24.10.2000 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Bosse I/S (CVR 42228931) | 18.03.2021 |
Claus Ewers (CVR 39155710) | 01.01.2018 |
Constance I/S (CVR 26255775) | 02.02.2010 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Eegholm Ejendomme ApS (CVR 39065436) | NORMAL | 11.07.2024 | formand |
EXACT BRAZIL A/S (CVR 30541723) | NORMAL | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sønderjyske Herrehåndbold Holding ApS (CVR 44937093) | NORMAL | 01.07.2024 | formand |
EB Præference A/S (CVR 38232878) | NORMAL | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Retail Brazil III A/S (CVR 33582161) | NORMAL | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ibernordic Solar ApS (CVR 38869329) | NORMAL | 31.10.2022 | formand |
FIRSTFARMS A/S (CVR 28312504) | NORMAL | 26.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
BRØDR. EWERS A/S (CVR 45484815) | NORMAL | 15.01.2021 | formand |
Brødr. Ewers Holding 2 ApS (CVR 41850914) | NORMAL | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
RETAIL BRAZIL 1 ApS (CVR 32666256) | NORMAL | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
RETAIL BRAZIL II A/S (CVR 33381905) | NORMAL | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
RPMA Investments Holding ApS (CVR 41215887) | NORMAL | 20.05.2020 | formand |
RPMA Investments ApS (CVR 41216379) | NORMAL | 20.05.2020 | formand |
Sønderborg Investeringsselskab ApS (CVR 39539365) | NORMAL | 07.12.2018 | formand |
Front Piglets A/S (CVR 38820648) | NORMAL | 28.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
SØNDERJYSKE HERREHÅNDBOLD A/S (CVR 31588251) | NORMAL | 01.07.2014 | næstformand |
K/S MERCURE ALTSTADT (CVR 32141935) | NORMAL | 01.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
DUKAS DANMARK A/S (CVR 29844607) | NORMAL | 01.03.2012 | formand |
SCANDINAVIAN FARMS INVEST A/S (CVR 32647251) | UNDER REKONSTRUKTION | 30.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
BRØDR. EWERS HOLDING ApS (CVR 33354363) | NORMAL | 26.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
K/S SEEFELD (CVR 32659446) | NORMAL | 02.11.2010 | formand |
FORTIN MADREJON A/S (CVR 29608229) | NORMAL | 06.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
DGF SIKRING A.M.B.A (CVR 13587809) | NORMAL | 11.06.2009 | næstformand |
DANAM HOLDING A/S (CVR 31489865) | NORMAL | 11.06.2008 | formand |
DUI HOLDING A/S (CVR 29448507) | NORMAL | 02.06.2007 | formand |
SØNDERBORG KORN ApS (CVR 66364410) | NORMAL | 29.10.1980 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OPENTELEHEALTH ApS (CVR 36506172) | NORMAL | 18.12.2021 | 24.07.2023 | formand |
AUTOMATIC SYD A/S (CVR 73240816) | NORMAL | 12.11.2020 | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Eegholm Ejendomme ApS (CVR 39065436) | NORMAL | 01.03.2019 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
A/S BRØDRENE EEGHOLM. SØNDERBORG (CVR 43520318) | NORMAL | 01.03.2019 | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
NY EEGHOLM HOLDING A/S (CVR 29524440) | NORMAL | 01.03.2019 | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sønderborg Investeringsselskab ApS (CVR 39539365) | NORMAL | 28.04.2018 | 30.11.2018 | formand |
BLUETOWN A/S (CVR 30075277) | NORMAL | 02.03.2018 | 04.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
HC ENERGI A/S (CVR 27294677) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.05.2015 | 02.11.2016 | formand |
H.C. HANDELSCENTER. VENSLEV A/S (CVR 34905010) | OPLØST EFTER FUSION | 04.05.2015 | 08.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
EXACT PE GJ A/S (CVR 35029729) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.01.2013 | 01.10.2013 | bestyrelse |
Datoselskabet af 1. oktober 2019 A/S (CVR 25079825) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.04.2012 | 03.06.2014 | formand |
CKC PROPERTY A/S (CVR 32329837) | NORMAL | 15.02.2011 | 30.08.2013 | formand |
AGRO DANMARK A.M.B.A. (CVR 16563307) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.12.2009 | 22.12.2020 | formand |
EUROPEAN CROP PROTECTION A/S (CVR 21538388) | NORMAL | 20.02.2009 | 22.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
EUROPEAN FERTILIZER A/S (CVR 20296372) | NORMAL | 17.02.2009 | 28.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
VITALYS I/S (CVR 31941229) | SLETTET | 14.01.2009 | 28.12.2017 | bestyrelse |
DFG SIKRING A.M.B.A (CVR 16641790) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.2008 | 11.06.2009 | bestyrelse |
CAMERON HOLDING ApS (CVR 30824989) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.09.2007 | 17.06.2011 | bestyrelse |
SKAAL Sønderborg ApS (CVR 30243684) | NORMAL | 06.02.2007 | 01.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
AGRO & FERM A/S (CVR 29636672) | TVANGSOPLØST | 04.07.2006 | 25.06.2009 | formand |
ATLANTIC AGRO HOLDINGS ApS (CVR 29448779) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.04.2006 | 06.08.2018 | bestyrelse |
AGROFERM A/S (CVR 14384375) | TVANGSOPLØST | 04.01.2006 | 14.06.2007 | formand |
DAN GØDNING A/S (CVR 13495173) | NORMAL | 25.04.2005 | 15.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
DANISH AGRO CONSTRUCTION ApS (CVR 20228679) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.03.2004 | 18.01.2013 | formand |
GC RIEBER SALT A/S (CVR 27386148) | NORMAL | 01.10.2003 | 21.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
M. PERREGAARD INVEST ApS (CVR 15114908) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2002 | 22.08.2003 | bestyrelse |
M. PERREGAARD A/S (CVR 75106017) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2002 | 22.08.2003 | bestyrelse |
EUROPEAN AGRI TRADE A/S (CVR 26207177) | NORMAL | 01.01.2002 | 11.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
SØNDERBORG KORN HOLDING A/S (CVR 25019881) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.10.1999 | 24.10.2000 | bestyrelse |
BROICO ApS (CVR 19267237) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.11.1997 | 28.02.2002 | bestyrelse |
BRØDR. EWERS A/S (CVR 45484815) | NORMAL | 23.06.1931 | 14.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ewers Vindenergi I/S (CVR 35194584) | NORMAL | 02.12.2021 | direktør |
Brødr. Ewers Holding 2 ApS (CVR 41850914) | NORMAL | 30.10.2020 | direktør |
CE Invest 2018 ApS (CVR 39607360) | NORMAL | 30.05.2018 | direktør |
Ewers Skadedyr ApS (CVR 38905805) | NORMAL | 04.09.2017 | direktør |
Landbrug Invest 2017 ApS (CVR 38816381) | NORMAL | 26.07.2017 | direktør |
SØNDERBORG KORN INVEST ApS (CVR 33883307) | NORMAL | 07.09.2011 | direktør |
BRØDR. EWERS HOLDING ApS (CVR 33354363) | NORMAL | 26.11.2010 | direktør |
SCANDINAVIAN FARMS INVEST A/S (CVR 32647251) | UNDER REKONSTRUKTION | 13.11.2009 | direktør |
BRØDR. EWERS INVEST ApS (CVR 31935679) | NORMAL | 13.01.2009 | direktør |
JENS INVEST ApS (CVR 31585619) | NORMAL | 26.06.2008 | direktør |
KRISTIAN INVEST ApS (CVR 31585651) | NORMAL | 26.06.2008 | direktør |
JAKOB INVEST 1 ApS (CVR 31585732) | NORMAL | 26.06.2008 | direktør |
KRISTINE INVEST ApS (CVR 31585392) | NORMAL | 26.06.2008 | direktør |
C.E. INVEST ApS (CVR 31492335) | NORMAL | 18.06.2008 | direktør |
SØNDERBORG KORN ApS (CVR 66364410) | NORMAL | 20.12.2005 | direktør |
SØNDERBORG KORN & FODERSTOF HOLDING ApS (CVR 25698029) | NORMAL | 24.10.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Fuzion Power Technologies ApS (CVR 44367114) | NORMAL | 13.10.2023 | 12.02.2024 | direktør |
Ibernordic Solar ApS (CVR 38869329) | NORMAL | 26.08.2022 | 31.10.2022 | direktør |
RPMA Investments Holding ApS (CVR 41215887) | NORMAL | 04.03.2020 | 20.05.2020 | direktør |
RPMA Investments ApS (CVR 41216379) | NORMAL | 04.03.2020 | 20.05.2020 | direktør |
CHOE 2018 Holding ApS (CVR 39212242) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.01.2018 | 31.12.2019 | direktør |
H.C. HANDELSCENTER. VENSLEV A/S (CVR 34905010) | OPLØST EFTER FUSION | 04.05.2015 | 08.02.2017 | direktør |
AGROWELL ApS (CVR 29978727) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.02.2010 | 15.08.2012 | direktion |
CE 2009 HOLDING ApS (CVR 32565476) | OPLØST EFTER FUSION | 09.11.2009 | 30.10.2020 | direktion |
SKAAL Sønderborg ApS (CVR 30243684) | NORMAL | 19.08.2009 | 26.08.2009 | direktør |
DUI HOLDING A/S (CVR 29448507) | NORMAL | 07.04.2006 | 02.06.2007 | adm. dir |
BRØDR. EWERS A/S (CVR 45484815) | NORMAL | 20.12.2005 | 15.01.2021 | direktør |
M. PERREGAARD INVEST ApS (CVR 15114908) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2002 | 22.08.2003 | adm. dir |
M. PERREGAARD A/S (CVR 75106017) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2002 | 22.08.2003 | adm. dir |
SØNDERBORG KORN ApS (CVR 66364410) | NORMAL | 29.10.1980 | 07.01.1988 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Ewers | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % | 3,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Claus Ewers (antal: 97) | 67 | 3 | 20 | 7 |
Pct. | 69 % | 3 % | 21 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Ewers (antal: 138) | 57 | 30 | 43 | 8 |
Pct. | 41 % | 22 % | 31 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |