Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GRØNNEVOLD ApS (CVR 26107040) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.06.2001 | 09.07.2010 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET AALBORGVEJ 81 B, SÆBY A/S (CVR 18490447) | NORMAL | 17.10.2011 | 01.02.2012 | formand |
STARING A/S (CVR 27672701) | NORMAL | 29.03.2004 | 20.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
AXY A/S (CVR 27672671) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.03.2004 | 30.04.2004 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AALBORGVEJ 81 B, SÆBY A/S (CVR 18490447) | NORMAL | 25.11.1997 | 13.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
STIHOLT NORD HJØRRING A/S (CVR 19368807) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.10.1996 | 12.12.1997 | bestyrelse |
STIHOLT HOLDING A/S (CVR 39095718) | NORMAL | 17.06.1996 | 20.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
STIHOLT NORD HOLDING ApS (CVR 19585409) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.06.1996 | 26.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
STIHOLT FINANS ApS (CVR 19405346) | NORMAL | 17.06.1996 | 22.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
NORDÆK AALBORG A/S (CVR 11133096) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.09.1987 | 09.07.2001 | bestyrelse |
HALDRUP EJENDOMME ApS (CVR 71442519) | NORMAL | 14.09.1983 | 04.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
IM. STIHOLT-HOLDING A/S (CVR 73116414) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.12.1982 | 17.06.1996 | bestyrelse |
NORLEASING, SÆBY A/S (CVR 66698815) | OPLØST EFTER FUSION | 10.12.1980 | 11.05.1995 | bestyrelse |
STARING MASKINFABRIK A/S (CVR 40874313) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.09.1972 | 29.03.2004 | bestyrelse |
HANDELSSELSKABET AF 15/3 1995 A/S (CVR 16654795) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.1971 | 30.09.1998 | bestyrelse |
Im. Stiholt A/S (CVR 27619312) | NORMAL | 26.03.1970 | 23.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
NORDJYSK KOBLING A/S (CVR 64675117) | OPLØST EFTER FUSION | 22.02.1950 | 29.06.2001 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET AALBORGVEJ 81 B, SÆBY A/S (CVR 18490447) | NORMAL | 01.02.2012 | 03.09.2024 | direktør |
KILDEMARKEN ApS (CVR 33878281) | NORMAL | 29.08.2011 | 26.08.2024 | direktør |
GRØNNEVOLD 1 ApS (CVR 33065825) | NORMAL | 09.07.2010 | 26.08.2024 | direktør |
GRØNNEVOLD 3-5 ApS (CVR 33065876) | OPLØST EFTER FUSION | 09.07.2010 | 17.05.2011 | direktion |
GRØNNEVOLD ApS (CVR 26107040) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.06.2001 | 09.07.2010 | direktion |
STIHOLT FINANS ApS (CVR 19405346) | NORMAL | 22.12.1999 | 26.08.2024 | direktør |
Im. Stiholt A/S (CVR 27619312) | NORMAL | 26.03.1970 | 02.12.1994 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Vangsgaard | 0 % | 0 % | 0 % | 5,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørgen Vangsgaard (antal: 20) | 8 | 1 | 10 | 1 |
Pct. | 40 % | 5 % | 50 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Vangsgaard (antal: 25) | 16 | 7 | 1 | 1 |
Pct. | 64 % | 28 % | 4 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |