Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
INGEMANN & PARTNERE ApS (CVR 31878756) | NORMAL | 19.11.2008 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET NYGAARDSVEJ 32 ApS (CVR 26148782) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2001 | 28.06.2001 |
INGEMANN SHIPPING ApS (CVR 27917615) | TVANGSOPLØST | 16.06.2004 | 20.10.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Palletiser A/S (CVR 39960079) | NORMAL | 01.06.2022 | formand |
HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S (CVR 31592615) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
HILLERØD VAND A/S (CVR 31592496) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
HILLERØD VARME A/S (CVR 31592488) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
HILLERØD SPILDEVAND A/S (CVR 31592534) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S (CVR 31592593) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
HILLERØD SERVICE A/S (CVR 32768024) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
HILLERØD KRAFTVARME ApS (CVR 33504977) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hillerød Fjernkøl A/S (CVR 38301470) | NORMAL | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
SolOp Næstved ApS (CVR 38390902) | NORMAL | 05.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Partnerselskabet Magnoliaparken (CVR 42007382) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.01.2021 | 26.03.2023 | formand |
PRO SALUS ApS (CVR 33786743) | TVANGSOPLØST | 23.09.2013 | 28.09.2014 | formand |
TRIST 11 12 13 ApS (CVR 29420572) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.2012 | 07.01.2014 | bestyrelse |
PROJECT 12 ApS (CVR 28898967) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.11.2007 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S SMEDELUNDSGADE 40 A-B (CVR 25827031) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.11.2006 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S LANGEBROGADE 5 (CVR 29931674) | SLETTET | 26.09.2006 | 30.04.2007 | formand |
K/S HAVNEGADE 41 (CVR 29920060) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.09.2006 | 22.10.2008 | formand |
AASTRUPVEJ 47A-T HOLDING ApS (CVR 28656874) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
BROHOLMS ALLÉ 4A-6F HOLDING ApS (CVR 28656904) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
FJORDVEJ 17-44 HOLDING ApS (CVR 28656920) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
ODINSVEJ 14-16 HOLDING ApS (CVR 28656939) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
SMALLEGADE 4-6 HOLDING ApS (CVR 28656947) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
STOCKHOLMSGADE 23 OG UPSALAGADE 1-7 HOLDING ApS (CVR 28656971) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
FJORDVEJ 17-44 ApS (CVR 28657048) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
ODINSVEJ 14-16 ApS (CVR 28657056) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
SMALLEGADE 4-6 ApS (CVR 28657064) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
AASTRUPVEJ 47A-T ApS (CVR 28657005) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
BROHOLMS ALLÉ 4A-6F ApS (CVR 28657021) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
STOCKHOLMSGADE 23 OG UPSALAGADE 1-7 ApS (CVR 28657072) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
CP BOLIGEJENDOMME HOLDING ApS (CVR 29628424) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2006 | 10.10.2008 | bestyrelse |
RC REAL ESTATE HOLDING ApS (CVR 29633592) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2006 | 19.07.2006 | bestyrelse |
NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD A/S (CVR 27645410) | NORMAL | 20.04.2006 | 30.05.2009 | formand |
K/S KAHYTTEN, KGS. NYTORV (CVR 29637695) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.03.2006 | 10.10.2008 | formand |
A/S AF 26. NOVEMBER 2008 (CVR 20820845) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2005 | 10.10.2008 | bestyrelse |
PARK CITY ApS (CVR 18409488) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2005 | 10.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
PROJECT 12 ApS (CVR 28898967) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.07.2005 | 30.11.2005 | bestyrelse |
NICOLAJ GRUPPEN ApS (CVR 18526948) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.05.2005 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S TEGLVÆRKSGADE INVEST (CVR 28486308) | SLETTET | 09.02.2005 | 08.11.2006 | formand |
CENTERPLAN COMMERCE A/S (CVR 28291051) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.11.2004 | 10.10.2008 | formand |
K/S BRYGGEN INVEST (CVR 28288239) | SLETTET | 05.11.2004 | 23.10.2008 | formand |
ZOOZITY ON-LINE A/S (CVR 25199936) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.08.2004 | 10.10.2008 | formand |
K/S MARIANNE III B (CVR 24248771) | SLETTET | 18.05.2004 | 23.10.2008 | bestyrelse |
K/S MARIANNE III C (CVR 24248798) | SLETTET | 18.05.2004 | 23.10.2008 | bestyrelse |
K/S MARIANNE III F (CVR 24248836) | SLETTET | 18.05.2004 | 23.10.2008 | bestyrelse |
K/S MARIANNE III A (CVR 24248763) | SLETTET | 18.05.2004 | 22.10.2008 | bestyrelse |
K/S MARIANNE III D (CVR 24248801) | SLETTET | 18.05.2004 | 22.10.2008 | bestyrelse |
K/S MARIANNE III E (CVR 24248828) | SLETTET | 18.05.2004 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S KATRINELUND, MALMØ (CVR 27757804) | SLETTET | 17.05.2004 | 10.10.2008 | formand |
CENTERPLAN NORDIC A/S (CVR 25274024) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.10.2003 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S RÖRVÄGEN 2, KRISTIANSTAD (CVR 26671485) | SLETTET | 05.09.2003 | 09.09.2008 | formand |
K/S ADELGADE 5-7 (CVR 27339581) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2003 | 10.10.2008 | formand |
K/S EJENDOMSSELSKABET ISRAELS PLADS 1 (CVR 26896290) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.12.2002 | 10.10.2008 | formand |
CENTERPLAN A/S (CVR 14723048) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.11.2002 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S NØRREGADE 12 (CVR 25826949) | SLETTET | 25.10.2002 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S HAVNEGADE 44 - 50 (CVR 26864976) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.09.2002 | 10.10.2008 | formand |
K/S HAVNEGADE 28 (CVR 26864984) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.09.2002 | 10.10.2008 | formand |
K/S SYDMARKEN 46, SØBORG (CVR 26826047) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2002 | 10.10.2008 | formand |
K/S KASTRUP LUFTHAVNS HOTEL (CVR 26670020) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.05.2002 | 20.10.2008 | formand |
CENTER BYG A/S (CVR 26566584) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2002 | 10.10.2008 | bestyrelse |
CENTERPRISE A/S (CVR 20246340) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.12.2001 | 10.10.2008 | bestyrelse |
K/S VESTERGADE 1 (CVR 25826825) | SLETTET | 28.12.2000 | 31.12.2005 | bestyrelse |
I/S GRENÅ CITY (CVR 26028191) | SLETTET | 28.12.2000 | 31.12.2005 | bestyrelse |
K/S NØRREGADE 12 (CVR 25826949) | SLETTET | 28.12.2000 | 15.05.2001 | bestyrelse |
ApS MARIANNE III (CVR 13964408) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.05.1997 | 23.05.2005 | bestyrelse |
NORDISK SYNTESE A/S (CVR 15702834) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1995 | 13.03.2001 | bestyrelse |
H. H. KAPITALANLÆG A/S (CVR 17065343) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.05.1993 | 03.12.1997 | bestyrelse |
H.P. ENTREPRENØRMASKINER A/S (CVR 59548115) | NORMAL | 22.11.1976 | 04.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
INGEMANN EJENDOMME ApS (CVR 29405700) | NORMAL | 31.05.2010 | direktør |
INGEMANN & PARTNERE ApS (CVR 31878756) | NORMAL | 19.11.2008 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SolOp Næstved ApS (CVR 38390902) | NORMAL | 05.02.2017 | 20.10.2018 | direktør |
Solid Opsparing ApS (CVR 38321994) | NORMAL | 10.01.2017 | 28.04.2021 | direktør |
NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD A/S (CVR 27645410) | NORMAL | 20.11.2012 | 31.12.2015 | direktør |
HANDELSSELSKABET AF 24/02 2012 ApS (CVR 34353697) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.02.2012 | 30.09.2013 | direktion |
PROJECT 12 ApS (CVR 28898967) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.11.2007 | 02.06.2008 | direktion |
TEQUILA FLATS ApS (CVR 67382617) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.03.2006 | 10.10.2008 | adm. dir |
SCALA ApS (CVR 29412332) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.03.2006 | 10.10.2008 | direktion |
A/S AF 26. NOVEMBER 2008 (CVR 20820845) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2005 | 01.03.2007 | direktion |
PARK CITY ApS (CVR 18409488) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2005 | 01.03.2007 | direktør |
PROJECT 12 ApS (CVR 28898967) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.07.2005 | 23.05.2006 | direktion |
ØSTMARKEN 3 ApS (CVR 28893442) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2005 | 10.10.2008 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET STORE TUBORG BOLIG ApS (CVR 28894678) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2005 | 02.09.2008 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 13 ApS (CVR 28133758) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.11.2004 | 10.10.2008 | direktion |
A/S AF 26. NOVEMBER 2008 (CVR 20820845) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.08.2004 | 16.08.2004 | direktion |
ZOOZITY ON-LINE A/S (CVR 25199936) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.08.2004 | 16.08.2004 | direktion |
PARK CITY ApS (CVR 18409488) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.08.2004 | 16.08.2004 | direktør |
INGEMANN SHIPPING ApS (CVR 27917615) | TVANGSOPLØST | 16.06.2004 | 25.06.2015 | direktion |
CENTERPLAN NORDIC A/S (CVR 25274024) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.10.2003 | 10.10.2008 | direktion |
P-HUS ISRAELS PLADS ApS (CVR 26896142) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.12.2002 | 17.11.2008 | direktion |
CENTER BYG A/S (CVR 26566584) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2002 | 10.10.2008 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET STRANDVEJEN 123 ApS (CVR 26558352) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.04.2002 | 10.10.2008 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 2. JANUAR 2004 ApS (CVR 26139805) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2001 | 10.10.2008 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET NYGAARDSVEJ 32 ApS (CVR 26148782) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2001 | 10.10.2008 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET RUNGSTEDVEJ 78 A-C ApS (CVR 26139813) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2001 | 10.10.2008 | direktion |
NICOLAJ GRUPPEN ApS (CVR 18526948) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.01.2001 | 10.10.2008 | direktion |
K/S KØGEVEJ 109-111 (CVR 25826841) | SLETTET | 28.12.2000 | 10.10.2008 | direktion |
K/S SMEDELUNDSGADE 40 A-B (CVR 25827031) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.12.2000 | 08.11.2006 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KELLERISHEGN I/S (CVR 19621804) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.02.2000 | 28.05.2001 | direktion |
P-HUS-SYD ApS (CVR 20625708) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.07.1998 | 10.10.2008 | direktion |
VICH 4798 ApS (CVR 19559149) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1998 | 28.05.2001 | direktion |
CENTERPRISE A/S (CVR 20246340) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.11.1997 | 10.10.2008 | direktion |
CENTERPLAN A/S (CVR 14723048) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.11.1997 | 10.10.2008 | direktion |
H. H. KAPITALANLÆG A/S (CVR 17065343) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.05.1993 | 30.12.1996 | direktion |
INDUSTRIVEJ 1. HADSTEN ApS (CVR 14876340) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.12.1990 | 12.12.2007 | direktion |
LOKALBOLIG A/S (CVR 78488018) | NORMAL | 07.06.1985 | 13.12.1990 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Ingemann Bentsen | 2,20 % | 10,99 % | 23,08 % | 57,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Ingemann Bentsen (antal: 91) | 16 | 52 | 2 | 21 |
Pct. | 18 % | 57 % | 2 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Ingemann Bentsen (antal: 117) | 67 | 37 | 10 | 3 |
Pct. | 57 % | 32 % | 9 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |