Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GURLI OG PAUL MADSENS FOND (CVR 11869807) | NORMAL | 01.01.2012 | 18.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN ADBC (CVR 32776191) | NORMAL | 28.01.2010 | 02.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FÆLLESEJE (CVR 67061217) | NORMAL | 14.01.2010 | 24.02.2016 | formand |
WORLD OUTGAMES 2009 ApS (CVR 30069854) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.10.2007 | 21.12.2009 | formand |
K/S GAMMEL TORV 8, KØBENHAVN (CVR 10101727) | NORMAL | 07.04.2006 | 30.10.2019 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET GAMMEL KONGEVEJ 114. FREDERIKSBERG KOMMUNE (CVR 62685328) | NORMAL | 22.05.2000 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
OLDERMAND WILHELM ANDERSEN OG HUSTRUS LEGAT (CVR 23903210) | NORMAL | 22.05.2000 | 15.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
NORDEA PENSION DANMARK, LIVSFORSIKRINGSSELSKAB IV A/S (CVR 24260585) | OPLØST EFTER FUSION | 09.01.1991 | 01.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
OLDERMAND WILHELM ANDERSEN OG HUSTRUS LEGAT (CVR 23903210) | NORMAL | 18.05.1987 | 22.05.2000 | suppleant |
DEN PERMANENTE A/S (CVR 89814812) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.01.1982 | 26.04.1988 | bestyrelse |
DEN PERMANENTE A/S (CVR 65531313) | OPLØST EFTER FUSION | 21.05.1981 | 26.04.1988 | bestyrelse |
STRUERGÅRDEN ApS (CVR 46224213) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.09.1972 | 27.09.1993 | bestyrelse |
A/S AF 19/9 1965 (CVR 24764516) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1965 | 17.03.1993 | bestyrelse |
ALLIANCE BANK OF COPENHAGEN A/S (CVR 24778312) | OPLØST EFTER FUSION | 16.04.1951 | 14.10.1993 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GAMMEL TORV, KØBENHAVN, 2002 ApS (CVR 10101751) | NORMAL | 07.04.2006 | 29.07.2018 | direktør |
EJENDOMSAKTIESELSKABET GAMMEL KONGEVEJ 114. FREDERIKSBERG KOMMUNE (CVR 62685328) | NORMAL | 22.05.2000 | 22.06.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Merethe Ellinor Stagetorn | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Merethe Ellinor Stagetorn (antal: 16) | 7 | 2 | 5 | 2 |
Pct. | 44 % | 13 % | 31 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Merethe Ellinor Stagetorn (antal: 20) | 14 | 2 | 4 | 0 |
Pct. | 70 % | 10 % | 20 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |