Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Coloplast Holding ApS (CVR 44242648) | NORMAL | 17.08.2023 |
NPLH Holding ApS (CVR 44242656) | NORMAL | 17.08.2023 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (CVR 58843156) | 11.12.1978 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Coloplast Holding ApS (CVR 44242648) | NORMAL | 17.08.2023 | formand |
Aage og Johanne Louis-Hansen A/S (CVR 36717882) | NORMAL | 01.10.2020 | formand |
AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (CVR 87237915) | NORMAL | 01.12.1980 | formand |
COLOPLAST A/S (CVR 69749917) | NORMAL | 04.09.1957 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NIELS PETERSENS FAMILIEFOND (CVR 11718884) | SLETTET | 22.06.2000 | 09.09.2003 | bestyrelse |
GRØNNE'S MILJØ ApS (CVR 19810348) | NORMAL | 23.05.1997 | 05.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
K/S DMK-STOREBÆLT (CVR 14415149) | SLETTET | 10.11.1989 | 20.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
COLOPLAST EJENDOMME A/S (CVR 13512582) | NORMAL | 05.10.1989 | 26.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
ZYX AF 1. MAJ 1997 ApS (CVR 12535198) | TVANGSOPLØST | 30.09.1988 | 24.10.1997 | bestyrelse |
K/S DMK-SEJERØ (CVR 14759476) | SLETTET | 18.11.1987 | 12.07.2005 | bestyrelse |
K/S DMK-FYN (CVR 14759549) | SLETTET | 18.11.1987 | 12.07.2005 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NPLH Holding ApS (CVR 44242656) | NORMAL | 17.08.2023 | direktør |
NPLH Property Investments ApS (CVR 31470692) | NORMAL | 18.01.2021 | direktør |
NPLH Anpartsinvest ApS (CVR 38506579) | NORMAL | 02.03.2017 | direktør |
N. P. LOUIS-HANSEN ApS (CVR 73103215) | NORMAL | 28.12.1982 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Aage og Johanne Louis-Hansen A/S (CVR 36717882) | NORMAL | 17.04.2015 | 01.10.2020 | direktør |
TKM 27 ApS (CVR 13988374) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.1990 | 18.11.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Peter Louis-Hansen | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Niels Peter Louis-Hansen (antal: 24) | 16 | 1 | 1 | 6 |
Pct. | 67 % | 4 % | 4 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Peter Louis-Hansen (antal: 32) | 11 | 6 | 13 | 2 |
Pct. | 34 % | 19 % | 41 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |