Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET NH1, SILKEBORG ApS (CVR 27913598) | NORMAL | 15.06.2004 |
GARTNERGÅRDEN ApS (CVR 27913539) | NORMAL | 15.06.2004 |
JOCADA HOLDING ApS (CVR 28307640) | NORMAL | 20.12.2004 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DUKS INDUSTRI A/S (CVR 15360402) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.08.1991 | 13.08.1998 |
MASKINFABRIKKEN DUKS A/S (CVR 10582571) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.01.1987 | 11.03.1998 |
SJOVE PRISER ApS (CVR 27355471) | TVANGSOPLØST | 01.09.2003 | 24.09.2009 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Peter Brandt Andersen (CVR 12124538) | 01.03.1985 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Rejseselskabet af 20.06.2005 ApS (CVR 28891326) | UNDER KONKURS | 02.03.2020 | 23.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
SJOVE PRISER ApS (CVR 27355471) | TVANGSOPLØST | 01.09.2003 | 25.06.2009 | bestyrelse |
DUKS INDUSTRI A/S (CVR 15360402) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.08.1991 | 05.11.1997 | bestyrelse |
MASKINFABRIKKEN DUKS A/S (CVR 10582571) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.01.1987 | 11.03.1998 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ROD & BRANDT EJENDOMME ApS (CVR 29328420) | NORMAL | 04.12.2023 | direktør |
JOCADA EJENDOMME ApS (CVR 29605297) | NORMAL | 05.05.2006 | direktør |
INTERESSENTSKABET SØGADE (CVR 29622116) | NORMAL | 05.05.2006 | direktør |
JOCADA HOLDING ApS (CVR 28307640) | NORMAL | 20.12.2004 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET NH1, SILKEBORG ApS (CVR 27913598) | NORMAL | 15.06.2004 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LP AF 2011 ApS (CVR 33395752) | NORMAL | 17.01.2011 | 23.03.2023 | direktør |
KLUPO ApS (CVR 31854482) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.11.2008 | 26.06.2015 | direktion |
ROD & BRANDT EJENDOMME ApS (CVR 29328420) | NORMAL | 23.01.2006 | 20.05.2006 | direktør |
GARTNERGÅRDEN ApS (CVR 27913539) | NORMAL | 15.06.2004 | 04.11.2020 | direktør |
N.P. GRUS ApS. KONGENSBRO (CVR 12526393) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.1988 | 01.11.1997 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Brandt Andersen | 21,43 % | 21,43 % | 21,43 % | 21,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Brandt Andersen (antal: 14) | 7 | 3 | 3 | 1 |
Pct. | 50 % | 21 % | 21 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Brandt Andersen (antal: 28) | 4 | 10 | 8 | 6 |
Pct. | 14 % | 36 % | 29 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |