Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
EWALD ANDERSEN BETON A/S (CVR 11988075) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.02.1988 | 21.06.1994 |
NYKØBING F 12520 A/S (CVR 10134471) | OPLØST EFTER FUSION | 29.01.1986 | 15.12.2009 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FORSKNINGSINSTITUT STORSTRØM'S FOND (CVR 13745145) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.11.1989 | 25.10.1990 | bestyrelse |
Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond (CVR 11746128) | SLETTET | 14.09.1989 | 28.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
ApS KKB EJENDOMSSELSKAB (CVR 12854390) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1989 | 20.06.1991 | bestyrelse |
EWALD ANDERSEN BETON A/S (CVR 11988075) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.02.1988 | 12.09.1991 | formand |
HC ET NR. 1 A/S (CVR 12007477) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.02.1988 | 30.06.1989 | bestyrelse |
LYNGVEJ ApS (CVR 11988105) | NORMAL | 26.02.1988 | 30.06.1989 | formand |
J.N. BETON A/S (CVR 11759645) | TVANGSOPLØST | 01.12.1987 | 30.06.1989 | formand |
Kim Bülow A/S (CVR 11519938) | NORMAL | 01.11.1987 | 20.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
KLEMMENSEN & NIELSEN MODULBYG A/S (CVR 11168035) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1987 | 30.06.1989 | formand |
NYKØBING F 12520 A/S (CVR 10134471) | OPLØST EFTER FUSION | 29.01.1986 | 04.02.1996 | bestyrelse |
KIRSTINEBERG A/S (CVR 24206831) | NORMAL | 29.03.1985 | 17.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
G.-J. HOLDING ApS (CVR 56379657) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1984 | 22.02.1991 | formand |
ZOLUTIONS A/S (CVR 55241015) | OPLØST EFTER SPALTNING | 20.05.1976 | 22.05.1991 | bestyrelse |
FOTO-MAGASINET. NYKØBING F.ApS (CVR 36222115) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.03.1976 | 02.07.1991 | formand |
EWALD ANDERSEN, MURER-, INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (CVR 56152318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.06.1975 | 20.06.1991 | bestyrelse |
LF TRYKTEAM, NYKØBING FALSTER A/S (CVR 33716915) | OPLØST EFTER FUSION | 27.09.1971 | 27.02.1996 | bestyrelse |
A/S CHR. JØRGENSEN & CO. ISENKRAM & UDSTYR, NAKSKOV (CVR 36844213) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.1964 | 01.09.1998 | bestyrelse |
ANDERSEN & NIELSEN AF 6. JANUAR 1988 ApS (CVR 17520938) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.06.1962 | 14.12.1990 | formand |
ANDERSEN & NIELSEN AF 6. JANUAR 1988 ApS (CVR 17520938) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.06.1962 | 17.06.1988 | bestyrelse |
GAHRN-JENSEN A/S (CVR 45767116) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.06.1958 | 30.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
A/S BRØDRENE CLAUSEN, TOREBY (CVR 14024468) | TVANGSOPLØST | 28.06.1954 | 04.10.1988 | bestyrelse |
ApS AF 1. APRIL 1953 (CVR 60139512) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1953 | 27.02.1991 | formand |
EWALD ANDERSEN. HOLDING A/S (CVR 54450850) | NORMAL | 28.10.1949 | 20.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
GL. KIRSTINEBERG PLANTESKOLE A/S (CVR 70190915) | OPLØST EFTER FUSION | 26.04.1948 | 17.06.1991 | bestyrelse |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Drachmann | 3,85 % | 3,85 % | 3,85 % | 26,92 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Poul Drachmann (antal: 26) | 4 | 7 | 13 | 2 |
Pct. | 15 % | 27 % | 50 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Drachmann (antal: 30) | 24 | 0 | 1 | 5 |
Pct. | 80 % | 0 % | 3 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
LOLLAND-FALSTERS INVESTERINGSSELSKAB AF 1976 ApS (CVR 56377328) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1994-11-16 | 1994-11-16 | likvidator |
MATERIALISTEN, STORE KIRKESTRÆDE 11, NYKØBING FALSTER ApS (CVR 63142514) | TVANGSOPLØST | 1989-09-19 | 1989-12-20 | likvidator |
ANDERSEN & NIELSEN AF 6. JANUAR 1988 ApS (CVR 17520938) | OPLØST EFTER KONKURS | 1962-06-05 | 1988-07-12 | likvidator |