Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Granpa Holding ApS (CVR 43522620) | NORMAL | 19.09.2022 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AKTIV GRUPPEN HOLDING A/S (CVR 20358645) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1997 | 24.04.2019 |
AKTIV SUNDHED ApS (CVR 25805593) | TVANGSOPLØST | 19.12.2000 | 12.10.2009 |
J. L. INVEST HOLDING ApS (CVR 20374403) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1997 | 16.12.2014 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 22/5 2013 (CVR 34730377) | TVANGSOPLØST | 01.11.2012 | 08.07.2013 | bestyrelse |
E45 INVEST A/S (CVR 30494830) | NORMAL | 15.10.2008 | 29.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
DANSK ANLÆGSINVEST A/S (CVR 20040505) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.10.2008 | 12.01.2015 | bestyrelse |
DB PARTNER A/S (CVR 26905958) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.05.2008 | 12.01.2012 | bestyrelse |
PARTNER HOLDING AF 14. JANUAR ApS (CVR 27543529) | TVANGSOPLØST | 27.05.2008 | 23.09.2010 | bestyrelse |
SANIGRA ApS (CVR 29830975) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.04.2008 | 23.11.2010 | formand |
INVESTERINGSSELSKABET AF 28.06.2007 A/S (CVR 30714075) | TVANGSOPLØST | 17.12.2007 | 23.09.2010 | bestyrelse |
ALDANA A/S (CVR 30916042) | NORMAL | 16.10.2007 | 05.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
ALDANA HOLDING A/S (CVR 30910095) | NORMAL | 11.10.2007 | 05.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
BOPA GRUPPEN ApS (CVR 30824814) | NORMAL | 11.09.2007 | 15.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
DREJENS STRANDSKOVPARK A/S (CVR 28718977) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.2006 | 28.11.2007 | bestyrelse |
AGH NORGE A/S (CVR 28711948) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.05.2005 | 27.10.2006 | bestyrelse |
URBAN EJENDOMME A/S (CVR 27470521) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.12.2003 | 22.09.2005 | bestyrelse |
KØBENHAVNS BYEJENDOMME A/S (CVR 18940744) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.05.2003 | 28.11.2007 | bestyrelse |
EJENDOMSUDVIKLINGSSELSKABET AF 2001 A/S (CVR 20625791) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.11.2002 | 28.11.2007 | bestyrelse |
AKTIV GRUPPEN HOLDING A/S (CVR 20358645) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.09.2002 | 28.11.2007 | bestyrelse |
NØRREBJERG BOLIGPARK ApS (CVR 25202244) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.01.2002 | 22.10.2003 | bestyrelse |
AKTIV SUNDHED ApS (CVR 25805593) | TVANGSOPLØST | 19.12.2000 | 22.11.2001 | formand |
INVESTERINGSSELSKABET AF 6. AUGUST2010 A/S (CVR 24977730) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.05.2000 | 09.03.2001 | bestyrelse |
DANIA ERHVERV A/S (CVR 21217794) | TVANGSOPLØST | 13.10.1998 | 23.10.2001 | bestyrelse |
H.F. MARON A/S (CVR 11178235) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1987 | 27.09.1994 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KETTINGVEJ87 ApS (CVR 44801698) | NORMAL | 09.04.2024 | direktør |
Ulkebøldam Bolig ApS (CVR 43572547) | NORMAL | 03.10.2022 | direktør |
Granpa Holding ApS (CVR 43522620) | NORMAL | 19.09.2022 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GLB Holding ApS (CVR 42704091) | NORMAL | 31.03.2022 | 23.07.2022 | direktør |
J.L. Invest Holding ApS (CVR 39358549) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.01.2019 | 27.02.2019 | adm. dir |
J.L. Invest Holding ApS (CVR 39358549) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.02.2018 | 23.11.2018 | direktør |
AH DK ApS (CVR 30801865) | TVANGSOPLØST | 16.08.2007 | 08.09.2010 | direktion |
ERRITSØ BYGADE 79 ApS (CVR 10126622) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.01.2003 | 28.11.2007 | adm. dir |
KRONBORG BYG ApS (CVR 10069963) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.02.2001 | 28.11.2007 | direktion |
J. L. INVEST HOLDING ApS (CVR 20374403) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1997 | 27.01.2009 | direktion |
AKTIV GRUPPEN HOLDING A/S (CVR 20358645) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1997 | 23.09.2002 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Larsen | 18,75 % | 25,00 % | 28,13 % | 62,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jan Larsen (antal: 32) | 8 | 20 | 2 | 2 |
Pct. | 25 % | 63 % | 6 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Larsen (antal: 42) | 21 | 11 | 6 | 4 |
Pct. | 50 % | 26 % | 14 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |