Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CALENTEGAARDEN ApS (CVR 27390994) | NORMAL | 07.02.2007 | 09.02.2018 | formand |
KURT ANDERSEN INVEST ApS (CVR 10268907) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.05.2001 | 05.10.2004 | formand |
K.A. ENTREPRISE A/S (CVR 11800831) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.12.1999 | 30.04.2003 | formand |
POWER STATION A/S (CVR 15110236) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.04.1991 | 28.04.1994 | bestyrelse |
FRUENSGAARDS EFTF. ApS (CVR 13096090) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.05.1989 | 04.02.1991 | bestyrelse |
LC ApS (CVR 10502446) | NORMAL | 01.11.1986 | 29.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
KURT ANDERSEN INVEST ApS (CVR 10268907) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.06.1986 | 22.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
I.P. ENTREPRISE A/S, INGENIØR, RØR- OG ENTREPRENØRFIRMA (CVR 12823983) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.12.1984 | 14.12.1993 | bestyrelse |
ASX 6562 ApS (CVR 73670128) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.04.1984 | 12.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
ANDERSEN ERHVERV A/S (CVR 73392012) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.1983 | 02.09.1998 | bestyrelse |
I. P. INVEST. RANDERS A/S (CVR 63633828) | NORMAL | 01.10.1982 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders John Gram Mikkelsen | 11,76 % | 11,76 % | 17,65 % | 29,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders John Gram Mikkelsen (antal: 17) | 3 | 5 | 8 | 1 |
Pct. | 18 % | 29 % | 47 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders John Gram Mikkelsen (antal: 19) | 11 | 0 | 1 | 7 |
Pct. | 58 % | 0 % | 5 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
CARNFELDT ApS (CVR 11896936) | TVANGSOPLØST | 1999-08-31 | 1999-09-30 | likvidator |
K.A. ENTREPRISE A/S (CVR 11800831) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-04-30 | 2004-01-06 | likvidator |
LORENTZ NIELSEN FOTO, BOGHANDEL, KONTORMONTERING ApS (CVR 50718816) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1974-12-23 | 1990-12-21 | likvidator |
BRDR. VILSLEV BYGGEFIRMA ApS (CVR 81551715) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1977-08-12 | 1991-04-18 | likvidator |
V.L. A/S AF 1/10 1990 (CVR 89217113) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1980-04-15 | 1992-12-23 | likvidator |
CEP NR.9575 ApS (CVR 12340591) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1988-08-08 | 1998-07-01 | likvidator |
BRDR. VILSLEV A/S (CVR 13616698) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1989-10-01 | 1995-01-23 | likvidator |