Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Edelau Invest ApS (CVR 37778370) | NORMAL | 06.06.2016 |
MIKAEL HEE HOLDING ApS (CVR 29423377) | NORMAL | 24.03.2006 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AGP 270411 KOMPLEMENTAR ApS (CVR 33599072) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.2011 | 15.12.2014 |
MIKAEL HEE INVEST ApS (CVR 36073934) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.08.2014 | 11.04.2017 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MAANESTEN A/S (CVR 35635785) | NORMAL | 28.05.2024 | formand |
Maanesten Holding A/S (CVR 40988742) | NORMAL | 28.05.2024 | formand |
FLEXA4DREAMS HOLDING A/S (CVR 32775683) | NORMAL | 19.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
ORSKOV FOODS A/S (CVR 13923299) | NORMAL | 06.01.2023 | formand |
ØRSKOV EJENDOM A/S (CVR 82727728) | NORMAL | 06.01.2023 | formand |
QUOOKER SKANDINAVIEN A/S (CVR 27671357) | NORMAL | 10.04.2019 | formand |
hudda ApS (CVR 39945827) | NORMAL | 15.10.2018 | formand |
iAngels Invest Holding 1 A/S (CVR 39091097) | NORMAL | 10.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Edelau Management P/S (CVR 32353509) | NORMAL | 10.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
FLEXA4DREAMS A/S (CVR 32775705) | NORMAL | 07.12.2011 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Østergade 4a ApS (CVR 43355392) | NORMAL | 27.06.2022 | 14.11.2023 | formand |
BARSLUND GROUP A/S (CVR 19735397) | UNDER KONKURS | 06.11.2020 | 22.11.2021 | formand |
BARSLUND A/S (CVR 10621577) | UNDER KONKURS | 06.11.2020 | 22.11.2021 | formand |
BARSLUND A/S (CVR 10621577) | UNDER KONKURS | 24.02.2020 | 05.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
BARSLUND GROUP A/S (CVR 19735397) | UNDER KONKURS | 11.06.2019 | 05.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
SP 2016 ApS (CVR 25376463) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.07.2016 | 04.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steel Products Aage Østergaard A/S (CVR 89626412) | NORMAL | 10.03.2016 | 13.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
WEBCRM A/S (CVR 25189558) | NORMAL | 29.12.2015 | 22.03.2016 | formand |
H AF 20. FEBRUAR 2015 A/S (CVR 30576411) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2014 | 23.02.2015 | formand |
A AF 20. FEBRUAR 2015 A/S (CVR 84940828) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.07.2014 | 23.02.2015 | formand |
K AF 20. FEBRUAR 2015 A/S (CVR 27068103) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.07.2014 | 23.02.2015 | formand |
SCHOU COMPANY A/S (CVR 50102017) | NORMAL | 03.04.2014 | 01.09.2017 | formand |
SCHOU HOLDING A/S (CVR 30807146) | NORMAL | 03.04.2014 | 01.09.2017 | formand |
SCAN ANTENNA A/S (CVR 77210016) | NORMAL | 16.07.2013 | 16.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
AVIS-TRYK INVEST ApS (CVR 34086672) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.12.2011 | 11.04.2013 | formand |
FLEXA4DREAMS HOLDING A/S (CVR 32775683) | NORMAL | 07.12.2011 | 18.01.2024 | formand |
JØRCK & LARSEN A/S (CVR 33971532) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.10.2011 | 27.02.2015 | bestyrelse |
JOGL A/S (CVR 11029213) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.10.2011 | 13.12.2013 | bestyrelse |
CONTRAST COMPANY A/S (CVR 33954816) | NORMAL | 30.09.2011 | 14.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
AVIS-TRYK A/S (CVR 82593616) | NORMAL | 08.08.2011 | 03.03.2015 | formand |
AGP 270411 P/S (CVR 33637179) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.04.2011 | 23.05.2014 | bestyrelse |
AJ-SKJERN A/S (CVR 27906923) | OPLØST EFTER FUSION | 13.01.2011 | 04.08.2011 | formand |
SKJERN OSTELAGER HOLDING A/S (CVR 10539196) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.01.2011 | 04.08.2011 | formand |
FIND JØRGENSEN A/S (CVR 12070306) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.01.2011 | 04.08.2011 | formand |
SCAPE TECHNOLOGIES A/S (CVR 27587887) | NORMAL | 02.10.2009 | 29.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
TELEDYNE RESON A/S (CVR 56675817) | NORMAL | 27.08.2009 | 09.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
DKA II INVEST I P/S (CVR 31074193) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2009 | 11.08.2010 | bestyrelse |
DKA II INVEST II P/S (CVR 31081262) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2009 | 14.07.2009 | bestyrelse |
AIT HOLDING III A/S (CVR 29208174) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.11.2006 | 08.01.2007 | bestyrelse |
SYNKRON A/S (CVR 20109246) | OPLØST EFTER FUSION | 07.06.2006 | 17.04.2007 | bestyrelse |
ME-FACOM A/S (CVR 19044009) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.03.2006 | 01.09.2010 | bestyrelse |
Renz A/S (CVR 12321600) | NORMAL | 21.03.2006 | 15.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
ATOMISTIX A/S (CVR 27437346) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.03.2006 | 11.01.2012 | bestyrelse |
AGRAMKOW FLUID SYSTEMS A/S (CVR 12245599) | NORMAL | 19.12.2005 | 15.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
PEJRUPGÅRD A/S (CVR 13821496) | NORMAL | 23.11.2005 | 28.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
VIVOSTAT A/S (CVR 10033365) | NORMAL | 18.11.2005 | 11.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
DANISH AEROSPACE MEDICAL COMPANY A/S (CVR 25136071) | NORMAL | 03.11.2005 | 23.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
BIOMAR GROUP A/S (CVR 38570617) | NORMAL | 02.01.2003 | 28.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MIKAEL HEE HOLDING ApS (CVR 29423377) | NORMAL | 17.12.2018 | adm. dir |
Edelau Invest ApS (CVR 37778370) | NORMAL | 06.06.2016 | adm. dir |
Edelau Management P/S (CVR 32353509) | NORMAL | 10.03.2014 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MIKAEL HEE INVEST ApS (CVR 36073934) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.08.2014 | 11.04.2017 | adm. dir |
Holberg Fenger Administration ApS (CVR 11811493) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.09.2012 | 30.11.2013 | direktion |
GRUPPEN SERVICE A/S (CVR 67194128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.09.2012 | 30.11.2013 | direktion |
HOLBERG FENGER GRUPPEN A/S (CVR 74659314) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.09.2012 | 30.11.2013 | direktion |
Holberg Fenger Invest ApS (CVR 11811590) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.09.2012 | 30.11.2013 | direktør |
Holberg Fenger Holding ApS (CVR 12147635) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.09.2012 | 30.11.2013 | direktør |
HFU Tårnhusene ApS (CVR 21859591) | NORMAL | 10.09.2012 | 30.11.2013 | direktør |
AGP 270411 P/S (CVR 33637179) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.04.2011 | 23.05.2014 | direktion |
AGP 270411 KOMPLEMENTAR ApS (CVR 33599072) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.04.2011 | 23.05.2014 | direktion |
INCO DANMARK A.M.B.A (CVR 10961211) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.01.2011 | 04.08.2011 | adm. dir |
NOVI SEED A/S (CVR 25142179) | OPLØST EFTER FUSION | 05.05.2009 | 06.05.2010 | direktion |
IVON A/S (CVR 12003773) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.2009 | 30.09.2010 | direktion |
MIKAEL HEE HOLDING ApS (CVR 29423377) | NORMAL | 24.03.2006 | 23.11.2018 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikael Heé | 8,47 % | 13,56 % | 13,56 % | 13,56 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mikael Heé (antal: 59) | 29 | 8 | 21 | 1 |
Pct. | 49 % | 14 % | 36 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikael Heé (antal: 76) | 48 | 16 | 8 | 4 |
Pct. | 63 % | 21 % | 11 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |