Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BB Electronics Holding ApS (CVR 37407097) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.01.2016 | 25.01.2022 |
FTE AUTOMOTIVE DENMARK ApS (CVR 35893474) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.09.2014 | 29.06.2022 |
KASTEL DENMARK ApS (CVR 36198990) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.09.2014 | 27.03.2020 |
KIPO HOLDINGS ApS (CVR 30594991) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.05.2007 | 30.05.2024 |
SKAGEN DESIGNS A/S (CVR 20645504) | OPLØST EFTER FUSION | 06.01.1998 | 30.08.2013 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FORENEDE A/S (CVR 19710742) | NORMAL | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
FORENEDE HOLDING A/S (CVR 36036656) | NORMAL | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Rye Holding 2018 ApS (CVR 39656043) | NORMAL | 10.10.2022 | formand |
BRØDRENE HARTMANNS FOND (CVR 31767814) | NORMAL | 01.07.2021 | formand |
B.H.F. INVEST A/S (CVR 31879744) | NORMAL | 01.07.2021 | formand |
N.E.M.P. HOLDING ApS (CVR 28512899) | NORMAL | 23.06.2021 | næstformand |
EJENDOMSSELSKABET N.E.M.P. A/S (CVR 81793417) | NORMAL | 28.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
IDA LØFBERGS FOND (CVR 25823028) | NORMAL | 26.05.2021 | næstformand |
Købmand Niels Erik Munk Pedersen Fonden (CVR 36216247) | NORMAL | 04.05.2021 | næstformand |
A.R. Holding af 1999 ApS (CVR 41505575) | NORMAL | 08.07.2020 | formand |
A.R. Holding af 2020 ApS (CVR 41505567) | NORMAL | 08.07.2020 | formand |
Østerhovedgaard Holding ApS (CVR 41505540) | NORMAL | 08.07.2020 | formand |
AXEL B. LANGE A/S (CVR 59620916) | NORMAL | 23.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
KAI LANGE OG GUNHILD KAI LANGES FOND (CVR 25916840) | NORMAL | 23.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
A/S ØSTERHOVEDGÅRD. MAGLEBY SOGN (CVR 50626210) | NORMAL | 06.05.2008 | formand |
A. RINDOM A/S (CVR 10018471) | NORMAL | 10.03.2005 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BORNHOLMSTRAFIKKEN HOLDING A/S (CVR 33373457) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.04.2022 | 07.12.2022 | formand |
N.E.M.P. HOLDING ApS (CVR 28512899) | NORMAL | 02.06.2021 | 02.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
INTERFOND (CVR 21650544) | NORMAL | 12.09.2018 | 26.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
DKT Holdings ApS (CVR 39186829) | NORMAL | 22.12.2017 | 10.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
DKT Finance ApS (CVR 39187043) | NORMAL | 22.12.2017 | 10.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
DK Telekommunikation ApS (CVR 39187221) | NORMAL | 22.12.2017 | 10.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
FOSSIL DENMARK A/S (CVR 29396353) | NORMAL | 24.09.2013 | 03.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
DLH-FONDEN (CVR 10922577) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.2012 | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
SKAGEN DESIGNS A/S (CVR 20645504) | OPLØST EFTER FUSION | 02.04.2012 | 30.08.2013 | bestyrelse |
SKAGEN DESIGNS HOLDING A/S (CVR 33858167) | SLETTET | 12.07.2011 | 29.12.2012 | formand |
DUPONT DENMARK HOLDING ApS (CVR 33382154) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.01.2011 | 06.01.2011 | bestyrelse |
FINANSIEL STABILITET (CVR 30515145) | NORMAL | 12.11.2008 | 23.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
A.R. HOLDING AF 1999 A/S (CVR 25114949) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.04.2007 | 08.07.2020 | formand |
DET OBELSKE FAMILIEFOND (CVR 31869528) | NORMAL | 23.03.2007 | 08.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
FERROSAN HOLDING A/S (CVR 78266112) | OPLØST EFTER FUSION | 10.02.2005 | 18.03.2005 | bestyrelse |
DIN BANK A/S (CVR 15103000) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.04.2004 | 29.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
TEX-WEAR A/S (CVR 16929832) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.03.2004 | 20.09.2007 | formand |
CRH CONCRETE A/S (CVR 21474878) | NORMAL | 05.03.2004 | 14.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
EXPAN HOLDING A/S (CVR 27610730) | OPLØST EFTER FUSION | 24.02.2004 | 14.06.2004 | bestyrelse |
Blue Yonder Denmark A/S (CVR 15734345) | NORMAL | 24.04.2003 | 13.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Blue Yonder Denmark A/S (CVR 15734345) | NORMAL | 25.06.2001 | 24.04.2003 | formand |
IHI HOLDING A/S (CVR 25592557) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.2000 | 24.04.2001 | bestyrelse |
IHI HOLDING A/S (CVR 25592557) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.2000 | 07.12.2000 | bestyrelse |
EXPERIAN HOLDING A/S (CVR 21624942) | OPLØST EFTER FUSION | 11.06.1999 | 01.07.1999 | formand |
The Culture Copenhagen ApS (CVR 19562492) | NORMAL | 20.09.1996 | 03.07.2001 | formand |
SAFETY 4 A/S (CVR 11746942) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1996 | 20.12.2000 | bestyrelse |
Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S (CVR 13893179) | NORMAL | 22.12.1989 | 13.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
FORSIKRINGSBØRSEN A/S FORSIKRINGSRÅDGIVNING (CVR 10438187) | OPLØST EFTER FUSION | 21.10.1986 | 04.06.1992 | bestyrelse |
UNIFAB A/S (CVR 10321271) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1986 | 30.06.1988 | bestyrelsesmedlem |
ELFA Danmark A/S (CVR 10054834) | NORMAL | 20.11.1985 | 27.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
ECONOCOM DANMARK A/S (CVR 78844310) | TVANGSOPLØST | 14.10.1985 | 24.04.1989 | bestyrelse |
SCANAS FORSIKRINGSRÅDGIVNING ApS (CVR 66377016) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.10.1980 | 23.03.1992 | bestyrelse |
SVL CONSULT ApS (CVR 87311511) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1979 | 20.07.2002 | formand |
HANIAS ApS (CVR 62558911) | NORMAL | 02.07.1930 | 24.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
COLGATE-PALMOLIVE A/S (CVR 43418114) | NORMAL | 06.05.1926 | 30.05.2012 | suppleant |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DKT Holdings ApS (CVR 39186829) | NORMAL | 22.12.2017 | 10.02.2018 | direktør |
DKT Finance ApS (CVR 39187043) | NORMAL | 22.12.2017 | 10.02.2018 | direktør |
DK Telekommunikation ApS (CVR 39187221) | NORMAL | 22.12.2017 | 10.02.2018 | direktør |
DUPONT DENMARK HOLDING ApS (CVR 33382154) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.01.2011 | 06.01.2011 | direktion |
KIPO HOLDINGS ApS (CVR 30594991) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.05.2007 | 30.05.2024 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Theodor Kjølbye | 0 % | 0 % | 0 % | 1,05 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Theodor Kjølbye (antal: 98) | 61 | 1 | 30 | 6 |
Pct. | 62 % | 1 % | 31 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Theodor Kjølbye (antal: 114) | 51 | 5 | 46 | 12 |
Pct. | 45 % | 4 % | 40 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
TELENOR MOBILE DANMARK ApS (CVR 26134005) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-03-15 | 2003-07-31 | likvidator |
DIN BANK A/S (CVR 15103000) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-09-20 | 2005-09-14 | likvidator |
PLANET INTERNET A/S (CVR 21409278) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-05-07 | 2002-11-22 | likvidator |
ACC DANMARK A/S (CVR 17888846) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-05-29 | 1997-12-31 | likvidator |
INVITEL HOLDINGS A/S (CVR 31586224) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-09-07 | 2011-09-23 | likvidator |
POLICY MANAGEMENT SYSTEMS NORDEN A/S (CVR 18641690) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-08-31 | 1999-01-14 | likvidator |
TEX-WEAR A/S (CVR 16929832) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-09-20 | 2008-02-25 | likvidator |